变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举,
王超东,执行董事兼经理,选举, [新增] | 金彦,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举, | 2017-12-28 |
组织机构备案 | 李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举,
王超东,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 金彦,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举, | 2017-12-28 |
经理备案 | 李湘芝(监事)
李浙芝(监事)
王超东(执行董事兼经理) [新增] | 金彦(执行董事兼经理) [退出]
李湘芝(监事)
李浙芝(监事) | 2017-12-28 |
组织机构备案 | 李湘芝(监事)
李浙芝(监事)
王超东(执行董事兼经理) [新增] | 金彦(执行董事兼经理) [退出]
李湘芝(监事)
李浙芝(监事) | 2017-12-28 |
法定代表人变更 | 王超东 | 金彦 | 2017-12-28 |
经理备案 | 金彦,执行董事兼经理,选举, [新增]
李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举, | 李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举,
王超东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-01-09 |
董事备案 | 金彦,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举, | 李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举,
王超东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-01-09 |
组织机构备案 | 金彦,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举, | 李湘芝,监事,选举,
李浙芝,监事,选举,
王超东,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-01-09 |
经理备案 | 金彦(执行董事兼经理) [新增]
李湘芝(监事)
李浙芝(监事) | 李湘芝(监事)
李浙芝(监事)
王超东(执行董事兼经理) [退出] | 2017-01-09 |
董事备案 | 金彦(执行董事兼经理) [新增]
李湘芝(监事)
李浙芝(监事) | 李湘芝(监事)
李浙芝(监事)
王超东(执行董事兼经理) [退出] | 2017-01-09 |
法定代表人变更 | 金彦 | 王超东 | 2017-01-09 |
组织机构备案 | 金彦(执行董事兼经理) [新增]
李湘芝(监事)
李浙芝(监事) | 李湘芝(监事)
李浙芝(监事)
王超东(执行董事兼经理) [退出] | 2017-01-09 |
组织机构备案 | 金彦(执行董事兼经理);李湘芝(监事);李浙芝(监事); | 李湘芝(监事);李浙芝(监事);王超东(执行董事兼经理); | 2017-01-09 |
董事备案 | 金彦(执行董事兼经理);李湘芝(监事);李浙芝(监事); | 李湘芝(监事);李浙芝(监事);王超东(执行董事兼经理); | 2017-01-09 |
经理备案 | 金彦(执行董事兼经理);李湘芝(监事);李浙芝(监事); | 李湘芝(监事);李浙芝(监事);王超东(执行董事兼经理); | 2017-01-09 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-07-29 |
营业期限变更 | 2008-07-23 至 | 2008-07-23 至 2016-12-30 | 2016-07-29 |
财务负责人 | 王超东 | 财务负责人(变更前) | 2016-07-29 |
住所变更 | 广州市天河区沙太路银利街12号之一二层E2028房(仅限办公用途) | 广州市天河区沙太路银利街1号二楼201房(本住所仅限办公功能) | 2016-07-29 |
营业期限变更 | 2008-07-23 至 2016-12-30 | 2008-07-23 至 2015-03-09 | 2015-04-08 |