变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
执照副本变更 | 3 | 1 | 2021-08-12 |
换照 | 换照 | - | 2021-08-12 |
住所变更 | 广州市番禺区大石街植村工业一路10号1栋408-1房 | 广州市海珠区红卫新村西路29号B1栋418房(仅限办公用途) | 2021-02-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-02-23 |
住所变更 | 广州市海珠区红卫新村西路29号B1栋418房(仅限办公用途) | 广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号1008房(仅限办公用途,临时经营场所有效期至2017年12月31日) | 2018-04-02 |
营业期限变更 | 2011-05-03 至 | 2011-05-03 至 2017-12-31 | 2018-04-02 |
财务负责人 | 李国斌 | 财务负责人(变更前) | 2016-06-12 |
经理备案 | 李国斌,执行董事兼经理,选举, [新增]
王佳,监事,选举, | 陈碧燕,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王佳,监事,选举, | 2016-06-12 |
组织机构备案 | 李国斌,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王佳,监事,选举, | 陈碧燕,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王佳,监事,选举, | 2016-06-12 |
监事备案 | 李国斌,执行董事兼经理,选举, [新增]
王佳,监事,选举, | 陈碧燕,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王佳,监事,选举, | 2016-06-12 |
董事备案 | 黄桂福,,, [新增]
李国斌,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王佳,监事,选举, | 陈碧燕,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王佳,监事,选举, | 2016-06-12 |
资金数额变更 | 1000 (单位:万元)( + 1900% ) | 50 (单位:万元) | 2016-06-12 |
住所变更 | 广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号1008房(仅限办公用途,临时经营场所有效期至2017年12月31日) | 广州市海珠区新港东路2433号首层自编103自编之一(仅限办公用途) | 2016-06-12 |
营业期限变更 | 2011-05-03 至 2017-12-31 | 2011-05-03 至 | 2016-06-12 |
具体经营项目申报 | 电气设备批发;新材料技术开发服务;计算机技术开发、技术服务;电子产品批发;电子产品零售;绝缘装置安装服务;仪器仪表批发;电工器材的批发;机电设备安装服务;电子产品设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;能源技术研究、技术开发服务;通讯设备及配套设备批发;节能技术开发服务;教学设备的研究开发;机械技术开发服务;电气设备零售;材料科学研究、技术开发;电工器材零售;工程技术咨询服务;工程施工总承包;送变电工程专业承包;工程造价咨询服务;电力工程设计服务;电力电子技术服务;防雷工程专业设计服务; | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;电气设备批发;新材料技术开发服务;计算机技术开发、技术服务;电子产品批发;电子产品零售;绝缘装置安装服务;仪器仪表批发;电工器材的批发;机电设备安装服务;电子产品设计服务;能源技术研究、技术开发服务;通讯设备及配套设备批发;节能技术开发服务;教学设备的研究开发;机械技术开发服务;电气设备零售;材料科学研究、技术开发;电工器材零售; | 2016-06-12 |
股东变更 | 黄桂福; [新增]
李国斌; [新增]
王佳; | 陈碧燕; [退出]
王佳; | 2016-06-12 |
董事备案 | 黄桂福 [新增]
李国斌(执行董事兼经理) [新增]
王佳(监事) | 陈碧燕(执行董事兼经理) [退出]
王佳(监事) | 2016-06-12 |
监事备案 | 李国斌(执行董事兼经理) [新增]
王佳(监事) | 陈碧燕(执行董事兼经理) [退出]
王佳(监事) | 2016-06-12 |
经理备案 | 李国斌(执行董事兼经理) [新增]
王佳(监事) | 陈碧燕(执行董事兼经理) [退出]
王佳(监事) | 2016-06-12 |
组织机构备案 | 李国斌(执行董事兼经理) [新增]
王佳(监事) | 陈碧燕(执行董事兼经理) [退出]
王佳(监事) | 2016-06-12 |
法定代表人变更 | 李国斌 | 陈碧燕 | 2016-06-12 |
住所变更 | 广州市海珠区新港东路2433号首层自编103自编之一(仅限办公用途) | 广州市海珠区新港东路世港一街13号207房(仅作办公用途,临时经营场所有效期至2015年3月12日) | 2015-04-27 |
营业期限变更 | 2011-05-03 至 | 2011-05-03 至 2015-03-12 | 2015-04-27 |