变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2021-09-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-15 |
经营范围 | 信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;量子计算技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);会议及展览服务;安全技术防范系统设计施工服务;互联网安全服务;信息安全设备销售; | 计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机零部件制造;计算机整机制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;多媒体设计服务;计算机零售;软件开发;计算机批发;工艺美术品零售;会议及展览服务;计算机外围设备制造;软件批发;企业管理咨询服务;软件零售;教育咨询服务;教学设备的研究开发; | 2021-09-15 |
住所变更 | 广州市天河区育新街18号3单元409-02(仅限办公) | 广州市天河区思成路35号B座3楼(仅限办公) | 2021-09-15 |
董事备案 | 林福澄 [新增]
陈钊民
柯瑞强
钱广遴
张国泳
郑珊娜
周培胜 | 陈钊民
柯瑞强
李根森 [退出]
钱广遴
张国泳
郑珊娜
周培胜 | 2019-07-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-01 |
住所变更 | 广州市天河区思成路35号B座3楼(仅限办公) | 广州市天河区科韵路16号自编第3栋1001(01梯十层)03房(不可作厂房使用) | 2019-04-01 |
董事备案 | 李根森 [新增]
郑珊娜
周培胜
陈钊民
柯瑞强
钱广遴
张国泳 | 陈钊民
柯瑞强
钱广遴
肖立梅 [退出]
张国泳
郑珊娜
周培胜 | 2018-12-28 |
监事备案 | 陈钊民,董事长,选举,是
黄少映,监事,选举, [新增]
柯汉强,监事,选举, [新增]
柯瑞强,董事兼经理,选举, [新增]
钱广遴,副董事长,选举, [新增]
沈琴华,监事,选举, [新增]
肖立梅,董事,选举, [新增]
易春风,监事长,选举, [新增]
张国泳,董事,选举, [新增]
郑珊娜,董事,选举, [新增]
周培胜,董事,聘用, | 蔡锡鸿,董事,选举, [退出]
陈钊民,董事长,选举,是
黄创华,董事,选举, [退出]
贾映红,董事,聘用, [退出]
李静,董事,选举, [退出]
李忠文,董事,委派, [退出]
钱广遴,董事兼经理,选举, [退出]
沈琴华,监事,聘用, [退出]
伍军,董事,委派, [退出]
周标,监事,聘用, [退出]
周培胜,董事,聘用, | 2017-03-27 |
董事备案 | 蔡锡鸿,董事,选举,
陈钊民,董事长,选举,是
戴力毅,,, [新增]
何希芷,,, [新增]
黄创华,董事,选举,
黄少映,监事,选举, [新增]
黄小东,其他人员,, [新增]
柯汉强,监事,选举, [新增]
柯瑞强,董事兼经理,选举, [新增]
李兰英,其他人员,, [新增]
林锭耀,其他人员,, [新增]
钱广遴,副董事长,选举,
沈琴华,监事,选举,
肖立梅,董事,选举, [新增]
易春风,监事长,选举, [新增]
张国泳,董事,选举, [新增]
郑良平,,, [新增]
郑珊娜,董事,选举, [新增]
周培胜,董事,聘用, | 蔡锡鸿,董事,选举,
陈钊民,董事长,选举,是
黄创华,董事,选举,
贾映红,董事,聘用, [退出]
李静,董事,选举, [退出]
李忠文,董事,委派, [退出]
钱广遴,董事兼经理,选举,
沈琴华,监事,聘用,
伍军,董事,委派, [退出]
周标,监事,聘用, [退出]
周培胜,董事,聘用, | 2017-03-27 |
组织机构备案 | 陈钊民,董事长,选举,是
黄少映,监事,选举, [新增]
柯汉强,监事,选举, [新增]
柯瑞强,董事兼经理,选举, [新增]
钱广遴,副董事长,选举, [新增]
沈琴华,监事,选举, [新增]
肖立梅,董事,选举, [新增]
易春风,监事长,选举, [新增]
张国泳,董事,选举, [新增]
郑珊娜,董事,选举, [新增]
周培胜,董事,聘用, | 蔡锡鸿,董事,选举, [退出]
陈钊民,董事长,选举,是
黄创华,董事,选举, [退出]
贾映红,董事,聘用, [退出]
李静,董事,选举, [退出]
李忠文,董事,委派, [退出]
钱广遴,董事兼经理,选举, [退出]
沈琴华,监事,聘用, [退出]
伍军,董事,委派, [退出]
周标,监事,聘用, [退出]
周培胜,董事,聘用, | 2017-03-27 |
董事备案 | 蔡锡鸿(董事)
陈钊民(董事长)
戴力毅 [新增]
何希芷 [新增]
黄创华(董事)
黄少映(监事) [新增]
黄小东(其他人员) [新增]
柯汉强(监事) [新增]
柯瑞强(董事兼经理) [新增]
李兰英(其他人员) [新增]
林锭耀(其他人员) [新增]
钱广遴(副董事长) [新增]
沈琴华(监事)
肖立梅(董事) [新增]
易春风(监事长) [新增]
张国泳(董事) [新增]
郑良平 [新增]
郑珊娜(董事) [新增]
周培胜(董事) | 蔡锡鸿(董事)
陈钊民(董事长)
黄创华(董事)
贾映红(董事) [退出]
李静(董事) [退出]
李忠文(董事) [退出]
钱广遴(董事兼经理) [退出]
沈琴华(监事)
伍军(董事) [退出]
周标(监事) [退出]
周培胜(董事) | 2017-03-27 |
监事备案 | 陈钊民(董事长)
黄少映(监事) [新增]
柯汉强(监事) [新增]
柯瑞强(董事兼经理) [新增]
钱广遴(副董事长)
沈琴华(监事)
肖立梅(董事) [新增]
易春风(监事长) [新增]
张国泳(董事) [新增]
郑珊娜(董事) [新增]
周培胜(董事) | 蔡锡鸿(董事) [退出]
陈钊民(董事长)
黄创华(董事) [退出]
贾映红(董事) [退出]
李静(董事) [退出]
李忠文(董事) [退出]
钱广遴(董事兼经理)
沈琴华(监事)
伍军(董事) [退出]
周标(监事) [退出]
周培胜(董事) | 2017-03-27 |
组织机构备案 | 陈钊民(董事长)
黄少映(监事) [新增]
柯汉强(监事) [新增]
柯瑞强(董事兼经理) [新增]
钱广遴(副董事长)
沈琴华(监事)
肖立梅(董事) [新增]
易春风(监事长) [新增]
张国泳(董事) [新增]
郑珊娜(董事) [新增]
周培胜(董事) | 蔡锡鸿(董事) [退出]
陈钊民(董事长)
黄创华(董事) [退出]
贾映红(董事) [退出]
李静(董事) [退出]
李忠文(董事) [退出]
钱广遴(董事兼经理)
沈琴华(监事)
伍军(董事) [退出]
周标(监事) [退出]
周培胜(董事) | 2017-03-27 |
组织机构备案 | 陈钊民(董事长);黄少映(监事);柯汉强(监事);柯瑞强(董事兼经理);钱广遴(副董事长);沈琴华(监事);肖立梅(董事);易春风(监事长);张国泳(董事);郑珊娜(董事);周培胜(董事); | 蔡锡鸿(董事);陈钊民(董事长);黄创华(董事);贾映红(董事);李静(董事);李忠文(董事);钱广遴(董事兼经理);沈琴华(监事);伍军(董事);周标(监事);周培胜(董事); | 2017-03-27 |
监事备案 | 陈钊民(董事长);黄少映(监事);柯汉强(监事);柯瑞强(董事兼经理);钱广遴(副董事长);沈琴华(监事);肖立梅(董事);易春风(监事长);张国泳(董事);郑珊娜(董事);周培胜(董事); | 蔡锡鸿(董事);陈钊民(董事长);黄创华(董事);贾映红(董事);李静(董事);李忠文(董事);钱广遴(董事兼经理);沈琴华(监事);伍军(董事);周标(监事);周培胜(董事); | 2017-03-27 |
董事备案 | 蔡锡鸿(董事);陈钊民(董事长);戴力毅;何希芷;黄创华(董事);黄少映(监事);黄小东(其他人员);柯汉强(监事);柯瑞强(董事兼经理);李兰英(其他人员);林锭耀(其他人员);钱广遴(副董事长);沈琴华(监事);肖立梅(董事);易春风(监事长);张国泳(董事);郑良平;郑珊娜(董事);周培胜(董事); | 蔡锡鸿(董事);陈钊民(董事长);黄创华(董事);贾映红(董事);李静(董事);李忠文(董事);钱广遴(董事兼经理);沈琴华(监事);伍军(董事);周标(监事);周培胜(董事); | 2017-03-27 |
组织机构备案 | 陈钊民,董事长,选举,是
黄少映,监事,选举, [新增]
柯汉强,监事,选举, [新增]
柯瑞强,董事兼经理,选举, [新增]
钱广遴,副董事长,选举, [新增]
沈琴华,监事,选举, [新增]
肖立梅,董事,选举, [新增]
易春风,监事长,选举, [新增]
张国泳,董事,选举, [新增]
郑珊娜,董事,选举, [新增]
周培胜,董事,聘用, | 蔡锡鸿,董事,选举, [退出]
陈钊民,董事长,选举,是
黄创华,董事,选举, [退出]
贾映红,董事,聘用, [退出]
李静,董事,选举, [退出]
李忠文,董事,委派, [退出]
钱广遴,董事兼经理,选举, [退出]
沈琴华,监事,聘用, [退出]
伍军,董事,委派, [退出]
周标,监事,聘用, [退出]
周培胜,董事,聘用, | 2017-03-26 |
董事备案 | 蔡锡鸿,董事,选举,
陈钊民,董事长,选举,是
戴力毅,,, [新增]
何希芷,,, [新增]
黄创华,董事,选举,
黄少映,监事,选举, [新增]
黄小东,其他人员,, [新增]
柯汉强,监事,选举, [新增]
柯瑞强,董事兼经理,选举, [新增]
李兰英,其他人员,, [新增]
林锭耀,其他人员,, [新增]
钱广遴,副董事长,选举,
沈琴华,监事,选举,
肖立梅,董事,选举, [新增]
易春风,监事长,选举, [新增]
张国泳,董事,选举, [新增]
郑良平,,, [新增]
郑珊娜,董事,选举, [新增]
周培胜,董事,聘用, | 蔡锡鸿,董事,选举,
陈钊民,董事长,选举,是
黄创华,董事,选举,
贾映红,董事,聘用, [退出]
李静,董事,选举, [退出]
李忠文,董事,委派, [退出]
钱广遴,董事兼经理,选举,
沈琴华,监事,聘用,
伍军,董事,委派, [退出]
周标,监事,聘用, [退出]
周培胜,董事,聘用, | 2017-03-26 |
财务负责人 | 肖立梅 | 甄凤婷 | 2017-03-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-03-23 |
执照副本变更 | 5 | 1 | 2017-03-23 |
股东变更 | 蔡锡鸿;
陈钊民;
戴力毅;
广州市饶兴投资管理有限公司;
何希芷;
黄创华;
黄小东;
李兰英;
林锭耀;
萍乡市昇凯企业管理合伙企业(有限合伙); [新增]
萍乡市腾澳投资管理合伙企业(有限合伙); [新增]
钱广遴;
深圳市科铭实业有限公司;
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);
苏州工业园易联创业投资基金有限公司;
苏州思科泽商投资中心;
易春风;
张国泳; [新增]
浙江普华天勤股权投资合伙企业;
郑良平; | 蔡锡鸿;
陈钊民;
戴力毅;
广东盈峰投资合伙企业(有限合伙); [退出]
广发信德投资管理有限公司; [退出]
广州市饶兴投资管理有限公司;
何希芷;
黄创华;
黄小东;
李兰英;
林锭耀;
钱广遴;
深圳市科铭实业有限公司;
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);
苏州工业园易联创业投资基金有限公司;
苏州思科泽商投资中心;
易春风;
张征; [退出]
浙江普华天勤股权投资合伙企业;
郑良平; | 2017-03-23 |
股东变更 | 蔡锡鸿;陈钊民;戴力毅;广州市饶兴投资管理有限公司;何希芷;黄创华;黄小东;李兰英;林锭耀;萍乡市昇凯企业管理合伙企业(有限合伙);萍乡市腾澳投资管理合伙企业(有限合伙);钱广遴;深圳市科铭实业有限公司;深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园易联创业投资基金有限公司;苏州思科泽商投资中心;易春风;张国泳;浙江普华天勤股权投资合伙企业;郑良平; | 蔡锡鸿;陈钊民;戴力毅;广东盈峰投资合伙企业(有限合伙);广发信德投资管理有限公司;广州市饶兴投资管理有限公司;何希芷;黄创华;黄小东;李兰英;林锭耀;钱广遴;深圳市科铭实业有限公司;深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园易联创业投资基金有限公司;苏州思科泽商投资中心;易春风;张征;浙江普华天勤股权投资合伙企业;郑良平; | 2017-03-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-03-22 |
执照副本变更 | 5 | 1 | 2017-03-22 |
财务负责人 | 肖立梅 | 甄凤婷 | 2017-03-22 |
股东变更 | 蔡锡鸿;
陈钊民;
戴力毅;
广东盈峰投资合伙企业(有限合伙);
广发信德投资管理有限公司;
广州市饶兴投资管理有限公司; [新增]
何希芷;
黄创华;
黄小东;
李兰英;
林锭耀;
钱广遴;
深圳市科铭实业有限公司;
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);
苏州工业园易联创业投资基金有限公司;
苏州思科泽商投资中心;
易春风;
张征;
浙江普华天勤股权投资合伙企业;
郑良平; | 蔡锡鸿;
陈钊民;
戴力毅;
广东合银创业投资有限公司; [退出]
广东盈峰投资合伙企业(有限合伙);
广发信德投资管理有限公司;
何希芷;
黄创华;
黄小东;
李兰英;
林锭耀;
刘路; [退出]
钱广遴;
深圳市科铭实业有限公司;
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);
苏州工业园易联创业投资基金有限公司;
苏州思科泽商投资中心;
易春风;
张征;
浙江普华天勤股权投资合伙企业;
郑良平; | 2015-12-26 |
出资比例变更 | 蔡锡鸿,陈钊民,戴力毅,广东盈峰投资合伙企业(有限合伙),广发信德投资管理有限公司,广州市饶兴投资管理有限公司,何希芷,黄创华,黄小东,李兰英,林锭耀,钱广遴,深圳市科铭实业有限公司,深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙),苏州工业园易联创业投资基金有限公司,苏州思科泽商投资中心,易春风,张征,浙江普华天勤股权投资合伙企业,郑良平, | 蔡锡鸿,陈钊民,戴力毅,广东合银创业投资有限公司,广东盈峰投资合伙企业(有限合伙),广发信德投资管理有限公司,何希芷,黄创华,黄小东,李兰英,林锭耀,刘路,钱广遴,深圳市科铭实业有限公司,深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙),苏州工业园易联创业投资基金有限公司,苏州思科泽商投资中心,易春风,张征,浙江普华天勤股权投资合伙企业,郑良平, | 2015-12-26 |
财务负责人 | 甄凤婷 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-25 |
股东变更 | 蔡锡鸿;
陈钊民;
戴力毅;
广东盈峰投资合伙企业(有限合伙);
广发信德投资管理有限公司;
广州市饶兴投资管理有限公司; [新增]
何希芷;
黄创华;
黄小东;
李兰英;
林锭耀;
钱广遴;
深圳市科铭实业有限公司;
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);
苏州工业园易联创业投资基金有限公司;
苏州思科泽商投资中心;
易春风;
张征;
浙江普华天勤股权投资合伙企业;
郑良平; | 蔡锡鸿;
陈钊民;
戴力毅;
广东合银创业投资有限公司; [退出]
广东盈峰投资合伙企业(有限合伙);
广发信德投资管理有限公司;
何希芷;
黄创华;
黄小东;
李兰英;
林锭耀;
刘路; [退出]
钱广遴;
深圳市科铭实业有限公司;
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙);
苏州工业园易联创业投资基金有限公司;
苏州思科泽商投资中心;
易春风;
张征;
浙江普华天勤股权投资合伙企业;
郑良平; | 2015-12-25 |
出资比例变更 | 蔡锡鸿,陈钊民,戴力毅,广东盈峰投资合伙企业(有限合伙),广发信德投资管理有限公司,广州市饶兴投资管理有限公司,何希芷,黄创华,黄小东,李兰英,林锭耀,钱广遴,深圳市科铭实业有限公司,深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙),苏州工业园易联创业投资基金有限公司,苏州思科泽商投资中心,易春风,张征,浙江普华天勤股权投资合伙企业,郑良平, | 蔡锡鸿,陈钊民,戴力毅,广东合银创业投资有限公司,广东盈峰投资合伙企业(有限合伙),广发信德投资管理有限公司,何希芷,黄创华,黄小东,李兰英,林锭耀,刘路,钱广遴,深圳市科铭实业有限公司,深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙),苏州工业园易联创业投资基金有限公司,苏州思科泽商投资中心,易春风,张征,浙江普华天勤股权投资合伙企业,郑良平, | 2015-12-25 |
财务负责人 | 甄凤婷 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-24 |
名称变更 | 水晶球教育信息技术有限公司 | 水晶球信息技术有限公司 | 2015-08-10 |
具体经营项目申报 | 计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机零部件制造;计算机整机制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;多媒体设计服务;计算机零售;软件开发;计算机批发;工艺美术品零售;会议及展览服务;计算机外围设备制造;软件批发;企业管理咨询服务;软件零售;教育咨询服务;教学设备的研究开发; | 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机零部件制造;计算机整机制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;室内装饰、设计;多媒体设计服务;计算机零售;计算机网络系统工程服务;计算机批发;计算机技术开发、技术服务;工艺美术品零售;会议及展览服务;计算机外围设备制造;软件批发;企业管理咨询服务; | 2015-08-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-08-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-08-09 |
名称变更 | 水晶球教育信息技术有限公司 | 水晶球信息技术有限公司 | 2015-08-09 |
具体经营项目申报 | 计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机零部件制造;计算机整机制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;多媒体设计服务;计算机零售;软件开发;计算机批发;工艺美术品零售;会议及展览服务;计算机外围设备制造;软件批发;企业管理咨询服务;软件零售;教育咨询服务;教学设备的研究开发; | 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机零部件制造;计算机整机制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;室内装饰、设计;多媒体设计服务;计算机零售;计算机网络系统工程服务;计算机批发;计算机技术开发、技术服务;工艺美术品零售;会议及展览服务;计算机外围设备制造;软件批发;企业管理咨询服务; | 2015-08-09 |