变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
工商登记联络员备案 | 黄柱洪 | 黄伟强 | 2021-03-31 |
经理备案 | 黄柱洪 [新增] | 黄伟强 [退出] | 2021-03-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-03-31 |
法定代表人变更 | 黄柱洪 | 黄伟强 | 2021-03-31 |
监事备案 | 陈凤流 [新增] | 黄毅强 [退出] | 2021-03-31 |
股东变更 | 黄毅强 | 黄毅强
吴伟卿 [退出] | 2021-03-31 |
董事备案 | 黄柱洪 [新增] | 黄伟强 [退出] | 2021-03-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-03-31 |
董事备案 | 黄伟强 [新增] | 黄炽斌 [退出] | 2019-09-30 |
经理备案 | 黄伟强 [新增] | 黄炽斌 [退出] | 2019-09-30 |
法定代表人变更 | 黄伟强 | 黄炽斌 | 2019-09-30 |
工商登记联络员备案 | 黄伟强 | - | 2019-09-30 |
住所变更 | 广州市增城区荔新十三路41号1601房 | 广州市增城新塘镇瓜岭村坑西开发区 | 2019-09-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-30 |
股东变更 | 黄毅强,001,*****3,货币,5,50,5,2012-12-13, ;
吴伟卿,001,*****4,货币,5,50,5,2012-12-13, ; | 黄毅强,001, ,货币,0,0,5, , ;
吴伟卿,001, ,货币,0,0,5, , ; | 2016-04-18 |
财务负责人 | 黄炽斌 | 财务负责人(变更前) | 2016-04-18 |
股东变更 | 黄毅强;吴伟卿; | 黄毅强;吴伟卿; | 2016-04-18 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-04-18 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2016-04-18 |
股东变更 | 黄毅强;
吴伟卿; | 黄毅强;
吴伟卿; | 2016-04-18 |
组织机构备案 | 黄炽斌,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄毅强,监事,选举, | 黄毅强,监事,选举,
吴伟卿,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-10 |
经理备案 | 黄炽斌,执行董事兼经理,选举, [新增]
黄毅强,监事,选举, | 黄毅强,监事,选举,
吴伟卿,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-10 |
法定代表人变更 | 黄炽斌 | 吴伟卿 | 2015-04-10 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 批发、零售贸易(凡国家专营专控商品除外)。 | 2015-04-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-10 |
董事备案 | 黄炽斌,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄毅强,监事,选举,
吴伟卿,执行董事兼经理,选举, | 黄毅强,监事,选举,
吴伟卿,执行董事兼经理,选举,是 | 2015-04-10 |