优知库教育科技有限公司成立于2014年5月8日,隶属于希扬教育集团。集团公司成立于1995年11月28日,多年来致力于青少年教育图书出版发行事业,代理经销国内百家知名出版社畅销图书达数万余种,业务遍布全省各大新华书店及民营书城,拥有一万平方米仓储中心,是广东省Zui大的民营教育图书发行企业。
联系方式
- 公司地址:
- 广州市海珠区新港东路世港二街4号202房(临时经营场所有效期至2019年4月7日)(仅限办公用途)
- 经理:
- 李勇
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 2647937796@QQ.COM |
座机号码 | 020-34264309 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州优知库教育科技有限公司 |
简称: | 优知库教育 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 教学设备的研究开发;软件开发;图书数据处理技术开发;文具用品零售;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440105304547929N |
发证机关: | 广州市海珠区工商行政管理局 |
核准日期: | 2016-05-10 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2016年05月10日 |
职员人数: | 100人 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 其他教育培训公司 » 海珠区其他教育培训公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 海珠区 » 海珠区新港 |
顺企编码: | 34391679 |
广州优知库教育科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李勇 | 80万 | |
赵亚斌 | 20万 |
广州优知库教育科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 李勇 | 莫晓琛 | 2016-05-05 |
经理备案 | 李勇,执行董事兼经理,选举, [新增] 赵亚斌,监事,选举, | 莫晓琛,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 赵亚斌,监事,选举, | 2016-05-05 |
组织机构备案 | 李勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 赵亚斌,监事,选举, | 莫晓琛,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 赵亚斌,监事,选举, | 2016-05-05 |
董事备案 | 李勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 赵亚斌,监事,选举, | 莫晓琛,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 赵亚斌,监事,选举, | 2016-05-05 |
住所变更 | 广州市海珠区新港东路世港二街4号202房(临时经营场所有效期至2019年4月7日)(仅限办公用途) | 广州市海珠区新港东路世港一街13号603房(仅限办公用途、临时经营场所有效期至2016年4月8日) | 2016-05-05 |
营业期限变更 | 2014-05-08 至 2019-04-07 | 2014-05-08 至 2016-04-08 | 2016-05-05 |
股东变更 | 李勇; 赵亚斌; | 李勇; 莫晓琛; [退出] 赵亚斌; | 2016-05-05 |
董事备案 | 李勇(执行董事兼经理) [新增] 赵亚斌(监事) | 莫晓琛(执行董事兼经理) [退出] 赵亚斌(监事) | 2016-05-05 |
经理备案 | 李勇(执行董事兼经理) [新增] 赵亚斌(监事) | 莫晓琛(执行董事兼经理) [退出] 赵亚斌(监事) | 2016-05-05 |
组织机构备案 | 李勇(执行董事兼经理) [新增] 赵亚斌(监事) | 莫晓琛(执行董事兼经理) [退出] 赵亚斌(监事) | 2016-05-05 |
广州优知库教育科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
17992787 | 图形 | 35 |
本页是 [广州优知库教育科技有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。