变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | - | 2022-08-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-08-08 |
- | 认缴出资数额备案 | - | 2022-08-08 |
股东变更 | 何春燕
陆广仓
麦伟滔
冯伟坚 [新增] | 何春燕
陆广仓
麦伟滔 | 2021-09-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-08 |
经理备案 | 何春燕 [新增] | 冯伟坚 [退出] | 2019-12-30 |
股东变更 | 何春燕 [新增]
陆广仓
麦伟滔 | 陆广仓
冯伟坚 [退出]
麦伟滔 | 2019-12-30 |
法定代表人变更 | 何春燕 | 冯伟坚 | 2019-12-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-12-30 |
董事备案 | 何春燕 [新增] | 冯伟坚 [退出] | 2019-12-30 |
营业期限变更 | 2009-06-23 至 | 2009-06-23 至 2018-02-28 | 2018-03-27 |
营业期限变更 | 2009-06-23 至 | 2009-06-23 至 2018-02-28 | 2018-03-26 |
董事备案 | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陆广仓,,, [新增]
麦伟滔,监事,选举, [新增] | 麦志垣,监事,选举, [退出]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-15 |
组织机构备案 | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
麦伟滔,监事,选举, [新增] | 麦志垣,监事,选举, [退出]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-15 |
经理备案 | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
麦伟滔,监事,选举, [新增] | 麦志垣,监事,选举, [退出]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-15 |
监事备案 | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
麦伟滔,监事,选举, [新增] | 麦志垣,监事,选举, [退出]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-15 |
营业期限变更 | 2009-06-23 至 2018-02-28 | 2009-06-23 至 2016-03-08 | 2016-03-15 |
股东变更 | 冯伟坚; [新增]
陆广仓;
麦伟滔; [新增] | 陆广仓;
麦志垣; [退出]
吴诗利; [退出] | 2016-03-15 |
董事备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理) [新增]
陆广仓 [新增]
麦伟滔(监事) [新增] | 麦志垣(监事) [退出]
吴诗利(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-15 |
监事备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理) [新增]
麦伟滔(监事) [新增] | 麦志垣(监事) [退出]
吴诗利(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-15 |
经理备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理) [新增]
麦伟滔(监事) [新增] | 麦志垣(监事) [退出]
吴诗利(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-15 |
组织机构备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理) [新增]
麦伟滔(监事) [新增] | 麦志垣(监事) [退出]
吴诗利(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-15 |
组织机构备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理);麦伟滔(监事); | 麦志垣(监事);吴诗利(执行董事兼经理); | 2016-03-15 |
经理备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理);麦伟滔(监事); | 麦志垣(监事);吴诗利(执行董事兼经理); | 2016-03-15 |
监事备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理);麦伟滔(监事); | 麦志垣(监事);吴诗利(执行董事兼经理); | 2016-03-15 |
董事备案 | 冯伟坚(执行董事兼经理);陆广仓;麦伟滔(监事); | 麦志垣(监事);吴诗利(执行董事兼经理); | 2016-03-15 |
法定代表人变更 | 冯伟坚 | 吴诗利 | 2016-03-15 |
股东变更 | 冯伟坚;陆广仓;麦伟滔; | 陆广仓;麦志垣;吴诗利; | 2016-03-15 |
组织机构备案 | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
麦伟滔,监事,选举, [新增] | 麦志垣,监事,选举, [退出]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-14 |
法定代表人变更 | 冯伟坚 | 吴诗利 | 2016-03-14 |
董事备案 | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陆广仓,,, [新增]
麦伟滔,监事,选举, [新增] | 麦志垣,监事,选举, [退出]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-14 |
营业期限变更 | 2009-06-23 至 2018-02-28 | 2009-06-23 至 2016-03-08 | 2016-03-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-07-22 |
具体经营项目申报 | 市场经营管理、摊位出租;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;物业管理;自有房地产经营活动;房地产中介服务;专业停车场服务; | 物业管理;房屋租赁(凭有效产权证及委托书出租);商品信息咨询;企业管理信息咨询;室内装饰设计。 | 2014-07-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-07-21 |
具体经营项目申报 | 市场经营管理、摊位出租;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;物业管理;自有房地产经营活动;房地产中介服务;专业停车场服务; | 物业管理;房屋租赁(凭有效产权证及委托书出租);商品信息咨询;企业管理信息咨询;室内装饰设计。 | 2014-07-21 |
法定代表人变更 | 吴诗利 | 冯伟坚 | 2013-11-28 |
股东变更 | 陆广仓,001,,货币,16.5000,33,16.5000,,; [新增]
麦志垣,001,,货币,17,34,17,,; [新增]
吴诗利,001,,货币,16.5000,33,16.5000,,; [新增] | 冯伟坚,001,,其他,25,50,25,,; [退出]
何连立,001,,其他,25,50,25,,; [退出] | 2013-11-28 |
组织机构备案 | 麦志垣,监事,选举, [新增]
吴诗利,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 冯伟坚,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2013-11-28 |
具体经营项目申报 | 物业管理;房屋租赁(凭有效产权证及委托书出租);商品信息咨询;企业管理信息咨询;室内装饰设计。 | 物业管理(不含住宅小区物业管理);场地出租(限广州市白云区棠景街6号、8号凭有效产权证明和委托书出租);商品信息咨询;企业管理信息咨询;室内装饰设计。【国家法律、法规禁止的,不得经营;应经专项审批的,未获得审批前不得经营】 | 2013-11-28 |
注册号变更 | ***** | *****19 | 2013-04-07 |
营业期限变更 | 2009-06-23至2016-3-8 | 2009-06-23至2013-05-01 | 2013-03-29 |