重庆天之旺网络科技有限公司,办公室地址位于长江上游地区经济中心、金融中心重庆,重庆市沙坪坝区金沙国际商务公寓B-2-8号,我公司主要提供计算机软硬件开发、销售;系统集成与网络集成;远程图像传输;建筑信息平台系统集成与销售;...可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设。*
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 重庆天之旺网络科技有限公司 |
简称: | 天之旺网络 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机软硬件开发、销售;系统集成与网络集成;远程图像传输;建筑信息平台系统集成与销售;...可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设(凭相关资质证书执业)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* |
营业执照号码: | 500106000055997 |
发证机关: | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-06 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年09月08日 |
注册资本: | 1000(万元) (万元) |
所属分类: | » 沙坪坝区 |
所属城市: | 重庆企业网 » 沙坪坝区 » 沙坪坝区沙坪坝 |
顺企编码: | 35323148 |
重庆天之旺网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陆德财 | 340.0万 | |
李平 | 330.0万 | |
叶显耀 | 330.0万 |
重庆天之旺网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2015-11-06 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 刘慧彬 | 2015-09-24 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-09-24 |
股东变更 | 叶显耀 李平 [新增] 陆德财 [新增] | 刘慧彬 [退出] 叶显耀 | 2015-09-24 |
股东变更(股权转让) | 叶显耀,李平,陆德财 | 刘慧彬,叶显耀 | 2015-09-24 |
股东变更(股权转让) | 刘慧彬,叶显耀 | 李德勇,叶显耀 | 2015-07-29 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 李德勇 | 2015-07-29 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-07-29 |
负责人变更 | 叶显耀 | 姚中华 | 2015-07-29 |
股东变更 | 刘慧彬 [新增] 叶显耀 | 李德勇 [退出] 叶显耀 | 2015-07-29 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 叶显耀 | 2015-01-09 |
股东变更 | 李德勇 [新增] 叶显耀 | 叶显耀 孙英伟 [退出] | 2015-01-09 |
股东变更(股权转让) | 李德勇,叶显耀 | 叶显耀,孙英伟 | 2015-01-09 |
股东变更(股权转让) | 叶显耀,孙英伟 | 孙加富,叶显耀 | 2014-11-19 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 孙加富 | 2014-11-19 |
股东变更 | 叶显耀 孙英伟 [新增] | 孙加富 [退出] 叶显耀 | 2014-11-19 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2014-08-14 |
负责人变更 | 姚中华 | 孙加富 | 2014-01-22 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2014-01-22 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2013-08-20 |
注册资本变更 | 出资情况信息变更 | 出资情况信息变更 | 2013-08-20 |
其他事项备案 | 验资报告信息变更 | 验资报告信息变更 | 2013-08-20 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2013-08-20 |
实收资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2013-08-20 |
负责人变更 | 孙加富 | 郑礼维 | 2013-07-04 |
负责人变更 | 法定代表人情况 | 无 | 2013-07-04 |
高级管理人员备案 | 三会 [新增] | 无 | 2013-07-04 |
一般经营项目变更 | 计算机软硬件开发、销售;系统集成与网络集成;远程图像传输;建筑信息平台系统集成与销售;销售:光缆通讯网络器材(不含无线电发射及地面接收装置)、计算机耗材、金属材料(不含稀贵金属)、机电产品、建筑材料(不含危险化学品);光缆通讯网络工程的信息咨询服务;可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设(凭相关资质证书执业)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | 计算机软硬件开发、销售;系统集成与网络集成;远程图像传输;建筑信息平台系统集成与销售;销售:光缆通讯网络器材(不含无线电发射及地面接收装置)、计算机耗材、金属材料(不含稀贵金属)、机电产品、建筑材料(不含危险化学品);光缆通讯网络工程的信息咨询服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | 2013-05-29 |
注册资本变更 | 出资情况变更 | 出资情况变更 | 2013-03-25 |
高级管理人员备案 | 三会 [新增] | 无 | 2013-03-25 |
投资人变更 | 自然人股东变更 [新增] | 无 | 2013-03-25 |
高级管理人员备案 | 三会 [新增] | 无 | 2012-10-10 |
负责人变更 | 法定代表人情况 | 无 | 2012-10-10 |
注册资本变更 | 出资情况变更 | 出资情况变更 | 2012-10-10 |
负责人变更 | 郑礼维 | 何春明 | 2012-10-10 |
投资人变更 | 自然人股东变更 [新增] | 无 | 2012-10-10 |
投资人变更 | 自然人股东变更 [新增] | 无 | 2011-04-21 |
注册资本变更 | 出资情况变更 | 出资情况变更 | 2011-04-21 |
高级管理人员备案 | 三会 [新增] | 无 | 2011-04-21 |
负责人变更 | 法定代表人情况 | 无 | 2011-04-21 |
负责人变更 | 何春明 | 范绍林 | 2011-04-21 |
重庆天之旺网络科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
叶显耀 | 执行董事、经理 |
陆德财 | 监事 |
重庆天之旺网络科技有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
重庆国运通讯科技有限公司与重庆天之旺网络科技有限公司电信服务合同纠纷二审民事判决书 | 2016-08-23 | (2016)渝01民终4890号 |
李飞盗窃罪二审刑事裁定书 | 2016-08-23 | (2016)渝01刑终597号 |
郑礼维、李代惠与重庆天之旺网络科技有限公司管辖裁定书 | 2016-07-19 | (2016)渝01民辖终1421号 |
重庆天之旺网络科技有限公司与重庆国运通讯科技有限公司名誉权纠纷二审民事判决书 | 2016-06-07 | (2016)渝01民终4010号 |
本页是 [重庆天之旺网络科技有限公司] 在顺企网重庆黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。