变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 办公服务;票务代理服务;会议及展览服务;企业管理;餐饮管理;酒店管理;企业信用管理咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;棋牌室服务;住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;酒类经营 | 住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;酒类经营办公服务;票务代理服务;会议及展览服务;企业管理;餐饮管理;酒店管理;企业信用管理咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁 | 2022-04-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-04-22 |
具体经营项目申报 | 办公服务;票务代理服务;会议及展览服务;企业管理;餐饮管理;酒店管理;企业信用管理咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;酒类经营 | 中餐服务;西餐服务;游泳馆;酒店住宿服务(旅业);票务服务;企业管理咨询服务;酒店管理;会议及展览服务;办公服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);餐饮管理;房屋租赁;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);物业管理;(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施); | 2020-10-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-10-26 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇观景路190号 | 广州市番禺区南村镇兴南大道398号 | 2019-10-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-18 |
法定代表人变更 | 雷晓艳 | 许武明 | 2019-10-18 |
经理备案 | 雷晓艳 [新增] | 许武明 [退出] | 2019-10-18 |
具体经营项目申报 | 票务服务;企业管理咨询服务;酒店管理;会议及展览服务;办公服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);餐饮管理;房屋租赁;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);物业管理;(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);中餐服务;西餐服务;游泳馆;酒店住宿服务(旅业); | 票务服务;办公服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;酒店管理;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);中餐服务;西餐服务;游泳馆; | 2018-07-13 |
具体经营项目申报 | 票务服务;企业管理咨询服务;酒店管理;会议及展览服务;办公服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);餐饮管理;房屋租赁;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);物业管理;(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);中餐服务;西餐服务;游泳馆;酒店住宿服务(旅业); | 票务服务;办公服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;酒店管理;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);中餐服务;西餐服务;游泳馆; | 2018-07-12 |
投资人变更 | 景业酒店管理(香港)有限公司 [新增] | 苏丽芬; [退出]
谭玉杏 [退出] | 2018-06-20 |
具体经营项目申报 | 票务服务;办公服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;酒店管理;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);中餐服务;西餐服务;游泳馆; | 酒店管理;餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;投资管理服务;会议及展览服务;办公服务;票务服务;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);酒店住宿服务(旅业);中餐服务;西餐服务; | 2018-06-20 |
法定代表人变更 | 许武明 | 谭玉杏 | 2018-06-20 |
营业期限变更 | 2015-07-22 到 2045-07-22 | 2015-07-22 到 | 2018-06-20 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 韦妙嫦 [新增]
吴新平 [新增]
许武明 [新增] | 梁丽芬 [退出]
谭玉杏 [退出] | 2018-06-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-06-20 |
投资人变更 | 景业酒店管理(香港)有限公司 [新增] | 苏丽芬; [退出]
谭玉杏 [退出] | 2018-06-19 |
法定代表人变更 | 许武明 | 谭玉杏 | 2018-06-19 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 韦妙嫦 [新增]
吴新平 [新增]
许武明 [新增] | 梁丽芬 [退出]
谭玉杏 [退出] | 2018-06-19 |
营业期限变更 | 2015-07-22 到 2045-07-22 | 2015-07-22 到 | 2018-06-19 |
具体经营项目申报 | 票务服务;办公服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;酒店管理;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施);中餐服务;西餐服务;游泳馆; | 酒店管理;餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;投资管理服务;会议及展览服务;办公服务;票务服务;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);酒店住宿服务(旅业);中餐服务;西餐服务; | 2018-06-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-06-19 |
组织机构备案 | 梁丽芬,监事,选举,
谭玉杏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁丽芬,监事,选举,
谭玉杏,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-10-20 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇兴南大道398号 | 广州市番禺区南村镇员岗村(酒店) | 2016-10-20 |
组织机构备案 | 梁丽芬(监事)
谭玉杏(执行董事兼经理) | 梁丽芬(监事)
谭玉杏(执行董事兼经理) | 2016-10-20 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇兴南大道398号 | 广州市番禺区南村镇员岗村(酒店) | 2016-10-19 |
组织机构备案 | 梁丽芬,监事,选举,
谭玉杏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁丽芬,监事,选举,
谭玉杏,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-10-19 |
股东变更 | 苏丽芬,001,*****3,货币,0,0,0, , ; [新增]
谭玉杏,001,*****9,货币,0,0,0, , ; [新增] | 广东卓思道教育投资管理有限公司,011, ,001,0,0,0, , ; [退出] | 2016-05-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-05-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-05-04 |
股东变更 | 苏丽芬; [新增]
谭玉杏; [新增] | 广东卓思道教育投资管理有限公司; [退出] | 2016-05-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-05-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-05-03 |
股东变更 | 苏丽芬,001,,货币,0,0,0, , ; [新增]
谭玉杏,001,,货币,0,0,0, , ; [新增] | 广东卓思道教育投资管理有限公司,011, ,001,0,0,0, , ; [退出] | 2016-05-03 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇员岗村(酒店) | 广州市番禺区南村镇员岗村酒店四至六层 | 2016-04-25 |
资金数额变更 | 5000 (单位:万元)( + 400% ) | 1000 (单位:万元) | 2016-04-25 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-04-25 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-04-24 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇员岗村(酒店) | 广州市番禺区南村镇员岗村酒店四至六层 | 2016-04-24 |
资金数额变更 | 5000 (单位:万元)( + 400% ) | 1000 (单位:万元) | 2016-04-24 |
财务负责人 | 杨松 | 财务负责人(变更前) | 2016-04-22 |
财务负责人 | 杨松 | 财务负责人(变更前) | 2016-04-21 |