变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
具体经营项目申报 | 代理印刷业务(不直接从事印刷);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;包装装潢设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);建筑工程后期装饰、装修和清理;饰物装饰设计服务;建材、装饰材料批发;装饰石材零售;商品信息咨询服务;百货零售(食品零售除外);电子产品批发;装卸搬运;广告业;路牌、路标、广告牌安装施工;打包、装卸、运输全套服务代理; | 广告业;路牌、路标、广告牌安装施工;建筑工程后期装饰、装修和清理;饰物装饰设计服务;建材、装饰材料批发;装饰石材零售;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;包装装潢设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;百货零售(食品零售除外);电子产品批发;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务代理; | 2020-07-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-24 |
住所变更 | 广州市天河区东圃大马路1号之八211房(仅限办公) | 广州市天河区东圃大马路二横路9号全栋自编1209房(仅限办公用途) | 2019-09-24 |
住所变更 | 广州市天河区东圃大马路二横路9号全栋自编1209房(仅限办公用途) | 广州市天河区陂东路20号大院内自编3号3347 | 2017-05-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-05-22 |
组织机构备案 | 杜文红,监事,选举, [新增]
余洋,执行董事兼经理,选举,是 | 黄天军,监事,选举, [退出]
余洋,执行董事兼经理,选举,是 | 2016-11-18 |
监事备案 | 杜文红,监事,选举, [新增]
余洋,执行董事兼经理,选举,是 | 黄天军,监事,选举, [退出]
余洋,执行董事兼经理,选举,是 | 2016-11-18 |
股东变更 | 杜文红,001,*****5,货币,0,0,0, , ; [新增]
余洋,001,*****7,001 货币,0,0,0, , ; | 黄天军,001, ,001 货币,0,0,0, , ; [退出]
余洋,001, ,001 货币,0,0,0, , ; | 2016-11-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-11-18 |
股东变更 | 杜文红; [新增]
余洋; | 黄天军; [退出]
余洋; | 2016-11-18 |
组织机构备案 | 杜文红(监事) [新增]
余洋(执行董事兼经理) | 黄天军(监事) [退出]
余洋(执行董事兼经理) | 2016-11-18 |
监事备案 | 杜文红(监事) [新增]
余洋(执行董事兼经理) | 黄天军(监事) [退出]
余洋(执行董事兼经理) | 2016-11-18 |
住所变更 | 广州市天河区陂东路20号大院内自编3号3347 | 广州市天河区迎龙路203号A8栋西侧2116 | 2016-07-08 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-07-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-07-08 |
财务负责人 | 余洋 | 财务负责人(变更前) | 2016-07-08 |
董事备案 | 黄天军,监事,选举,
余洋,执行董事兼经理,选举,是 | 黄天军,执行董事兼经理,选举,是
余洋,监事,选举, | 2016-07-08 |
法定代表人变更 | 余洋 | 黄天军 | 2016-07-08 |
营业期限变更 | 2015-06-24 至 | 2015-06-24 至 2016-06-16 | 2016-07-08 |
经理备案 | 黄天军,监事,选举, [新增]
余洋,执行董事兼经理,选举, [新增] | 黄天军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
余洋,监事,选举, [退出] | 2016-07-08 |
组织机构备案 | 黄天军,监事,选举, [新增]
余洋,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄天军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
余洋,监事,选举, [退出] | 2016-07-08 |
监事备案 | 黄天军,监事,选举, [新增]
余洋,执行董事兼经理,选举, [新增] | 黄天军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
余洋,监事,选举, [退出] | 2016-07-08 |