变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-22 |
经理备案 | 蔡伟奇 [新增] | 黄冬容 [退出] | 2020-06-22 |
法定代表人变更 | 蔡伟奇 | 黄冬容 | 2020-06-22 |
董事备案 | 蔡伟奇 [新增] | 黄冬容 [退出] | 2020-06-22 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 甘敏杰 [新增] | - | 2019-09-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-16 |
监事备案 | 蔡铭瑜 [新增] | 叶国伟 [退出] | 2019-09-16 |
股东变更 | 宝艺集团有限公司 [新增] | 广州市金圓泰投资合伙企业(有限合伙) [退出] | 2019-09-16 |
住所变更 | 广州市越秀区人民北路604之二3层自编A42房 | 广州市越秀区珠光路82号1205房 | 2019-09-16 |
经理备案 | 黄冬容 [新增] | 梁永锋 [退出] | 2019-09-16 |
董事备案 | 黄冬容 [新增] | 梁永锋 [退出] | 2019-09-16 |
法定代表人变更 | 黄冬容 | 梁永锋 | 2019-09-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-09-16 |
名称变更 | 广州特彼达咨询服务有限公司 | 广州特彼达投资管理有限公司 | 2019-09-16 |
住所变更 | 广州市越秀区珠光路82号1205房 | 广州市越秀区建设大马路22号3518房(仅限办公用途) | 2019-07-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-02-26 |
股东变更 | 广州市金圓泰投资合伙企业(有限合伙) [新增] | 梁永锋 [退出] | 2019-02-26 |
经理备案 | 梁永锋,执行董事兼经理,选举, [新增]
叶国伟,监事,选举, | 赖少君,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
叶国伟,监事,选举, | 2016-12-06 |
组织机构备案 | 梁永锋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶国伟,监事,选举, | 赖少君,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
叶国伟,监事,选举, | 2016-12-06 |
董事备案 | 梁永锋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶国伟,监事,选举, | 赖少君,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
叶国伟,监事,选举, | 2016-12-06 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-12-06 |
资金数额变更 | 1550 (单位:万元)( + 47.61905% ) | 1050 (单位:万元) | 2016-12-06 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-06 |
股东变更 | 梁永锋; [新增] | 赖少君; [退出]
叶国伟; [退出] | 2016-12-06 |
董事备案 | 梁永锋(执行董事兼经理) [新增]
叶国伟(监事) | 赖少君(执行董事兼经理) [退出]
叶国伟(监事) | 2016-12-06 |
经理备案 | 梁永锋(执行董事兼经理) [新增]
叶国伟(监事) | 赖少君(执行董事兼经理) [退出]
叶国伟(监事) | 2016-12-06 |
组织机构备案 | 梁永锋(执行董事兼经理) [新增]
叶国伟(监事) | 赖少君(执行董事兼经理) [退出]
叶国伟(监事) | 2016-12-06 |
法定代表人变更 | 梁永锋 | 赖少君 | 2016-12-06 |
组织机构备案 | 梁永锋(执行董事兼经理);叶国伟(监事); | 赖少君(执行董事兼经理);叶国伟(监事); | 2016-12-06 |
经理备案 | 梁永锋(执行董事兼经理);叶国伟(监事); | 赖少君(执行董事兼经理);叶国伟(监事); | 2016-12-06 |
董事备案 | 梁永锋(执行董事兼经理);叶国伟(监事); | 赖少君(执行董事兼经理);叶国伟(监事); | 2016-12-06 |
股东变更 | 梁永锋; | 赖少君;叶国伟; | 2016-12-06 |
资金数额变更 | 1550 (单位:万元) | 1050 (单位:万元) | 2016-12-06 |
经理备案 | 赖少君(执行董事兼经理)
叶国伟(监事) | 赖少君(执行董事)
叶国伟(监事)
周琳玲(经理) [退出] | 2015-11-03 |
组织机构备案 | 赖少君(执行董事兼经理)
叶国伟(监事) | 赖少君(执行董事)
叶国伟(监事)
周琳玲(经理) [退出] | 2015-11-03 |
股东变更 | 赖少君;
叶国伟; | 赖少君;
谢皓; [退出]
叶国伟;
周琳玲; [退出] | 2015-11-03 |
组织机构备案 | 赖少君,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶国伟,监事,选举, | 赖少君,执行董事,选举,是 [退出]
叶国伟,监事,选举,
周琳玲,经理,选举, [退出] | 2015-11-03 |
经理备案 | 赖少君,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶国伟,监事,选举, | 赖少君,执行董事,选举,是 [退出]
叶国伟,监事,选举,
周琳玲,经理,选举, [退出] | 2015-11-03 |
财务负责人 | 陈超 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-03 |
具体经营项目申报 | 资产管理(不含许可审批项目);供应链管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;投资管理服务;企业产权交易的受托代理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;软件开发;信息技术咨询服务;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件批发;软件零售;办公设备耗材零售;办公设备耗材批发;电子产品零售;通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务; | 资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;企业产权交易的受托代理;供应链管理;企业财务咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;投资咨询服务; | 2015-11-03 |