变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市荔湾区江北路43号414房(仅限办公) | 广州市荔湾区江北路41号1904房(仅限办公) | 2022-10-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-10-09 |
股东变更 | 何晨 | 何晨
佛山市华冶吉粤能源科技有限公司 [退出] | 2020-04-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-04-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-04-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-23 |
住所变更 | 广州市荔湾区江北路41号1904房(仅限办公) | 广州市越秀区东风东路750号10楼1011-1012房(仅限办公用途) | 2019-12-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-12-23 |
股东变更 | 何晨
佛山市华冶吉粤能源科技有限公司 [新增] | 何晨 | 2019-12-23 |
法定代表人变更 | 何晨 | 何力拉 | 2019-07-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-31 |
股东变更 | 何晨 | 何晨
何力拉 [退出] | 2019-07-31 |
经理备案 | 何晨 [新增] | 何力拉 [退出] | 2019-07-31 |
监事备案 | 李士韬 [新增] | 何晨 [退出] | 2019-07-31 |
经理备案 | 何力拉 [新增] | 李士韬 [退出] | 2019-07-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-24 |
法定代表人变更 | 何力拉 | 李士韬 | 2019-07-24 |
股东变更 | 何晨
何力拉 [新增] | 李士韬 [退出]
何晨
庞建东 [退出] | 2019-07-24 |
住所变更 | 广州市越秀区东风东路750号10楼1011-1012房(仅限办公用途) | 广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼6栋802房 | 2018-09-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-07-24 |
董事备案 | 何晨(监事) [新增]
李士韬(执行董事兼经理) [新增]
庞建东 [新增] | 程小丽(监事) [退出]
潘学锁(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-24 |
经理备案 | 何晨(监事) [新增]
李士韬(执行董事兼经理) [新增] | 程小丽(监事) [退出]
潘学锁(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-24 |
法定代表人变更 | 李士韬 | 潘学锁 | 2018-07-24 |
监事备案 | 何晨(监事) [新增]
李士韬(执行董事兼经理) [新增] | 程小丽(监事) [退出]
潘学锁(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-24 |
财务负责人 | 李士韬 | 黎碧玉 | 2018-07-24 |
股东变更 | 何晨; [新增]
李士韬; [新增]
庞建东; [新增] | 潘学锁; [退出] | 2018-07-24 |
组织机构备案 | 何晨(监事) [新增]
李士韬(执行董事兼经理) [新增] | 程小丽(监事) [退出]
潘学锁(执行董事兼经理) [退出] | 2018-07-24 |
住所变更 | 广州市番禺区南村镇番禺大道北383号写字楼6栋802房 | 广州市番禺区东环街甘棠村丛桂里坊四巷14号 | 2018-03-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-03-14 |
资金数额变更 | 5200 (单位:万元)( + 5100% ) | 100 (单位:万元) | 2017-12-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-12-11 |
经理备案 | 程小丽,监事,选举, [新增]
潘学锁,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黎碧玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈雁,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
监事备案 | 程小丽,监事,选举, [新增]
潘学锁,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黎碧玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈雁,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
董事备案 | 程小丽,监事,选举, [新增]
潘学锁,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黎碧玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈雁,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
组织机构备案 | 程小丽,监事,选举, [新增]
潘学锁,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黎碧玉,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
沈雁,监事,选举, [退出] | 2017-11-15 |
名称变更 | 广州奥铄实业有限公司 | 广州碧然生物科技有限公司 | 2017-11-15 |
具体经营项目申报 | 水泥制造;建材、装饰材料批发;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;五金制品涂装、喷涂;五金产品批发;五金零售;钢材批发;玻璃钢材料批发;钢材零售;玻璃钢材料零售;有色金属合金制造;电工器材的批发;电工器材零售;金属制品批发;金属装饰材料零售;机械配件批发;机械配件零售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械技术咨询、交流服务;机械设备专业清洗服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;煤炭及制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);电子产品批发;室内装饰设计服务;室内装饰、装修;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;厨房设备及厨房用品批发;家用电器批发;家用电子产品修理;制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;棉花加工机械制造;棉花仓储;纺织专用设备制造;纺织品、针织品及原料批发;日用杂品综合零售;厨房用具及日用杂品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;建筑工程后期装饰、装修和清理;门窗安装;建筑劳务分包(仅限分支机构);建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏; | 生物技术开发服务;生物技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;生物防治技术开发服务;生物防治技术推广服务;科技信息咨询服务;医学研究和试验发展;食品科学技术研究服务;药品研发;材料科学研究、技术开发;营养健康咨询服务;教育咨询服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);策划创意服务;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;化工产品批发(危险化学品除外);卫生盥洗设备及用具批发;清洁用品批发;日用器皿及日用杂货批发;电子产品批发;电子产品零售;仪器仪表批发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械); | 2017-11-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-15 |
主营项目类别 | 建筑装饰和其他建筑业 | 科技推广和应用服务业 | 2017-11-15 |
股东变更 | 潘学锁; [新增] | 黎碧玉; [退出] | 2017-11-15 |
法定代表人变更 | 潘学锁 | 黎碧玉 | 2017-11-15 |
监事备案 | 程小丽(监事) [新增]
潘学锁(执行董事兼经理) [新增] | 黎碧玉(执行董事兼经理) [退出]
沈雁(监事) [退出] | 2017-11-15 |
组织机构备案 | 程小丽(监事) [新增]
潘学锁(执行董事兼经理) [新增] | 黎碧玉(执行董事兼经理) [退出]
沈雁(监事) [退出] | 2017-11-15 |
董事备案 | 程小丽(监事) [新增]
潘学锁(执行董事兼经理) [新增] | 黎碧玉(执行董事兼经理) [退出]
沈雁(监事) [退出] | 2017-11-15 |
经理备案 | 程小丽(监事) [新增]
潘学锁(执行董事兼经理) [新增] | 黎碧玉(执行董事兼经理) [退出]
沈雁(监事) [退出] | 2017-11-15 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-06-16 |
股东变更 | 黎碧玉; | 黎碧玉; | 2017-06-16 |
财务负责人 | 黎碧玉 | 财务负责人(变更前) | 2017-06-16 |