兴义市中弘新能源有限公司,办公室地址位于中国东北北部政治、经济、文化中心哈尔滨,贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇商业中心1号楼,我公司主要提供法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。(光伏电站开发、投资、建设、运营、维护;光伏系统工程设计、建设、运营、维护;机电工程施工;...
联系方式
- 公司地址:
- 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇商业中心1号楼
- 经理:
- 严勇
- 经理手机:
- 158****8627 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 1175193719
- 邮政编码:
- 150000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****8627 |
座机号码 | 010-65158388 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 兴义市中弘新能源有限公司 |
简称: | 中弘新能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(光伏电站开发、投资、建设、运营、维护;光伏系统工程设计、建设、运营、维护;机电工程施工;... |
营业执照号码: | 522301000458004 |
发证机关: | 黔西南州兴义市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-17 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年04月17日 |
注册资本: | 100 万人民币元 (万元) |
所属分类: | 能源公司 |
所属城市: | 哈尔滨企业网 |
顺企编码: | 34302359 |
兴义市中弘新能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
南京益典弘新能源有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
兴义市中弘新能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-07-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭轶韬 刘雅丹 [新增] | 郭轶韬 严珏玲 [退出] | 2022-07-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇金星村 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇商业中心1号楼 | 2022-07-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭轶韬 严珏玲 | 郭轶韬 严珏玲 许云锋 [退出] | 2019-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭轶韬 [新增] 严珏玲 许云锋 | 严珏玲 许云锋 | 2019-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭轶韬 | 许云锋 | 2019-12-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 严珏玲 [新增] 许云锋 [新增] | 潘学军 [退出] 陈少辉 [退出] | 2018-10-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 许云锋 | 陈少辉 | 2018-10-19 |
其他事项备案变更 | 100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-10-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 陈少辉 [新增] | 严勇 [退出] | 2016-09-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 陈少辉 | 严勇 | 2016-09-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 严勇 | 李晓江 | 2016-05-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 严勇 [新增] | 李晓江 [退出] | 2016-05-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京益典弘新能源有限公司% | 黄友波%, [退出] 南京益典弘新能源有限公司% | 2015-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京益典弘新能源有限公司:% [新增] | 黄友波:%, [退出] 南京益典弘新能源有限公司:% [退出] | 2015-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京益典弘新能源有限公司 | 黄友波 [退出] 南京益典弘新能源有限公司 | 2015-12-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京益典弘新能源有限公司,100% | 黄友波,1%, [退出] 南京益典弘新能源有限公司,99% | 2015-12-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李晓江 [新增] | 黄友波 [退出] | 2015-12-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李晓江 | 黄友波 | 2015-12-16 |
市场主体类型变更 | 1153 | 1190 | 2015-12-16 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '黄友波' | 2015-12-16 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '南京益典弘新能源有限公司' | '南京益典弘新能源有限公司' | 2015-12-16 |
兴义市中弘新能源有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈少辉 | 执行董事兼总经理 |
潘学军 | 监事 |
本页是 [兴义市中弘新能源有限公司] 在顺企网哈尔滨黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。