变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市番禺区南村镇万博二路180号1607房之一 | 广州市番禺区东环街番禺大道北691、693、703号403-1 | 2022-07-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-07-25 |
经营范围 | 信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;文化用品设备出租;办公用品销售;办公设备销售;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;家用电器销售;针纺织品销售;日用品销售;日用品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商标代理;国内贸易代理;通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;文具用品零售;文具用品批发;鞋帽零售;鞋帽批发;服装服饰零售;服装服饰批发;箱包销售;进出口代理;货物进出口 | 服装批发;服装零售;文具用品批发;文具用品零售;鞋批发;鞋零售;帽零售;帽批发;箱、包批发;箱、包零售;通讯设备及配套设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);玩具批发;玩具零售 | 2022-03-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-03-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-02 |
住所变更 | 广州市番禺区东环街番禺大道北691、693、703号403-1 | 广州市番禺区东环街东沙村汪波三街南3号C403之九 | 2020-06-02 |
股东变更 | 李梅 [新增]
张嘉立 [新增] | 孙梅 [退出]
刘光勇 [退出] | 2020-06-02 |
经理备案 | 张嘉立 [新增] | 孙梅 [退出] | 2020-06-02 |
董事备案 | 张嘉立 [新增] | 孙梅 [退出] | 2020-06-02 |
监事备案 | 李梅 [新增] | 刘光勇 [退出] | 2020-06-02 |
法定代表人变更 | 张嘉立 | 孙梅 | 2020-06-02 |
监事备案 | 刘光勇,监事,选举, [新增]
孙梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈烷桃,监事,, [退出]
杨卫彬,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-03 |
经理备案 | 刘光勇,监事,选举, [新增]
孙梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈烷桃,监事,, [退出]
杨卫彬,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-03 |
组织机构备案 | 刘光勇,监事,选举, [新增]
孙梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈烷桃,监事,, [退出]
杨卫彬,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-03 |
董事备案 | 刘光勇,监事,选举, [新增]
孙梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈烷桃,监事,, [退出]
杨卫彬,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-03 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2018-01-03 |
资金数额变更 | 100 (单位:万元)( + 100% ) | 50 (单位:万元) | 2018-01-03 |
住所变更 | 广州市番禺区东环街东沙村汪波三街南3号C403之九 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号厂房四1-4层 | 2018-01-03 |
具体经营项目申报 | 服装批发;服装零售;文具用品批发;文具用品零售;鞋批发;鞋零售;帽零售;帽批发;箱、包批发;箱、包零售;通讯设备及配套设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);玩具批发;玩具零售; | 糖果、巧克力制造;水果和坚果加工;蜜饯制作;鱼糜制品及水产品干腌制加工;糕点、糖果及糖批发;干果、坚果批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2018-01-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-03 |
主营项目类别 | 批发业 | 食品制造业 | 2018-01-03 |
名称变更 | 广州美朵贸易有限公司 | 广州市赛果食品有限公司 | 2018-01-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-01-03 |
股东变更 | 刘光勇; [新增]
孙梅; [新增] | 杨卫彬; [退出] | 2018-01-03 |
法定代表人变更 | 孙梅 | 杨卫彬 | 2018-01-03 |
监事备案 | 刘光勇(监事) [新增]
孙梅(执行董事兼经理) [新增] | 陈烷桃(监事) [退出]
杨卫彬(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-03 |
董事备案 | 刘光勇(监事) [新增]
孙梅(执行董事兼经理) [新增] | 陈烷桃(监事) [退出]
杨卫彬(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-03 |
经理备案 | 刘光勇(监事) [新增]
孙梅(执行董事兼经理) [新增] | 陈烷桃(监事) [退出]
杨卫彬(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-03 |
组织机构备案 | 刘光勇(监事) [新增]
孙梅(执行董事兼经理) [新增] | 陈烷桃(监事) [退出]
杨卫彬(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-03 |
财务负责人 | 孙梅 | 财务负责人(变更前) | 2018-01-03 |
具体经营项目申报 | 糖果、巧克力制造;水果和坚果加工;蜜饯制作;鱼糜制品及水产品干腌制加工;糕点、糖果及糖批发;干果、坚果批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 生产、加工:炒货食品及坚果制品(烘炒类)(分装)、糖果制品(糖果)(分装)、水果制品(水果干制品)(分装)、蜜饯(分装)、水产加工品(干制水产品)(分装),销售本企业产品(在《全国工业产品生产许可证》有效期内从事经营)。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营)(S) | 2014-08-26 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-08-26 |