变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-01-22 |
经理备案 | 林创松 [新增] | 张哲 [退出] | 2021-01-22 |
股东变更 | 林创松 [新增]
杨强 [新增] | 张哲 [退出] | 2021-01-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-22 |
监事备案 | 杨强 [新增] | 葛绍士 [退出] | 2021-01-22 |
法定代表人变更 | 林创松 | 张哲 | 2021-01-22 |
董事备案 | 林创松 [新增] | 张哲 [退出] | 2021-01-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-14 |
法定代表人变更 | 张哲 | 林创松 | 2018-09-12 |
监事备案 | 葛绍士(监事) [新增]
张哲(执行董事兼经理) [新增] | 林创松(执行董事兼经理) [退出]
杨强(监事) [退出] | 2018-09-12 |
董事备案 | 葛绍士(监事) [新增]
张哲(执行董事兼经理) [新增] | 林创松(执行董事兼经理) [退出]
杨强(监事) [退出] | 2018-09-12 |
经理备案 | 葛绍士(监事) [新增]
张哲(执行董事兼经理) [新增] | 林创松(执行董事兼经理) [退出]
杨强(监事) [退出] | 2018-09-12 |
组织机构备案 | 葛绍士(监事) [新增]
张哲(执行董事兼经理) [新增] | 林创松(执行董事兼经理) [退出]
杨强(监事) [退出] | 2018-09-12 |
财务负责人 | 张哲 | 林创松 | 2018-09-12 |
股东变更 | 张哲; [新增] | 林创松; [退出]
杨强; [退出] | 2018-09-12 |
住所变更 | 广州市白云区黄石街江夏学校北路3号719房 | 广州市白云区江夏学校北路3号511房(仅作办公用途) | 2017-11-22 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-11-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-22 |
监事备案 | 林创松,执行董事兼经理,选举, [新增]
杨强,监事,选举, [新增] | 吴镇玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
岑伟文,经理,选举, [退出] | 2017-11-21 |
组织机构备案 | 林创松,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
杨强,监事,选举, [新增] | 吴镇玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
岑伟文,经理,选举, [退出] | 2017-11-21 |
经理备案 | 林创松,执行董事兼经理,选举, [新增]
杨强,监事,选举, [新增] | 吴镇玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
岑伟文,经理,选举, [退出] | 2017-11-21 |
董事备案 | 林创松,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
杨强,监事,选举, [新增] | 吴镇玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
岑伟文,经理,选举, [退出] | 2017-11-21 |
营业期限变更 | 2014-03-14 至 | 2014-03-14 至 2015-05-28 | 2017-11-21 |
股东变更 | 林创松; [新增]
杨强; [新增] | 高炳海; [退出]
吴镇玉; [退出]
岑伟文; [退出] | 2017-11-21 |
监事备案 | 林创松(执行董事兼经理) [新增]
杨强(监事) [新增] | 吴镇玉(执行董事兼经理) [退出]
岑伟文(经理) [退出] | 2017-11-21 |
董事备案 | 林创松(执行董事兼经理) [新增]
杨强(监事) [新增] | 吴镇玉(执行董事兼经理) [退出]
岑伟文(经理) [退出] | 2017-11-21 |
经理备案 | 林创松(执行董事兼经理) [新增]
杨强(监事) [新增] | 吴镇玉(执行董事兼经理) [退出]
岑伟文(经理) [退出] | 2017-11-21 |
组织机构备案 | 林创松(执行董事兼经理) [新增]
杨强(监事) [新增] | 吴镇玉(执行董事兼经理) [退出]
岑伟文(经理) [退出] | 2017-11-21 |
法定代表人变更 | 林创松 | 吴镇玉 | 2017-11-21 |
财务负责人 | 林创松 | 财务负责人(变更前) | 2017-11-21 |