变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 曾小榕 | 朱营佳 | 2022-10-13 |
高级管理人员备案 | 贝德海
刘威
黄广能
陈敏
林原
龙礼喜
张承辉
曾小榕 [新增] | 贝德海
刘威
黄广能
陈敏
林原
龙礼喜
张承辉
朱营佳 [退出] | 2022-10-13 |
高级管理人员备案 | 贝德海
刘威
黄广能
陈敏
林原
龙礼喜
张承辉
朱营佳 [新增] | 贝德海
刘威
黄广能
陈敏
林原
龙礼喜
张承辉
曾小榕 [退出] | 2022-08-29 |
负责人变更 | 朱营佳 | 曾小榕 | 2022-08-29 |
高级管理人员备案 | 贝德海、刘威、黄广能、陈敏、林原、龙礼喜、张承辉、朱营佳 | 贝德海、刘威、黄广能、陈敏、林原、龙礼喜、张承辉、曾小榕 | 2022-08-29 |
其他事项备案 | 0774-6697762 | 6687402 | 2022-08-29 |
投资人变更 | 广西昭平县城建投资集团有限公司:100%; | 昭平县财政局:100%; | 2022-04-20 |
投资人变更 | 广西昭平县城建投资集团有限公司:100%; [新增] | 昭平县财政局:100%; [退出] | 2022-04-20 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-04-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2022-04-20 |
地址变更 | 广西贺州市昭平县昭平镇江滨新区茶叶大厦五楼 | 昭平县昭平镇扶贫移民安置小区一期5号楼 | 2022-04-20 |
其他事项备案 | 广西昭平县城建投资集团有限公司:100%; | 昭平县财政局:100%; | 2022-04-20 |
高级管理人员备案 | 贝德海、刘威、黄广能、陈敏、林原、龙礼喜、张承辉、曾小榕 | 贝德海、刘威、罗敏、黄广能、陈敏、林原、龙礼喜、张承辉 | 2020-04-30 |
地址变更 | 昭平县昭平镇扶贫移民安置小区一期5号楼 | 昭平县昭平镇体育场西北边02地块(华泰大厦二楼) | 2020-04-30 |
负责人变更 | 曾小榕 | 罗敏 | 2020-04-30 |
高级管理人员备案 | 贝德海
刘威
黄广能
陈敏
林原
龙礼喜
张承辉
曾小榕 [新增] | 贝德海
刘威
罗敏 [退出]
黄广能
陈敏
林原
龙礼喜
张承辉 | 2020-04-30 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-04-30 |
投资人变更 | 昭平县财政局:100%; | 昭平县财政局:100%; | 2018-11-13 |
经营范围变更 | 工业区土地三通一平,标准厂房建设、租赁和管理;城市大型基础设施及公益设施建设项目的投资、经营;扶贫生态移民搬迁项目土地储备管理、建设、经营,以及公益性设施建设项目的投资、建设、经营和授权管理;房地产开发、经营;经营城镇化、旧城改造和新农村改造建设;对旅游、酒店、商贸、物流、餐饮的投资、经营;农业开发。 | 工业区土地三通一平,标准厂房建设、租赁和管理;城市大型基础设施及公益设施建设项目的投资、经营;房地产开发。 | 2018-11-13 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证 | - | 2018-11-13 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社设立服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证 | - | 2018-11-13 |
其他事项备案 | 昭平县财政局:100%; | 昭平县财政局:100%; | 2018-11-13 |
高级管理人员备案 | 贝德海 [新增]
刘威 [新增]
罗敏
黄广能
陈敏
林原 [新增]
龙礼喜 [新增]
张承辉 [新增] | 罗敏
李桂红 [退出]
黄广能
李庆坚 [退出]
陈继盛 [退出]
黄超军 [退出]
陈敏
刘大昌 [退出] | 2018-11-13 |
投资人变更 | 昭平县财政局:*%; | 昭平县财政局:*%; | 2018-11-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 昭平县昭平镇体育场西北边02地块(华泰大厦二楼) | 昭平县昭平镇兴隆街75号(县人大机关办公楼6楼) | 2016-11-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 1000 | 2016-08-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 昭平县财政局:100%; | 昭平县财政局; | 2016-08-22 |
投资人变更 | 昭平县财政局:****; | 昭平县财政局; | 2016-08-22 |
投资人变更 | 昭平县财政局:*%; | 昭平县财政局; | 2016-08-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2016-08-22 |
章程备案 | ??? | ??? | 2016-08-22 |
注册资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2016-08-22 |
法定代表人 | 罗敏 | 邱瑞华 | 2016-01-22 |
投资人变更 | 刘大昌;陈敏;黄超军;陈继盛;李庆坚;黄广能;李桂红;罗敏; | 刘大昌;陈敏;黄超军;陈继盛;李庆坚;邱瑞华;黄广能;李桂红; | 2016-01-22 |
负责人变更 | 罗敏 | 邱瑞华 | 2016-01-22 |
高级管理人员备案 | 刘大昌
陈敏
黄超军
陈继盛
李庆坚
黄广能
李桂红
罗敏 [新增] | 刘大昌
陈敏
黄超军
陈继盛
李庆坚
邱瑞华 [退出]
黄广能
李桂红 | 2016-01-22 |
联络员备案 | 谢祖寅; | 谢祖寅; | 2016-01-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘大昌;陈敏;黄超军;陈继盛;李庆坚;黄广能;李桂红;罗敏; | 刘大昌;陈敏;黄超军;陈继盛;李庆坚;邱瑞华;黄广能;李桂红; | 2016-01-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 长期 | 10 | 2015-09-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘大昌;陈敏;黄超军;陈继盛;李庆坚;邱瑞华;黄广能;李桂红; | 邱瑞华; | 2015-09-07 |
注册资本变更 | 1000 | 300 | 2015-09-07 |
投资人变更 | 昭平县财政局; | 昭平县国营商业总公司:*%; | 2015-09-07 |
投资人变更 | 昭平县财政局; | 昭平县国营商业总公司:100%; | 2015-09-07 |
投资人变更 | 刘大昌;陈敏;黄超军;陈继盛;李庆坚;邱瑞华;黄广能;李桂红; | 邱瑞华; | 2015-09-07 |
投资人变更 | 昭平县财政局; [新增] | 昭平县国营商业总公司:*%; [退出] | 2015-09-07 |
投资人变更 | 昭平县财政局; [新增] | 昭平县国营商业总公司:****; [退出] | 2015-09-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2015-09-07 |
高级管理人员备案 | 刘大昌 [新增]
陈敏 [新增]
黄超军 [新增]
陈继盛 [新增]
李庆坚 [新增]
邱瑞华
黄广能 [新增]
李桂红 [新增] | 邱瑞华 | 2015-09-07 |
注册资本变更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2015-09-07 |
地址变更 | 昭平县昭平镇兴隆街75号(县人大机关办公楼6楼) | 昭平县潮江工业区 | 2013-12-12 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 昭平县桂兴工业投资有限公司 | 昭平县潮江工业区投资有限公司 | 2013-12-12 |