变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 一般项目:开展会计审计、税务代理、资产评估、验资年检及咨询服务、编审基建工程予决算、企业破产管理人、破产清算、企业合并、分立、清算审计、财务咨询、专项资金预决算审计、编制专项资金工程造价、司法会计鉴定、承办投资项目可行性研究报告、经济责任审计**。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 开展会计审计、税务代理、资产评估、验资年检及咨询服务、编审基建工程予决算、企业破产管理人、破产清算、企业合并、分立、清算审计、代理记账、纳税申报、制定单位会计制度、会计咨询、专项资金预决算审计、编制专项资金工程造价、司法会计鉴定、承办投资项目可行性研究报告、经济责任审计**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-09-19 |
联络员备案 | 李俊玲 *** 备案手机:*** | 姜晗煜 *** 备案手机:*** | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 李建和 [新增] | 李建合 [退出] | 2021-07-20 |
注册资本变更 | 30万人民币( - 90% ) | 300万人民币 | 2021-07-20 |
投资人变更 | 李建和 出资 6万人民币; [新增]
李俊玲 出资 6( - 91.94631% )万人民币;
苏子兰 出资 6( - 91.94631% )万人民币;
郝卫华 出资 6( - 91.94631% )万人民币;
王学军 出资 6( + 200% )万人民币; | 李建合 出资 74.5万人民币; [退出]
李俊玲 出资 74.5万人民币;
苏子兰 出资 74.5万人民币;
郝卫华 出资 74.5万人民币;
王学军 出资 2万人民币; | 2021-07-20 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李建和; [新增]
李俊玲;
苏子兰;
郝卫华;
王学军; | 李建合; [退出]
李俊玲;
苏子兰;
郝卫华;
王学军; | 2021-07-20 |
法定代表人变更 | 李俊玲 | 郝卫华 | 2019-09-25 |
经营期限 | 2000年1月5日 至 2030年1月4日 | 2000年1月5日 至 2020年1月4日 | 2019-09-25 |
高级管理人员备案 | 李俊玲 [新增] | 郝卫华 [退出] | 2019-09-25 |
高级管理人员备案 | 李俊玲 [新增] | 郝卫华 [退出]
王滨春 [退出] | 2019-09-25 |
经营范围变更 | 开展会计审计、税务代理、资产评估、验资年检及咨询服务、编审基建工程予决算、企业破产管理人、破产清算、企业合并、分立、清算审计、代理记账、纳税申报、制定单位会计制度、会计咨询、专项资金预决算审计、编制专项资金工程造价、司法会计鉴定、承办投资项目可行性研究报告、经济责任审计**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 开展会计审计、税务代理、资产评估、验资年检及咨询服务、编审基建工程予决算** | 2018-08-01 |
投资人变更 | 李建合 出资 74.5( - 0.66667% )万人民币;
李俊玲 出资 74.5( - 0.66667% )万人民币;
苏子兰 出资 74.5( - 0.66667% )万人民币;
郝卫华 出资 74.5( - 0.66667% )万人民币;
王学军 出资 2万人民币; [新增] | 李建合 出资 75万人民币;
李俊玲 出资 75万人民币;
苏子兰 出资 75万人民币;
郝卫华 出资 75万人民币; | 2018-07-18 |
法定代表人变更 | 郝卫华 | 姜焕生 | 2018-07-16 |
投资人变更 | 李建合 出资 75( + 25% )万人民币;
李俊玲 出资 75( + 25% )万人民币;
苏子兰 出资 75( + 25% )万人民币;
郝卫华 出资 75( + 25% )万人民币; | 李建合 出资 60万人民币;
李俊玲 出资 60万人民币;
姜焕生 出资 60万人民币; [退出]
苏子兰 出资 60万人民币;
郝卫华 出资 60万人民币; | 2018-07-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李建合;
李俊玲;
苏子兰;
郝卫华; | 李建合;
李俊玲;
姜焕生; [退出]
苏子兰;
郝卫华; | 2018-07-16 |
名称变更 | 河北景正会计师事务所有限公司 | 景县方正会计师事务所有限责任公司 | 2010-04-21 |
注册资本变更 | 300( + 900% ) | 30 | 2010-04-20 |
投资人变更 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***7002( - 12.50781% ),李俊玲,60,***0002,苏子兰,60,***3437,郝卫华,60,***0001,李建合,60,***8003,姜焕生,60 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***8003,姜焕生,6,***0001,李建合,6,***7002,李俊玲,6,***0002,苏子兰,6,***3437,郝卫华,6 | 2010-04-20 |
投资人变更 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***8003,姜焕生,6,***0001,李建合,6,***7002,李俊玲,6,***0002,苏子兰,6,***3437,郝卫华,6 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***8003,姜焕生,6,***0001,李建合,6,***7002,李俊玲,6,***0002,苏子兰,6,***0001,王滨春,6 | 2009-04-13 |
法定代表人变更 | 姜焕生 | 王滨春 | 2009-04-13 |