变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
组织机构备案 | 曹卫东,监事,选举,
秦淑敏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 曹卫东,监事,选举,
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-20 |
经理备案 | 曹卫东,监事,选举,
秦淑敏,执行董事兼经理,选举, [新增] | 曹卫东,监事,选举,
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-20 |
股东变更 | 曹卫东,001,*****8,货币,0,0,0, , ;
秦淑敏,001,*****X,货币,0,0,0, , ; [新增] | 曹卫东,001, ,货币,0,0,0, , ;
郭七玉,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2017-04-20 |
董事备案 | 曹卫东,监事,选举,
秦淑敏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 曹卫东,监事,选举,
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-04-20 |
股东变更 | 曹卫东;
秦淑敏; [新增] | 曹卫东;
郭七玉; [退出] | 2017-04-20 |
董事备案 | 曹卫东(监事)
秦淑敏(执行董事兼经理) [新增] | 曹卫东(监事)
郭七玉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-20 |
经理备案 | 曹卫东(监事)
秦淑敏(执行董事兼经理) [新增] | 曹卫东(监事)
郭七玉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-20 |
财务负责人 | 秦淑敏 | 郭七玉 | 2017-04-20 |
组织机构备案 | 曹卫东(监事)
秦淑敏(执行董事兼经理) [新增] | 曹卫东(监事)
郭七玉(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-20 |
法定代表人变更 | 秦淑敏 | 郭七玉 | 2017-04-20 |
具体经营项目申报 | 货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;皮革服装制造;玩具制造;金属切削机床制造;金属成形机床制造;机床附件制造;计算机应用电子设备制造;电子真空器件制造;计算机零部件制造;非许可类医疗器械经营;交通及公共管理用金属标牌制造;城市轨道交通设施工程服务;交通运输咨询服务;通讯设备修理;通讯设备及配套设备批发;水利和内河港口工程建筑;农业病虫害防治服务;农业园艺服务;其他农业服务;农业技术推广服务;农业技术开发服务;农业技术咨询、交流服务;农业技术转让服务;房地产估价;房地产中介服务;房地产咨询服务;房地产开发经营;影视经纪代理服务;文化艺术咨询服务;文化娱乐经纪人;体育运动咨询服务;软件服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);光伏设备及元器件销售;计算机技术开发、技术服务;化工产品零售(危险化学品除外);计算机零配件批发;会议及展览服务;机械设备专业清洗服务;能源技术咨询服务;信息技术咨询服务;节能技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;计算机批发;金属制档案柜、文件柜制造;五金产品批发;能源技术研究、技术开发服务;太阳能光伏设备租赁;软件开发;太阳能技术研究、开发、技术服务;计算机零售;体育、休闲娱乐工程设计服务;光伏设备及元器件制造;电子产品零售;节能技术转让服务;广告业;体育营销策划服务;轻质建筑材料制造;防水建筑材料制造;旅游景区规划设计、开发、管理;建材、装饰材料批发;机电设备安装服务;体育项目投资与管理;金属建筑装饰材料制造;软件零售;五金零售;新材料技术开发服务;通信系统设备制造;计算机零配件零售;投资咨询服务;百货零售(食品零售除外);新材料技术转让服务;电子元器件零售;软件批发;通讯终端设备批发;节能技术咨询、交流服务;机械设备租赁;化工产品批发(危险化学品除外);医疗实验室设备和器具制造;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;医疗诊断、监护及治疗设备制造;电影和影视节目发行;电影和影视节目制作;铁矿采选; | 货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 2016-06-06 |
资金数额变更 | 2000 (单位:万元)( + 900% ) | 200 (单位:万元) | 2016-06-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-06 |
资金数额变更 | 2000 (单位:万元) | 200 (单位:万元) | 2016-06-06 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-05-12 |
财务负责人 | 郭七玉 | 财务负责人(变更前) | 2016-05-12 |
住所变更 | 广州市天河区广州大道中900号501房D14单位(自编)(仅限办公用途) | 广州市天河区黄埔大道中路金兴一街29-33单号首层自编3316房 | 2015-06-10 |
董事备案 | 曹卫东,监事,选举, [新增]
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 吴诗雄,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张文玉,监事,选举, [退出] | 2015-06-10 |
经理备案 | 曹卫东,监事,选举, [新增]
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 吴诗雄,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张文玉,监事,选举, [退出] | 2015-06-10 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-06-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-06-10 |
法定代表人变更 | 郭七玉 | 吴诗雄 | 2015-06-10 |
监事备案 | 曹卫东,监事,选举, [新增]
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 吴诗雄,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张文玉,监事,选举, [退出] | 2015-06-10 |
组织机构备案 | 曹卫东,监事,选举, [新增]
郭七玉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 吴诗雄,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张文玉,监事,选举, [退出] | 2015-06-10 |