变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-17 |
住所变更 | 广州市天河区黄埔大道西365号1409室(部位:自编42单元)(仅限办公) | 广州市天河区龙口西路138号西北角自编4层A座自编4033房 | 2020-07-17 |
经理备案 | 阮秀萍 [新增] | 毛文科 [退出] | 2020-03-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-03-27 |
董事备案 | 阮秀萍 [新增] | 毛文科 [退出] | 2020-03-27 |
法定代表人变更 | 阮秀萍 | 毛文科 | 2020-03-27 |
工商登记联络员备案 | 阮秀萍 | - | 2020-03-27 |
具体经营项目申报 | 非许可类医疗器械经营;仪器仪表批发;技术进出口;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;工程建设项目招标代理服务;市场营销策划服务;电子商务信息咨询;科技信息咨询服务;市场调研服务;电子自动化工程安装服务;生物医疗技术研究;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;医疗技术研发;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;会议及展览服务;医疗设备维修;软件开发;软件服务; | 仪器仪表批发;技术进出口;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;工程建设项目招标代理服务; | 2019-04-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-15 |
组织机构备案 | 林海燕,监事,选举, [新增]
毛文科,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林海燕,执行董事兼经理,,是 [退出]
毛文科,监事,, [退出] | 2017-06-22 |
监事备案 | 林海燕,监事,选举, [新增]
毛文科,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林海燕,执行董事兼经理,,是 [退出]
毛文科,监事,, [退出] | 2017-06-22 |
经理备案 | 林海燕,监事,选举, [新增]
毛文科,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林海燕,执行董事兼经理,,是 [退出]
毛文科,监事,, [退出] | 2017-06-22 |
董事备案 | 林海燕,监事,选举,
毛文科,执行董事兼经理,选举,是 | 林海燕,执行董事兼经理,,是
毛文科,监事,, | 2017-06-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-06-22 |
法定代表人变更 | 毛文科 | 林海燕 | 2017-06-22 |
董事备案 | 林海燕(监事) [新增]
毛文科(执行董事兼经理) [新增] | 林海燕(执行董事兼经理) [退出]
毛文科(监事) [退出] | 2017-06-22 |
组织机构备案 | 林海燕(监事)
毛文科(执行董事兼经理) | 林海燕(执行董事兼经理)
毛文科(监事) | 2017-06-22 |
监事备案 | 林海燕(监事)
毛文科(执行董事兼经理) | 林海燕(执行董事兼经理)
毛文科(监事) | 2017-06-22 |
经理备案 | 林海燕(监事)
毛文科(执行董事兼经理) | 林海燕(执行董事兼经理)
毛文科(监事) | 2017-06-22 |
财务负责人 | 毛文科 | 财务负责人(变更前) | 2017-06-22 |
股东变更 | 毛文科; | 梁博; [退出]
林海燕; [退出]
毛文科;
王景川; [退出] | 2017-06-22 |
具体经营项目申报 | 仪器仪表批发;技术进出口;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;工程建设项目招标代理服务; | 仪器仪表、电子产品及配件的研究、开发、设计、销售、维修;招标代理(不含建设工程招标代理);企业管理咨询、商品信息咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2014-07-31 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-07-31 |