广州新赢销企业管理咨询有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区银利街281号1-5层(部位:5001房),我公司主要提供企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;企业财务咨询服务;教育咨询服务;商品零售贸易;商品批发贸易;贸易代理;贸易咨询服务;投资管理服务;投资咨询服务;〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区银利街281号1-5层(部位:5001房)
- 固定电话:
- 020-38838461 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄荣冈
- 电子邮件:
- wuxueru001@hkfs.cn
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | wangxiaozhu001@hkfs.cn |
电子邮箱 | jianchazy@hkfs.cn |
座机号码 | 020-3883843 |
手机号码 | 158****6106 |
电子邮箱 | chenye001@hkfs.cn |
手机号码 | 137****2321 |
座机号码 | 020-82036074 |
电子邮箱 | wuxueru001@hkfs.cn |
座机号码 | 020-89662231 |
电子邮箱 | wangxiazohu001@hkfs.cn |
电子邮箱 | xuyingying@hkfs.cn |
座机号码 | 020-38838461 |
电子邮箱 | liuyongjian001@hkfs.cn |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州新赢销企业管理咨询有限公司 |
简称: | 新赢销企业管理咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;企业财务咨询服务;教育咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;贸易咨询服务;投资管理服务;投资咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 914401015876136571 |
发证机关: | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-06-16 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年12月08日 |
注册资本: | 10000万 (万元) |
所属分类: | 管理咨询公司 » 天河区管理咨询公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 天河区 |
顺企编码: | 35815651 |
广州新赢销企业管理咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
贵州华黔信息咨询有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
广州新赢销企业管理咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 贵州鼎金盛世文化传播有限公司 [新增] | 广州华康海宇投资有限公司 [退出] | 2022-06-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-06 |
经营范围 | 企业管理咨询;财务咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;贸易经纪; | 商品信息咨询服务;贸易代理;投资咨询服务;贸易咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);教育咨询服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务; | 2022-03-16 |
监事备案 | 左国祥 [新增] | 张静 [退出] | 2022-03-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-03-16 |
经理备案 | 汪冬康 [新增] | 左俊 [退出] | 2022-03-16 |
股东名称变更 | 广州华康海宇投资有限公司 [新增] | 广州华康创融投资有限公司 [退出] | 2022-03-16 |
法定代表人变更 | 汪冬康 | 左俊 | 2022-03-16 |
董事备案 | 汪冬康 [新增] | 左俊 [退出] | 2022-03-16 |
监事备案 | 张静 [新增] | 陈晔 [退出] | 2020-11-23 |
工商登记联络员备案 | 刘永健 | - | 2020-11-23 |
法定代表人变更 | 左俊 | 曾有成 | 2020-08-19 |
董事备案 | 左俊 [新增] | 曾有成 [退出] | 2020-08-19 |
经理备案 | 左俊 [新增] | 曾有成 [退出] | 2020-08-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-08-19 |
股东名称变更 | 广州华康创融投资有限公司 [新增] | 广州华康金控投资有限公司 [退出] | 2020-04-23 |
经理备案 | 曾有成 [新增] | 左国祥 [退出] | 2020-04-23 |
法定代表人变更 | 曾有成 | 左国祥 | 2020-04-23 |
监事备案 | 陈晔 [新增] | 董涤凡 [退出] | 2020-04-23 |
董事备案 | 曾有成 [新增] | 左国祥 [退出] | 2020-04-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-04-23 |
住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区大沙地东319号2406房(仅限办公用途) | 广州市天河区银利街281号1-5层(部位:5001房) | 2018-09-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-17 |
具体经营项目申报 | 商品信息咨询服务;贸易代理;投资咨询服务;贸易咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);教育咨询服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务; | 企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;企业财务咨询服务;教育咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;贸易咨询服务;投资管理服务;投资咨询服务; | 2018-08-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-07 |
股东变更 | 广州华康金控投资有限公司; [新增] | 贵州鼎金盛世文化传播有限公司; [退出] | 2018-08-07 |
董事备案 | 董涤凡(监事) 左国祥(执行董事兼经理) [新增] | 董涤凡(监事) 严后芳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-08-07 |
经理备案 | 董涤凡(监事) 左国祥(执行董事兼经理) [新增] | 董涤凡(监事) 严后芳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-08-07 |
组织机构备案 | 董涤凡(监事) 左国祥(执行董事兼经理) [新增] | 董涤凡(监事) 严后芳(执行董事兼经理) [退出] | 2018-08-07 |
法定代表人变更 | 左国祥 | 严后芳 | 2018-08-07 |
财务负责人 | 左国祥 | 严后芳 | 2018-08-07 |
董事备案 | 董涤凡,监事,选举, [新增] 严后芳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄荣冈,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 李金玉,监事,选举, [退出] | 2017-08-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-08-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-08-28 |
股东变更 | 贵州鼎金盛世文化传播有限公司; [新增] | 黄荣冈; [退出] 李金玉; [退出] | 2017-08-28 |
法定代表人变更 | 严后芳 | 黄荣冈 | 2017-08-28 |
董事备案 | 董涤凡(监事) [新增] 严后芳(执行董事兼经理) [新增] | 黄荣冈(执行董事兼经理) [退出] 李金玉(监事) [退出] | 2017-08-28 |
监事备案 | 董涤凡(监事) [新增] 严后芳(执行董事兼经理) [新增] | 黄荣冈(执行董事兼经理) [退出] 李金玉(监事) [退出] | 2017-08-28 |
组织机构备案 | 董涤凡(监事) [新增] 严后芳(执行董事兼经理) [新增] | 黄荣冈(执行董事兼经理) [退出] 李金玉(监事) [退出] | 2017-08-28 |
经理备案 | 董涤凡(监事) [新增] 严后芳(执行董事兼经理) [新增] | 黄荣冈(执行董事兼经理) [退出] 李金玉(监事) [退出] | 2017-08-28 |
财务负责人 | 严后芳 | 财务负责人(变更前) | 2017-08-28 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-06-12 |
资金数额变更 | 10000 (单位:万元)( + 333233.33333% ) | 3 (单位:万元) | 2015-06-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-06-12 |
广州新赢销企业管理咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李金玉 | 监事 |
黄荣冈 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州新赢销企业管理咨询有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。