变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员备案 | 陈开玺,
柳超华, | - | 2019-04-12 |
经理备案 | 陈开玺,执行董事兼经理,选举, [新增]
柳超华,监事,选举, [新增] | 柳裕印,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈成社,监事,, [退出] | 2018-01-23 |
董事备案 | 陈开玺,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
柳超华,监事,选举, [新增]
王中群,,, [新增] | 柳裕印,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈成社,监事,, [退出] | 2018-01-23 |
组织机构备案 | 陈开玺,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
柳超华,监事,选举, [新增] | 柳裕印,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈成社,监事,, [退出] | 2018-01-23 |
监事备案 | 陈开玺,执行董事兼经理,选举, [新增]
柳超华,监事,选举, [新增] | 柳裕印,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈成社,监事,, [退出] | 2018-01-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-23 |
主营项目类别 | 研究和试验发展 | 商务服务业 | 2018-01-23 |
具体经营项目申报 | 工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;机器人的技术研究、技术开发;智能穿戴设备的研究开发;3D扫描及打印设备的研究开发;模具增材制造设备的研究开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;消防检测技术研究、开发;水处理设备的研究、开发;直饮水系统的研究、开发、设计;纯水冷却技术开发服务;车辆工程的技术研究、开发;发动机热平衡系统技术研究、开发;发动机热管理系统技术研究、开发;机动车检测系统及设备的研究、开发;热泵技术的研究、开发;热泵供热水系统的研究、开发、设计;无人机软硬件的技术开发、应用;水处理的技术研究、开发;水资源管理的技术研究、开发;生态修复的技术研究、开发;土壤修复的技术研究、开发;废气处理的技术研究、开发;河道整治的技术研究、开发;垃圾处理的技术研究、开发;生态护岸技术的研究、开发;土木建筑工程研究服务;风景园林工程的技术研究、开发;电气机械检测服务;机动车性能检验服务;机动车检测系统及设备的安装、维护;汽车零配件设计服务;汽车维修工具设计服务;金属结构件设计服务;发动机热平衡系统设计、咨询服务;发动机热管理系统设计、咨询服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;自行车批发;机械配件批发;汽车销售;消防车辆销售;汽车零配件批发;发动机热平衡系统销售;发动机热管理系统销售;机动车检测系统及设备销售;五金产品批发;电气设备批发;电动机销售;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;专用设备销售;汽车充电模块销售;充电桩销售;热泵的销售;不间断供电电源销售;稳压电源销售;无人机的销售;智能穿戴设备的销售;3D扫描及打印设备的销售;航空发动机叶片激光强化设备的销售;蒸汽轮机叶片激光强化设备的销售;电线、电缆批发;电工器材的批发;防雷设备的销售;电工金具的销售;贸易代理;佣金代理;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);劳动防护用品批发;保安器材销售;机器人销售;智能机器系统销售;机器人系统销售;智能机器销售;二手车销售;汽车零售;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;电子元器件零售;电子产品零售; | 投资管理服务;企业自有资金投资;大型活动组织策划服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;公共关系服务;资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);市场营销策划服务;工商咨询服务;市场调研服务;机械设备租赁;广告业;贸易咨询服务;策划创意服务;投资咨询服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务; | 2018-01-23 |
名称变更 | 广东宏康汽车科技有限公司 | 广州泓康投资管理有限公司 | 2018-01-23 |
股东变更 | 陈开玺; [新增]
柳超华;
王中群; [新增] | 傅林宁; [退出]
柳超华;
柳裕印; [退出]
沈成社; [退出] | 2018-01-23 |
监事备案 | 陈开玺(执行董事兼经理) [新增]
柳超华(监事) [新增] | 柳裕印(执行董事兼经理) [退出]
沈成社(监事) [退出] | 2018-01-23 |
董事备案 | 陈开玺(执行董事兼经理) [新增]
柳超华(监事) [新增]
王中群 [新增] | 柳裕印(执行董事兼经理) [退出]
沈成社(监事) [退出] | 2018-01-23 |
经理备案 | 陈开玺(执行董事兼经理) [新增]
柳超华(监事) [新增] | 柳裕印(执行董事兼经理) [退出]
沈成社(监事) [退出] | 2018-01-23 |
组织机构备案 | 陈开玺(执行董事兼经理) [新增]
柳超华(监事) [新增] | 柳裕印(执行董事兼经理) [退出]
沈成社(监事) [退出] | 2018-01-23 |
法定代表人变更 | 陈开玺 | 柳裕印 | 2018-01-23 |
财务负责人 | 陈开玺 | 柳裕印 | 2018-01-23 |
住所变更 | 广州市番禺区大石街南大公路鸿图工业园厂房A1栋3楼 | 广州市天河区龙洞路环村南街6号华威楼406房(仅限办公用途) | 2017-10-16 |
组织机构备案 | 柳裕印,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
沈成社,监事,, | 柳裕印,执行董事兼经理,,是 [退出]
沈成社,监事,, | 2016-07-25 |
财务负责人 | 柳裕印 | 财务负责人(变更前) | 2016-07-25 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-07-25 |
组织机构备案 | 柳裕印(执行董事兼经理)
沈成社(监事) | 柳裕印(执行董事兼经理)
沈成社(监事) | 2016-07-25 |
组织机构备案 | 柳裕印(执行董事兼经理);沈成社(监事); | 柳裕印(执行董事兼经理);沈成社(监事); | 2016-07-25 |