变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
主营项目类别 | 软件和信息技术服务业 | 商务服务业 | 2018-08-17 |
具体经营项目申报 | 会议及展览服务;市场营销策划服务;文化艺术咨询服务;展台设计服务;广告业;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);水处理安装服务;舞台灯光、音响设备安装服务;电力输送设施安装工程服务;室内装饰设计服务;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;施工现场质量检测;信息技术咨询服务; | 广告业;电力输送设施安装工程服务;舞台灯光、音响设备安装服务;大型活动组织策划服务;会议及展览服务;水处理安装服务;市场营销策划服务;室内装饰、设计;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;展台设计服务; | 2018-08-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-17 |
监事备案 | 李国环,监事会主席,选举, [新增]
李仲炎,董事长,选举,是 [新增]
罗映红,监事,选举, [新增]
王爱东,董事,选举, [新增]
王利敏,董事,选举, [新增]
薛岚,董事,选举, [新增]
曾利城,董事兼经理,选举, [新增]
张宗煜,监事,选举, [新增] | 李俊彬,监事,选举, [退出]
李仲炎,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-06-02 |
经理备案 | 李国环,监事会主席,选举, [新增]
李仲炎,董事长,选举,是 [新增]
罗映红,监事,选举, [新增]
王爱东,董事,选举, [新增]
王利敏,董事,选举, [新增]
薛岚,董事,选举, [新增]
曾利城,董事兼经理,选举, [新增]
张宗煜,监事,选举, [新增] | 李俊彬,监事,选举, [退出]
李仲炎,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-06-02 |
董事备案 | 何春清,,, [新增]
李国环,监事会主席,选举, [新增]
李俊彬,监事,选举,
李仲炎,董事长,选举,是
罗映红,监事,选举, [新增]
司继迁,,, [新增]
孙利珍,,, [新增]
王爱东,董事,选举, [新增]
王补亥,,, [新增]
王利敏,董事,选举, [新增]
王真,,, [新增]
薛岚,董事,选举, [新增]
曾利城,董事兼经理,选举, [新增]
张宗煜,监事,选举, [新增] | 李俊彬,监事,选举,
李仲炎,执行董事兼经理,,是 | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 李国环,监事会主席,选举, [新增]
李仲炎,董事长,选举,是 [新增]
罗映红,监事,选举, [新增]
王爱东,董事,选举, [新增]
王利敏,董事,选举, [新增]
薛岚,董事,选举, [新增]
曾利城,董事兼经理,选举, [新增]
张宗煜,监事,选举, [新增] | 李俊彬,监事,选举, [退出]
李仲炎,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-06-02 |
住所变更 | 广州市海珠区琶洲大道东路8号1118房(仅限办公用途) | 广州市海珠区琶洲大道东路8号1506房(仅作写字楼功能用) | 2016-06-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-02 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-02 |
名称变更 | 广州硕为思互动广告股份有限公司 | 广州硕为思互动广告有限公司 | 2016-06-02 |
监事备案 | 李国环(监事会主席) [新增]
李仲炎(董事长)
罗映红(监事) [新增]
王爱东(董事) [新增]
王利敏(董事) [新增]
薛岚(董事) [新增]
曾利城(董事兼经理) [新增]
张宗煜(监事) [新增] | 李俊彬(监事) [退出]
李仲炎(执行董事兼经理) | 2016-06-02 |
董事备案 | 何春清 [新增]
李国环(监事会主席) [新增]
李俊彬(监事)
李仲炎(董事长) [新增]
罗映红(监事) [新增]
司继迁 [新增]
孙利珍 [新增]
王爱东(董事) [新增]
王补亥 [新增]
王利敏(董事) [新增]
王真 [新增]
薛岚(董事) [新增]
曾利城(董事兼经理) [新增]
张宗煜(监事) [新增] | 李俊彬(监事)
李仲炎(执行董事兼经理) [退出] | 2016-06-02 |
经理备案 | 李国环(监事会主席) [新增]
李仲炎(董事长)
罗映红(监事) [新增]
王爱东(董事) [新增]
王利敏(董事) [新增]
薛岚(董事) [新增]
曾利城(董事兼经理) [新增]
张宗煜(监事) [新增] | 李俊彬(监事) [退出]
李仲炎(执行董事兼经理) | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 李国环(监事会主席) [新增]
李仲炎(董事长)
罗映红(监事) [新增]
王爱东(董事) [新增]
王利敏(董事) [新增]
薛岚(董事) [新增]
曾利城(董事兼经理) [新增]
张宗煜(监事) [新增] | 李俊彬(监事) [退出]
李仲炎(执行董事兼经理) | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 李国环(监事会主席);李仲炎(董事长);罗映红(监事);王爱东(董事);王利敏(董事);薛岚(董事);曾利城(董事兼经理);张宗煜(监事); | 李俊彬(监事);李仲炎(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
经理备案 | 李国环(监事会主席);李仲炎(董事长);罗映红(监事);王爱东(董事);王利敏(董事);薛岚(董事);曾利城(董事兼经理);张宗煜(监事); | 李俊彬(监事);李仲炎(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
董事备案 | 何春清;李国环(监事会主席);李俊彬(监事);李仲炎(董事长);罗映红(监事);司继迁;孙利珍;王爱东(董事);王补亥;王利敏(董事);王真;薛岚(董事);曾利城(董事兼经理);张宗煜(监事); | 李俊彬(监事);李仲炎(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
监事备案 | 李国环(监事会主席);李仲炎(董事长);罗映红(监事);王爱东(董事);王利敏(董事);薛岚(董事);曾利城(董事兼经理);张宗煜(监事); | 李俊彬(监事);李仲炎(执行董事兼经理); | 2016-06-02 |
财务负责人 | 李仲炎 | 财务负责人(变更前) | 2016-03-31 |
经理备案 | 李俊彬,监事,选举,
李仲炎,执行董事兼经理,选举, [新增] | 李俊彬,监事,选举,
曾利城,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-03-24 |
组织机构备案 | 李俊彬,监事,选举,
李仲炎,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李俊彬,监事,选举,
曾利城,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-24 |
法定代表人变更 | 李仲炎 | 曾利城 | 2016-03-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2016-03-24 |
董事备案 | 何春清,,, [新增]
李俊彬,监事,选举,
李仲炎,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
李仲炎,,, [新增]
司继迁,,, [新增]
孙利珍,,, [新增]
王补亥,,, [新增]
王利敏,,, [新增]
王真,,, [新增]
薛岚,,, [新增]
曾利城,执行董事兼经理,选举,
张宗煜,,, [新增] | 李俊彬,监事,选举,
曾利城,执行董事兼经理,选举,是 | 2016-03-24 |
资金数额变更 | 500 (单位:万元)( + 400% ) | 100 (单位:万元) | 2014-09-30 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-09-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-09-30 |