变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 崔小兰 [新增] | 陈秋丽 [退出] | 2022-07-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-07-29 |
- | 认缴出资数额备案 | - | 2022-07-29 |
股东变更 | 崔卫军,
崔小兰 [新增] | 陈秋丽, [退出]
崔卫军 | 2022-07-29 |
监事备案 | 陈秋丽 [新增] | 黄任远 [退出] | 2019-05-24 |
股东变更 | 陈秋丽 [新增]
崔卫军 | 邱建华 [退出]
崔卫军 | 2019-05-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-05-24 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区沙太路银利街12号A5006房(仅限办公用途) | 广州市天河区体育东路140-148号2806 B107房(仅限办公用途) | 2018-09-14 |
具体经营项目申报 | 房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;房地产中介服务;自有房地产经营活动;房屋建筑工程设计服务; | 房地产开发经营;房地产中介服务;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;物业管理;房屋租赁;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;房屋建筑工程设计服务;房屋建筑工程施工; | 2018-09-14 |
董事备案 | 崔卫军,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄任远,监事,选举, [新增]
邱建华,监事,选举, [新增] | 陈勇,监事,, [退出]
周耕云,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-19 |
组织机构备案 | 崔卫军,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄任远,监事,选举, [新增] | 陈勇,监事,, [退出]
周耕云,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-19 |
经理备案 | 崔卫军,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄任远,监事,选举, [新增] | 陈勇,监事,, [退出]
周耕云,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-19 |
监事备案 | 崔卫军,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄任远,监事,选举, [新增] | 陈勇,监事,, [退出]
周耕云,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-19 |
监事备案 | 崔卫军(执行董事兼经理) [新增]
黄任远(监事) [新增] | 陈勇(监事) [退出]
周耕云(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-19 |
组织机构备案 | 崔卫军(执行董事兼经理) [新增]
黄任远(监事) [新增] | 陈勇(监事) [退出]
周耕云(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-19 |
董事备案 | 崔卫军(执行董事兼经理) [新增]
黄任远(监事) [新增]
邱建华(监事) [新增] | 陈勇(监事) [退出]
周耕云(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-19 |
经理备案 | 崔卫军(执行董事兼经理) [新增]
黄任远(监事) [新增] | 陈勇(监事) [退出]
周耕云(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-19 |
股东变更 | 崔卫军;
邱建华; [新增] | 陈勇; [退出]
崔卫军;
周耕云; [退出] | 2018-01-18 |
法定代表人变更 | 崔卫军 | 周耕云 | 2018-01-18 |
组织机构备案 | 陈勇,监事,,
周耕云,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈勇,监事,,
周耕云,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-12-22 |
营业期限变更 | 2014-05-28 至 | 2014-05-28 至 2016-03-15 | 2017-12-22 |
组织机构备案 | 陈勇(监事)
周耕云(执行董事兼经理) | 陈勇(监事)
周耕云(执行董事兼经理) | 2017-12-22 |
财务负责人 | 崔卫军 | 财务负责人(变更前) | 2017-12-22 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区体育东路140-148号2806 B107房(仅限办公用途) | 广州市天河区沙太南路85号318房 | 2017-12-22 |