变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 谭凯欣 [新增] | - | 2019-01-24 |
董事备案 | 谭凯欣 [新增] | 黄雪兰 [退出]
汪伟文 [退出] | 2019-01-24 |
营业期限变更 | 2015-08-20 至 长期 | 2015-08-20 至 2065-08-20 | 2019-01-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2019-01-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-24 |
监事备案 | 吴结珊 [新增] | 谢迎春 [退出] | 2019-01-24 |
股东变更 | 谭凯欣 [新增] | 梁文思 [退出]
汪伟文 [退出] | 2019-01-24 |
法定代表人变更 | 谭凯欣 | 汪伟文 | 2019-01-24 |
住所变更 | 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街161号二栋112房(仅限办公) | 广州市增城新塘镇广深大道东121号606 | 2019-01-11 |
住所变更 | 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街161号二栋112房 | 广州市增城新塘镇广深大道东121号606 | 2019-01-11 |
住所变更 | 广州市增城新塘镇广深大道东121号606 | 广州市增城新塘镇广深大道东121号606(临时经营场所使用证明有效期至2018年7月20日) | 2018-01-17 |
营业期限变更 | 2015-08-20 到 2065-08-20 | 2015-08-20 到 2018-07-20 | 2018-01-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-01-17 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 黄雪兰 [新增]
梁文思
汪伟文 [新增]
谢迎春 | 梁文思
谢迎春 | 2018-01-17 |
法定代表人变更 | 汪伟文 | 梁文思 | 2018-01-17 |
投资人变更 | 梁文思;
汪伟文 [新增] | 梁文思 | 2018-01-17 |
组织机构备案 | 梁文思,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
谢迎春,监事,任命, [新增] | 欧志春,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
潘智鹏,监事,选举, [退出] | 2017-12-22 |
经理备案 | 梁文思,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
谢迎春,监事,任命, [新增] | 欧志春,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
潘智鹏,监事,选举, [退出] | 2017-12-22 |
董事备案 | 梁文思,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
谢迎春,监事,任命, [新增] | 欧志春,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
潘智鹏,监事,选举, [退出] | 2017-12-22 |
监事备案 | 梁文思,执行董事兼经理,任命,是 [新增]
谢迎春,监事,任命, [新增] | 欧志春,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
潘智鹏,监事,选举, [退出] | 2017-12-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-12-22 |
股东变更 | 梁文思; [新增] | 欧志春; [退出] | 2017-12-22 |
法定代表人变更 | 梁文思 | 欧志春 | 2017-12-22 |
组织机构备案 | 梁文思(执行董事兼经理) [新增]
谢迎春(监事) [新增] | 欧志春(执行董事兼经理) [退出]
潘智鹏(监事) [退出] | 2017-12-22 |
董事备案 | 梁文思(执行董事兼经理) [新增]
谢迎春(监事) [新增] | 欧志春(执行董事兼经理) [退出]
潘智鹏(监事) [退出] | 2017-12-22 |
监事备案 | 梁文思(执行董事兼经理) [新增]
谢迎春(监事) [新增] | 欧志春(执行董事兼经理) [退出]
潘智鹏(监事) [退出] | 2017-12-22 |
经理备案 | 梁文思(执行董事兼经理) [新增]
谢迎春(监事) [新增] | 欧志春(执行董事兼经理) [退出]
潘智鹏(监事) [退出] | 2017-12-22 |
财务负责人 | 周飞安 | 财务负责人(变更前) | 2016-06-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-06-21 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-21 |
股东变更 | 欧志春; | 欧志春;
潘礼; [退出]
潘智鹏; [退出] | 2016-06-21 |
股东变更 | 欧志春; | 欧志春;潘礼;潘智鹏; | 2016-06-21 |