变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市越秀区永福路35号之2负一层,35号之2-7首层,35号之2第2-4自编第叁层305号商铺 | 广州市天河区粤垦路607号901-912房(部位:910)(仅限办公用途) | 2019-12-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-12-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-16 |
住所变更 | 广州市天河区粤垦路607号901-912房(部位:910)(仅限办公用途) | 广州市越秀区永福路35号之2负一层,35号之2-7首层,35号之2第2-4自编第叁层305号商铺 | 2018-08-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-26 |
组织机构备案 | 陈锐池,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林燕娟,监事,选举, [新增] | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
许永忠,监事,选举, [退出] | 2017-06-20 |
监事备案 | 陈锐池,执行董事兼经理,选举, [新增]
林燕娟,监事,选举, [新增] | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
许永忠,监事,选举, [退出] | 2017-06-20 |
经理备案 | 陈锐池,执行董事兼经理,选举, [新增]
林燕娟,监事,选举, [新增] | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
许永忠,监事,选举, [退出] | 2017-06-20 |
董事备案 | 陈锐池,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林燕娟,监事,选举, [新增]
欧佳秋,,, [新增] | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
许永忠,监事,选举, [退出] | 2017-06-20 |
股东变更 | 陈锐池,001,*****0,货币,360,60,0, , ;
林燕娟,001,*****7,货币,234,39,0, , ; [新增]
欧佳秋,001,*****4,货币,6,1,0, , ; [新增] | 陈洪光,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
陈锐池,001, ,货币,0,0,0, , ;
许永忠,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2017-06-20 |
股东变更 | 陈锐池;
林燕娟; [新增]
欧佳秋; [新增] | 陈洪光; [退出]
陈锐池;
许永忠; [退出] | 2017-06-20 |
董事备案 | 陈锐池(执行董事兼经理) [新增]
林燕娟(监事) [新增]
欧佳秋 [新增] | 陈洪光(执行董事兼经理) [退出]
许永忠(监事) [退出] | 2017-06-20 |
监事备案 | 陈锐池(执行董事兼经理) [新增]
林燕娟(监事) [新增] | 陈洪光(执行董事兼经理) [退出]
许永忠(监事) [退出] | 2017-06-20 |
经理备案 | 陈锐池(执行董事兼经理) [新增]
林燕娟(监事) [新增] | 陈洪光(执行董事兼经理) [退出]
许永忠(监事) [退出] | 2017-06-20 |
法定代表人变更 | 陈锐池 | 陈洪光 | 2017-06-20 |
组织机构备案 | 陈锐池(执行董事兼经理) [新增]
林燕娟(监事) [新增] | 陈洪光(执行董事兼经理) [退出]
许永忠(监事) [退出] | 2017-06-20 |
董事备案 | 陈锐池,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林燕娟,监事,选举, [新增]
欧佳秋,,, [新增] | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
许永忠,监事,选举, [退出] | 2017-06-19 |
法定代表人变更 | 陈锐池 | 陈洪光 | 2017-06-19 |
组织机构备案 | 陈锐池,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
林燕娟,监事,选举, [新增] | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [退出]
许永忠,监事,选举, [退出] | 2017-06-19 |
股东变更 | 陈洪光,001,*****2,货币,204,34,0, , ;
陈锐池,001,*****0,货币,198,33,0, , ;
许永忠,001,*****9,货币,198,33,0, , ; | 陈洪光,001, ,,0,0,0, , ;
陈锐池,001, ,,0,0,0, , ;
许永忠,001, ,,0,0,0, , ; | 2017-04-27 |
住所变更 | 广州市越秀区永福路35号之2负一层,35号之2-7首层,35号之2第2-4自编第叁层305号商铺 | 广州市天河区荔苑路3号三楼3C73房 | 2017-04-27 |
股东变更 | 陈洪光;
陈锐池;
许永忠; | 陈洪光;
陈锐池;
许永忠; | 2017-04-27 |
财务负责人 | 陈洪光 | 财务负责人(变更前) | 2017-04-27 |
财务负责人 | 陈洪光 | 财务负责人(变更前) | 2017-04-26 |
住所变更 | 广州市越秀区永福路35号之2负一层,35号之2-7首层,35号之2第2-4自编第叁层305号商铺 | 广州市天河区荔苑路3号三楼3C73房 | 2017-04-26 |
住所变更 | 广州市天河区荔苑路3号三楼3C73房 | 广州市天河区广棠西路8号D栋D445房 | 2015-04-23 |
具体经营项目申报 | 汽车零配件零售;汽车零配件批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 汽车零配件批发,汽车零配件零售 | 2015-04-23 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-04-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-23 |
具体经营项目申报 | 汽车零配件零售;汽车零配件批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 汽车零配件批发,汽车零配件零售 | 2015-04-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-22 |
住所变更 | 广州市天河区荔苑路3号三楼3C73房 | 广州市天河区广棠西路8号D栋D445房 | 2015-04-22 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-04-22 |
具体经营项目申报 | 汽车零配件批发,汽车零配件零售 | 营养健康咨询(不含疾病诊断、治疗活动);商品信息咨询、企业管理咨询、市场调研;设计、制作、代理、发布各类广告;网络设备、通信设备(卫星等地面接收设施除外)的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术开发、技术转让;销售:化妆品、体育器材、服装、日用品、家用电器、照明器材、通讯器材、计算机软硬件(电子出版物除外)、办公用品。 | 2015-02-11 |
住所变更 | 广州市天河区广棠西路8号D栋D445房 | 广州市天河区车陂新涌口西街22号5-7层自编522A房 | 2015-02-11 |
换照 | 换照 | 变更前 | 2015-02-11 |
资金数额变更 | 600(单位:万元)( + 5900% ) | 10(单位:万元) | 2015-02-11 |
名称变更 | 广州诺磐汽车用品有限公司 | 广州纤娇健康信息咨询有限公司 | 2015-02-11 |
组织机构备案 | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
许永忠,监事,选举, [新增] | 付爱龙,监事,, [退出]
杨汉桥,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-02-06 |
具体经营项目申报 | 一般经营项目:汽车零配件批发,汽车零配件零售;许可经营项目: | 一般经营项目:营养健康咨询(不含疾病诊断、治疗活动);商品信息咨询、企业管理咨询、市场调研;设计、制作、代理、发布各类广告;网络设备、通信设备(卫星等地面接收设施除外)的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术开发、技术转让;销售:化妆品、体育器材、服装、日用品、家用电器、照明器材、通讯器材、计算机软硬件(电子出版物除外)、办公用品。;许可经营项目: | 2015-02-06 |
监事备案 | 陈洪光,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
许永忠,监事,选举, [新增] | 付爱龙,监事,-,- [退出]
杨汉桥,执行董事兼经理,-,是 [退出] | 2015-02-06 |
地址变更申报 | 变更后经营场所:广州市天河区广棠西路8号D栋D445房 | 广州市天河区车陂新涌口西街22号5-7层自编522A房 | 2015-02-06 |
股东变更 | 陈洪光,001,,,0,0,0,,; [新增]
陈锐池,001,,,0,0,0,,; [新增]
许永忠,001,,,0,0,0,,; [新增] | 杨汉桥,001,,货币,8.500000,85,8.500000,,; [退出]
付爱龙,001,,货币,1.500000,15,1.500000,,; [退出] | 2015-02-06 |
法定代表人变更 | 陈洪光 | 杨汉桥 | 2015-02-06 |