变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市天河区海安路13号之一905室(仅限办公) | 广州市越秀区东风东路575、577、579号十三楼自编C146房 | 2020-09-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-07 |
监事备案 | 周景源 [新增] | 伍介青 [退出] | 2020-07-17 |
名称变更 | 广州普程贸易有限公司 | 广州普程建筑装饰有限公司 | 2020-07-17 |
法定代表人变更 | 杨龙 | 伍德龙 | 2020-07-17 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-17 |
注册资本变更 | 1000 (单位:万元)( + 233.33333% ) | 300 (单位:万元) | 2020-07-17 |
主营项目类别 | 批发业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 2020-07-17 |
股东变更 | 广东澳赛实业控股有限公司; [新增]
广州富跑汽车租赁有限公司 [新增] | 伍介青; [退出]
伍德龙 [退出] | 2020-07-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-17 |
经理备案 | 杨龙 [新增] | 伍德龙 [退出] | 2020-07-17 |
董事备案 | 杨龙 [新增] | 伍德龙 [退出] | 2020-07-17 |
具体经营项目申报 | 化工产品批发(危险化学品除外);塑料制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;人防工程防护设备的安装;专用设备安装(电梯、锅炉除外);建筑幕墙工程专业承包;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;电梯安装工程服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;绝缘装置安装服务;水处理安装服务;隔声工程服务;防雷工程专业施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程排水施工服务;建筑劳务分包;桩基检测服务;基坑监测服务;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送;房屋建筑工程施工;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;各种交通信号灯及系统安装;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;消防设施工程设计与施工;洁净净化工程设计与施工;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;贸易咨询服务;企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业自有资金投资;投资咨询服务;工程项目管理服务;互联网区块链技术研究开发服务;信息电子技术服务;新材料技术开发服务;商务咨询服务;新材料技术咨询、交流服务;游艇零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外) | 建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;桩基检测服务;基坑监测服务;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送;房屋建筑工程施工;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;各种交通信号灯及系统安装;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;消防设施工程设计与施工;洁净净化工程设计与施工;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;电梯安装工程服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;绝缘装置安装服务;水处理安装服务;隔声工程服务;防雷工程专业施工;安全技术防范系统设计、施工 | 2020-07-17 |
董事备案 | 伍德龙 [新增] | 吴世树 [退出] | 2019-01-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-02 |
工商登记联络员备案 | 伍德龙 | - | 2019-01-02 |
股东变更 | 伍德龙 [新增]
伍介青 [新增] | 黄春勤 [退出]
吴世树 [退出] | 2019-01-02 |
法定代表人变更 | 伍德龙 | 吴世树 | 2019-01-02 |
住所变更 | 广州市越秀区东风东路575、577、579号十三楼自编C146房 | 广州市天河区海安路13号之一2104房(仅限办公用途) | 2019-01-02 |
监事备案 | 伍介青 [新增] | 黄春勤 [退出] | 2019-01-02 |
经理备案 | 伍德龙 [新增] | 吴世树 [退出] | 2019-01-02 |
组织机构备案 | 黄春勤(监事) [新增]
吴世树(执行董事兼经理) [新增] | 黄蓉(监事) [退出]
钱博(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-10 |
组织机构备案 | 黄春勤,监事,聘用, [新增]
吴世树,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄蓉,监事,选举, [退出]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-10 |
监事备案 | 黄春勤,监事,聘用, [新增]
吴世树,执行董事兼经理,选举, [新增] | 黄蓉,监事,选举, [退出]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-10 |
法定代表人变更 | 吴世树 | 钱博 | 2018-01-10 |
股东变更 | 黄春勤; [新增]
吴世树; [新增] | 钱博; [退出]
吴世耀; [退出] | 2018-01-10 |
财务负责人 | 吴世树 | 钱博 | 2018-01-10 |
经理备案 | 黄春勤(监事) [新增]
吴世树(执行董事兼经理) [新增] | 黄蓉(监事) [退出]
钱博(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-10 |
董事备案 | 黄春勤,执行董事兼经理,选举, [新增]
黄春勤,监事,聘用, [新增]
吴世树,监事,, [新增]
吴世树,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄蓉,监事,选举, [退出]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-10 |
监事备案 | 黄春勤(监事) [新增]
吴世树(执行董事兼经理) [新增] | 黄蓉(监事) [退出]
钱博(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-10 |
董事备案 | 黄春勤(执行董事兼经理) [新增]
黄春勤(监事) [新增]
吴世树(监事) [新增]
吴世树(执行董事兼经理) [新增] | 黄蓉(监事) [退出]
钱博(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-10 |
经理备案 | 黄春勤,监事,聘用, [新增]
吴世树,执行董事兼经理,选举, [新增] | 黄蓉,监事,选举, [退出]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-10 |
法定代表人变更 | 吴世树 | 钱博 | 2018-01-09 |
董事备案 | 黄春勤,执行董事兼经理,选举, [新增]
黄春勤,监事,聘用, [新增]
吴世树,监事,, [新增]
吴世树,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄蓉,监事,选举, [退出]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-09 |
组织机构备案 | 黄春勤,监事,聘用, [新增]
吴世树,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄蓉,监事,选举, [退出]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-09 |
监事备案 | 黄蓉(监事) [新增]
钱博(执行董事兼经理) | 钱博(执行董事兼经理)
吴世耀(监事) [退出] | 2016-12-29 |
组织机构备案 | 黄蓉(监事) [新增]
钱博(执行董事兼经理) | 钱博(执行董事兼经理)
吴世耀(监事) [退出] | 2016-12-29 |
股东变更 | 钱博;
吴世耀; | 陈国强; [退出]
钱博;
吴世耀; | 2016-12-29 |
财务负责人 | 钱博 | 财务负责人(变更前) | 2016-12-29 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-12-29 |
组织机构备案 | 黄蓉,监事,选举, [新增]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 钱博,执行董事兼经理,,是 [退出]
吴世耀,监事,, [退出] | 2016-12-29 |
监事备案 | 黄蓉,监事,选举, [新增]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 钱博,执行董事兼经理,,是 [退出]
吴世耀,监事,, [退出] | 2016-12-29 |
监事备案 | 黄蓉(监事);钱博(执行董事兼经理); | 钱博(执行董事兼经理);吴世耀(监事); | 2016-12-29 |
组织机构备案 | 黄蓉(监事);钱博(执行董事兼经理); | 钱博(执行董事兼经理);吴世耀(监事); | 2016-12-29 |
股东变更 | 钱博;吴世耀; | 陈国强;钱博;吴世耀; | 2016-12-29 |
组织机构备案 | 黄蓉,监事,选举, [新增]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 钱博,执行董事兼经理,,是 [退出]
吴世耀,监事,, [退出] | 2016-12-28 |
监事备案 | 黄蓉,监事,选举, [新增]
钱博,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 钱博,执行董事兼经理,,是 [退出]
吴世耀,监事,, [退出] | 2016-12-28 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-12-28 |