变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 梁胜毅 [新增] | 何培英 [退出] | 2019-04-22 |
具体经营项目申报 | 互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外); | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2019-04-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-22 |
监事备案 | 梁伟峰 [新增] | 梁胜毅 [退出] | 2019-04-22 |
董事备案 | 梁胜毅 [新增] | 何培英 [退出] | 2019-04-22 |
法定代表人变更 | 梁胜毅 | 何培英 | 2019-04-22 |
组织机构备案 | 何培英,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
梁胜毅,监事,选举, | 梁胜毅,监事,选举,
梁伟峰,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-07 |
经理备案 | 何培英,执行董事兼经理,选举, [新增]
梁胜毅,监事,选举, | 梁胜毅,监事,选举,
梁伟峰,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-07 |
董事备案 | 何培英,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
梁胜毅,监事,选举,
梁伟峰,执行董事兼经理,选举, | 梁胜毅,监事,选举,
梁伟峰,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-04-07 |
董事备案 | 何培英(执行董事兼经理) [新增]
梁胜毅(监事)
梁伟峰(执行董事兼经理) | 梁胜毅(监事)
梁伟峰(执行董事兼经理) | 2017-04-07 |
经理备案 | 何培英(执行董事兼经理) [新增]
梁胜毅(监事) | 梁胜毅(监事)
梁伟峰(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-07 |
法定代表人变更 | 何培英 | 梁伟峰 | 2017-04-07 |
组织机构备案 | 何培英(执行董事兼经理) [新增]
梁胜毅(监事) | 梁胜毅(监事)
梁伟峰(执行董事兼经理) [退出] | 2017-04-07 |
组织机构备案 | 何培英(执行董事兼经理);梁胜毅(监事); | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 2017-04-07 |
经理备案 | 何培英(执行董事兼经理);梁胜毅(监事); | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 2017-04-07 |
董事备案 | 何培英(执行董事兼经理);梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 2017-04-07 |
组织机构备案 | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 陈玉霞(执行董事兼经理);邹腾原(监事); | 2016-08-30 |
经理备案 | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 陈玉霞(执行董事兼经理);邹腾原(监事); | 2016-08-30 |
董事备案 | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 陈玉霞(执行董事兼经理);邹腾原(监事); | 2016-08-30 |
监事备案 | 梁胜毅(监事);梁伟峰(执行董事兼经理); | 陈玉霞(执行董事兼经理);邹腾原(监事); | 2016-08-30 |
股东变更 | 梁胜毅;梁伟峰; | 陈玉霞;邹腾原; | 2016-08-30 |
股东变更 | 梁胜毅,001,*****2,货币,15,30,0, , ; [新增]
梁伟峰,001,*****4,货币,35,70,0, , ; [新增] | 陈玉霞,001, ,货币,0,0,2.1000, , ; [退出]
邹腾原,001, ,货币,0,0,0.9000, , ; [退出] | 2016-08-30 |
组织机构备案 | 梁胜毅,监事,选举, [新增]
梁伟峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹腾原,监事,选举, [退出] | 2016-08-30 |
经理备案 | 梁胜毅,监事,选举, [新增]
梁伟峰,执行董事兼经理,选举, [新增] | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹腾原,监事,选举, [退出] | 2016-08-30 |
监事备案 | 梁胜毅,监事,选举, [新增]
梁伟峰,执行董事兼经理,选举, [新增] | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹腾原,监事,选举, [退出] | 2016-08-30 |
董事备案 | 梁胜毅,监事,选举, [新增]
梁伟峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹腾原,监事,选举, [退出] | 2016-08-30 |
财务负责人 | 郭婉云 | 财务负责人(变更前) | 2016-08-30 |
住所变更 | 广州市番禺区东环街东沙村汪波大街16号101 | 广州市越秀区麓苑路51号506F室 | 2016-08-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-30 |
股东变更 | 梁胜毅; [新增]
梁伟峰; [新增] | 陈玉霞; [退出]
邹腾原; [退出] | 2016-08-30 |
监事备案 | 梁胜毅(监事) [新增]
梁伟峰(执行董事兼经理) [新增] | 陈玉霞(执行董事兼经理) [退出]
邹腾原(监事) [退出] | 2016-08-30 |
董事备案 | 梁胜毅(监事) [新增]
梁伟峰(执行董事兼经理) [新增] | 陈玉霞(执行董事兼经理) [退出]
邹腾原(监事) [退出] | 2016-08-30 |
经理备案 | 梁胜毅(监事) [新增]
梁伟峰(执行董事兼经理) [新增] | 陈玉霞(执行董事兼经理) [退出]
邹腾原(监事) [退出] | 2016-08-30 |
法定代表人变更 | 梁伟峰 | 陈玉霞 | 2016-08-30 |
组织机构备案 | 梁胜毅(监事) [新增]
梁伟峰(执行董事兼经理) [新增] | 陈玉霞(执行董事兼经理) [退出]
邹腾原(监事) [退出] | 2016-08-30 |
经理备案 | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举, [新增]
邹腾原,监事,选举, [新增] | 陈玉霞,监事,, [退出]
邹腾原,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-04-17 |
资金数额变更 | 50 (单位:万元)( + 1566.66667% ) | 3 (单位:万元) | 2015-04-17 |
董事备案 | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举,是
邹腾原,监事,选举, | 陈玉霞,监事,,
邹腾原,执行董事兼经理,,是 | 2015-04-17 |
监事备案 | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举, [新增]
邹腾原,监事,选举, [新增] | 陈玉霞,监事,, [退出]
邹腾原,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-04-17 |
组织机构备案 | 陈玉霞,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邹腾原,监事,选举, [新增] | 陈玉霞,监事,, [退出]
邹腾原,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-04-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-17 |
法定代表人变更 | 陈玉霞 | 邹腾原 | 2015-04-17 |