广州华象投资咨询有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区林和西路157号1511C房(办公用途),我公司主要提供市场营销策划服务;市场调研服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区林和西路157号1511C房(仅限办公用途)
- 经理:
- 颜军
- 经理手机:
- 135****9670 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
广州华象投资咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘晓英 | 70% | 人民币140.0万元 |
颜俊 | 30% | 人民币60.0万元 |
广州华象投资咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-08-05 |
住所变更 | 广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路8号第四层402单位 | 广州市天河区林和西路157号1511C房(仅限办公用途) | 2020-08-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-02 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2020-06-02 |
董事备案 | 刘晓英 [新增] | 颜俊 [退出] | 2020-06-02 |
工商登记联络员备案 | 李东妹 | - | 2020-06-02 |
股东变更 | 颜俊; 刘晓英 [新增] | 颜俊; 深圳市华信水务投资管理有限公司 [退出] | 2020-06-02 |
经理备案 | 刘晓英 [新增] | 颜俊 [退出] | 2020-06-02 |
法定代表人变更 | 刘晓英 | 颜俊 | 2020-06-02 |
名称变更 | 广州华象咨询有限公司 | 广州华象投资咨询有限公司 | 2020-06-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2020-06-02 |
监事备案 | 李青 | 李青 | 2020-06-02 |
股东变更 | 深圳市华信水务投资管理有限公司,011,*****,货币,0,0,140, , ; 颜俊,001,*****2,货币,0,0,0, , ; [新增] | 冯婉梨,001, ,货币,0,0,60, , ; [退出] 深圳市华信水务投资管理有限公司,011, ,货币,0,0,140, , ; | 2017-04-05 |
经理备案 | 李青(监事) 颜俊(执行董事兼经理) [新增] | 李青(监事) 颜军(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-05 |
股东变更 | 深圳市华信水务投资管理有限公司; 颜俊; [新增] | 冯婉梨; [退出] 深圳市华信水务投资管理有限公司; | 2017-04-05 |
经理备案 | 李青,监事,选举, 颜俊,执行董事兼经理,选举, [新增] | 李青,监事,选举, 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-05 |
董事备案 | 李青,监事,选举, 颜俊,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李青,监事,选举, 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-05 |
法定代表人变更 | 颜俊 | 颜军 | 2017-04-05 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-04-05 |
组织机构备案 | 李青(监事) 颜俊(执行董事兼经理) [新增] | 李青(监事) 颜军(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-05 |
董事备案 | 李青(监事) 颜俊(执行董事兼经理) [新增] | 李青(监事) 颜军(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-05 |
财务负责人 | 冯叶舟 | 财务负责人(变更前) | 2017-04-05 |
组织机构备案 | 李青,监事,选举, 颜俊,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李青,监事,选举, 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-05 |
组织机构备案 | 李青(监事);颜俊(执行董事兼经理); | 李青(监事);颜军(执行董事兼经理); | 2017-04-05 |
经理备案 | 李青(监事);颜俊(执行董事兼经理); | 李青(监事);颜军(执行董事兼经理); | 2017-04-05 |
董事备案 | 李青(监事);颜俊(执行董事兼经理); | 李青(监事);颜军(执行董事兼经理); | 2017-04-05 |
股东变更 | 深圳市华信水务投资管理有限公司;颜俊; | 冯婉梨;深圳市华信水务投资管理有限公司; | 2017-04-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-04-05 |
组织机构备案 | 李青,监事,选举, [新增] 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 冯婉梨,监事,, [退出] 李霞,董事长,,是 [退出] 颜俊,董事,, [退出] 赵旭,董事兼经理,, [退出] | 2014-11-21 |
名称变更 | 广州华象投资咨询有限公司 | 广州拙讷投资咨询有限公司 | 2014-11-21 |
经理备案 | 李青,监事,选举, [新增] 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 冯婉梨,监事,, [退出] 李霞,董事长,,是 [退出] 颜俊,董事,, [退出] 赵旭,董事兼经理,, [退出] | 2014-11-21 |
董事备案 | 冯婉梨,监事,, 李青,监事,选举, [新增] 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 冯婉梨,监事,, 李霞,董事长,,是 [退出] 颜俊,董事,, [退出] 赵旭,董事兼经理,, [退出] | 2014-11-21 |
监事备案 | 李青,监事,选举, [新增] 颜军,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 冯婉梨,监事,, [退出] 李霞,董事长,,是 [退出] 颜俊,董事,, [退出] 赵旭,董事兼经理,, [退出] | 2014-11-21 |
法定代表人变更 | 颜军 | 李霞 | 2014-11-21 |
住所变更 | 广州市天河区林和西路157号1511房(仅限办公用途) | 广州市天河区天河路240号丰兴广场C座21Y7房(该场所仅限办公用途) | 2014-11-21 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-11-21 |
具体经营项目申报 | 市场营销策划服务;市场调研服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务; | 项目投资咨询(证券期货投资咨询除外);企业管理咨询;市场调研;市场营销策划。 | 2014-11-21 |
广州华象投资咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李青 | 监事 |
颜俊 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州华象投资咨询有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。