变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-05-14 |
董事备案 | 冼沛成 [新增] | 李锦盛 [退出] | 2019-05-14 |
监事备案 | 李锦盛 [新增] | 张荣贵 [退出] | 2019-05-14 |
工商登记联络员备案 | 冼沛成 | 李锦盛 | 2019-05-14 |
股东变更 | 李锦盛
冼沛成 [新增] | 李锦盛
东莞市爱粗粮食品工业有限公司 [退出] | 2019-05-14 |
法定代表人变更 | 冼沛成 | 李锦盛 | 2019-05-14 |
经理备案 | 冼沛成 [新增] | 李锦盛 [退出] | 2019-05-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2019-05-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-12 |
股东变更 | 李锦盛 [新增]
东莞市爱粗粮食品工业有限公司 | 东莞市爱粗粮食品工业有限公司
冼沛成 [退出] | 2019-04-12 |
工商登记联络员备案 | 李锦盛 | - | 2019-04-12 |
法定代表人变更 | 李锦盛 | 冼沛成 | 2019-04-12 |
经理备案 | 李锦盛 [新增] | 冼沛成 [退出] | 2019-04-12 |
董事备案 | 李锦盛 [新增] | 冼沛成 [退出] | 2019-04-12 |
董事备案 | 张荣贵,监事,选举, [新增]
冼沛成,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁耀明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
梁玉发,监事,选举, [退出] | 2018-02-28 |
监事备案 | 张荣贵,监事,选举, [新增]
冼沛成,执行董事兼经理,选举, [新增] | 梁耀明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
梁玉发,监事,选举, [退出] | 2018-02-28 |
经理备案 | 张荣贵,监事,选举, [新增]
冼沛成,执行董事兼经理,选举, [新增] | 梁耀明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
梁玉发,监事,选举, [退出] | 2018-02-28 |
组织机构备案 | 张荣贵,监事,选举, [新增]
冼沛成,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 梁耀明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
梁玉发,监事,选举, [退出] | 2018-02-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-02-28 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-02-28 |
股东变更 | 东莞市爱粗粮食品工业有限公司; [新增]
冼沛成; [新增] | 梁玉发; [退出]
郑美景; [退出] | 2018-02-28 |
监事备案 | 张荣贵(监事) [新增]
冼沛成(执行董事兼经理) [新增] | 梁耀明(执行董事兼经理) [退出]
梁玉发(监事) [退出] | 2018-02-28 |
董事备案 | 张荣贵(监事) [新增]
冼沛成(执行董事兼经理) [新增] | 梁耀明(执行董事兼经理) [退出]
梁玉发(监事) [退出] | 2018-02-28 |
经理备案 | 张荣贵(监事) [新增]
冼沛成(执行董事兼经理) [新增] | 梁耀明(执行董事兼经理) [退出]
梁玉发(监事) [退出] | 2018-02-28 |
组织机构备案 | 张荣贵(监事) [新增]
冼沛成(执行董事兼经理) [新增] | 梁耀明(执行董事兼经理) [退出]
梁玉发(监事) [退出] | 2018-02-28 |
法定代表人变更 | 冼沛成 | 梁耀明 | 2018-02-28 |
财务负责人 | 冼沛成 | 梁耀明 | 2018-02-28 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-08-11 |
财务负责人 | 梁耀明 | 财务负责人(变更前) | 2017-08-11 |