变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-04-08 |
负责人变更 | 张松 | 王律忠 | 2022-04-08 |
联络员备案 | 张松 | 王律忠 | 2022-04-08 |
投资人变更 | 尚文全:10%;
张松:90%; [新增] | 王律忠:90%; [退出]
尚文全:10%; | 2022-04-08 |
高级管理人员备案 | 尚文全
张松 [新增] | 尚文全
王律忠 [退出] | 2022-04-08 |
联络员备案 | 王律忠 | 郭永飞 | 2020-08-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-08-27 |
高级管理人员备案 | 尚文全
王律忠 [新增] | 郭永飞 [退出]
尚文全 | 2020-08-27 |
地址变更 | 河南省郑州市金水区优胜南路26号国奥商务23层2303 | 郑州市金水区农科路25号院2号楼3层19号 | 2020-08-27 |
负责人变更 | 王律忠 | 郭永飞 | 2020-08-27 |
实收资本变更 | 无 | 100 | 2020-08-27 |
投资人变更 | 尚文全:10%;
王律忠:90%; [新增] | 郭永飞:90%; [退出]
尚文全:10%; | 2020-08-27 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2019-10-28 |
高级管理人员备案 | 郭永飞 [新增]
尚文全 [新增] | 刘永胜 [退出]
李杜豹 [退出] | 2019-10-28 |
投资人变更 | 郭永飞:90%; [新增]
尚文全:10%; [新增] | 李杜豹:90%; [退出]
苏国伟:10%; [退出] | 2019-10-28 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2019-10-28 |
联络员备案 | 郭永飞 | 无 | 2019-10-28 |
负责人变更 | 郭永飞 | 李杜豹 | 2019-10-28 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-10-28 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2019-04-03 |
投资人变更 | 苏国伟:10%; [新增]
李杜豹:90%; | 李杜豹;
刘永胜; [退出] | 2019-04-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-04-03 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2019-04-03 |
变更 | 长期 | 5 | 2016-08-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 长期 | 5 | 2016-08-03 |
变更 | 李永胜;李杜豹; | 刘金山;李杜豹; | 2015-05-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 李永胜;李杜豹; | 刘金山;李杜豹; | 2015-05-20 |
高级管理人员备案 | 李杜豹
刘永胜 [新增] | 刘金山 [退出]
李杜豹 | 2015-05-20 |
投资人变更变更 | 李永胜; [新增]
李杜豹; | 刘金山; [退出]
李杜豹; | 2015-05-20 |
注册资本变更变更 | 2100( + 2000% ) | 100 | 2014-12-31 |
投资人变更变更 | 刘金山;
李杜豹; | 李杜豹;
刘金山; | 2014-12-31 |
变更 | 刘金山;李杜豹; | 李杜豹;刘金山; | 2014-12-31 |
变更 | 2100 | 100 | 2014-12-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 刘金山;李杜豹; | 李杜豹;刘金山; | 2014-12-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 2100 | 100 | 2014-12-31 |
变更 | 李杜豹 | 徐永星 | 2014-08-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 李杜豹 | 徐永星 | 2014-08-29 |
高级管理人员备案 | 刘金山 [新增]
李杜豹 [新增] | 孙永峰 [退出]
徐永星 [退出] | 2014-08-29 |
投资人变更 | 刘金山:; [新增]
李杜豹:; [新增] | 孙永峰:; [退出]
徐永星:; [退出] | 2014-08-29 |
高级管理人员备案 | 李杜豹 [新增]
刘金山 [新增] | 徐永星 [退出]
孙永峰 [退出] | 2014-08-29 |
投资人变更变更 | - | - | 2014-08-29 |
投资人变更 | 孙永峰:; [新增]
徐永星:; [新增] | 李书根:30%; [退出]
朱成友:30%; [退出]
王冲:40%; [退出] | 2014-04-02 |
高级管理人员备案 | 孙永峰 [新增]
徐永星 [新增] | 李书根 [退出]
王冲 [退出] | 2014-04-02 |
投资人变更变更 | - | - | 2014-04-02 |
变更 | 徐永星 | 王冲 | 2014-04-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 徐永星 | 王冲 | 2014-04-02 |