广州驿途商务服务有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市越秀区华乐路53号4楼东北边半层自编4H,我公司主要提供酒店管理;餐饮管理;商品批发贸易;工艺美术品零售;公共关系服务;商品信息咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;广告业;〓
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州驿途商务服务有限公司 |
简称: | 驿途商务服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 酒店管理;餐饮管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工艺美术品零售;公共关系服务;商品信息咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);广告业;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440106000429759 |
发证机关: | 广州市越秀区工商行政管理局 |
核准日期: | 2015-11-12 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年05月17日 |
注册资本: | 2000万 (万元) |
所属分类: | 商务服务公司 » 越秀区商务服务公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 越秀区 » 越秀区华乐 |
顺企编码: | 36046076 |
广州驿途商务服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
史鸿伟 | 70% | 人民币1400万元 |
李曼娜 | 10% | 人民币200万元 |
陈美英 | 10% | 人民币200万元 |
平海峰 | 10% | 人民币200万元 |
广州驿途商务服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2017-08-01 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区华乐路53号4楼东北边半层自编4H | 广州市天河区天源路1202号H栋18号2009 | 2017-08-01 |
监事备案 | 平海峰,监事,选举, [新增] 史鸿伟,执行董事兼经理,选举,是 | 史鸿伟,执行董事兼经理,选举,是 吴艳群,监事,任命, [退出] | 2016-09-08 |
股东变更 | 陈美英,001,7,货币,0,0,0, , ; [新增] 李曼娜,001,7,货币,0,0,0, , ; [新增] 平海峰,001,3,货币,0,0,0, , ; [新增] 史鸿伟,001,9,货币,0,0,0, , ; | 史鸿伟,001, ,货币,0,0,15, , ; 吴艳群,001, ,货币,0,0,45, , ; [退出] | 2016-09-08 |
组织机构备案 | 平海峰,监事,选举, [新增] 史鸿伟,执行董事兼经理,选举,是 | 史鸿伟,执行董事兼经理,选举,是 吴艳群,监事,任命, [退出] | 2016-09-08 |
股东变更 | 陈美英; [新增] 李曼娜; [新增] 平海峰; [新增] 史鸿伟; | 史鸿伟; 吴艳群; [退出] | 2016-09-08 |
监事备案 | 平海峰(监事) [新增] 史鸿伟(执行董事兼经理) | 史鸿伟(执行董事兼经理) 吴艳群(监事) [退出] | 2016-09-08 |
组织机构备案 | 平海峰(监事) [新增] 史鸿伟(执行董事兼经理) | 史鸿伟(执行董事兼经理) 吴艳群(监事) [退出] | 2016-09-08 |
监事备案 | 平海峰(监事);史鸿伟(执行董事兼经理); | 史鸿伟(执行董事兼经理);吴艳群(监事); | 2016-09-08 |
股东变更 | 陈美英;李曼娜;平海峰;史鸿伟; | 史鸿伟;吴艳群; | 2016-09-08 |
组织机构备案 | 平海峰(监事);史鸿伟(执行董事兼经理); | 史鸿伟(执行董事兼经理);吴艳群(监事); | 2016-09-08 |
资金数额变更 | 2000 (单位:万元)( + 3233.33333% ) | 60 (单位:万元) | 2015-11-11 |
组织机构备案 | 史鸿伟,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 吴艳群,监事,选举, [新增] | 吴艳群,执行董事兼经理,任命,是 [退出] 赵艺翔,监事,任命, [退出] | 2015-11-11 |
具体经营项目申报 | 酒店管理;餐饮管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工艺美术品零售;公共关系服务;商品信息咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);广告业; | 电子产品、计算机、通讯设备、计算机软硬件的研究、开发、设计、技术服务、技术转让、技术咨询、维修、租赁;网络设备的设计及安装;批发和零售贸易(国家专营专控项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2015-11-11 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区天源路1202号H栋18号2009 | 广州市天河区岐山路183号108房(本住所限写字楼功能) | 2015-11-11 |
财务负责人 | 史鸿伟 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-11 |
名称变更 | 广州驿途商务服务有限公司 | 广州市和硕电子科技有限公司 | 2015-11-11 |
监事备案 | 史鸿伟,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 吴艳群,监事,选举, [新增] | 吴艳群,执行董事兼经理,任命,是 [退出] 赵艺翔,监事,任命, [退出] | 2015-11-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-11 |
营业期限变更 | 2011-05-17 至 | 2011-05-17 至 2013-04-30 | 2015-11-11 |
法定代表人变更 | 史鸿伟 | 吴艳群 | 2015-11-11 |
广州驿途商务服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
史鸿伟 | 执行董事兼总经理 |
平海峰 | 监事 |
广州驿途商务服务有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22199161 | 微居 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198897 | 微居 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198996 | 微墅 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22199289 | 微墅 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198992 | 微建筑 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
18382635 | 猎途星球 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请完成 | 2015-11-19 | |
22199161 | 微居 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198897 | 微居 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198992 | 微建筑 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198996 | 微墅 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22199289 | 微墅 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
18382635 | 猎途星球 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请完成 | 2015-11-19 | |
22199161 | 微居 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198897 | 微居 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198996 | 微墅 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22199289 | 微墅 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
22198992 | 微建筑 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请中 | 2016-12-09 | |
18382635 | 猎途星球 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请完成 | 2015-11-19 |
本页是 [广州驿途商务服务有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。