变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-03-22 |
经营范围 | 商务代理代办服务;销售代理;包装服务;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;包装专用设备销售;票务代理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际船舶代理;服装、服饰检验、整理服务;集装箱销售;集装箱租赁服务;国内贸易代理;贸易经纪;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车租赁;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;政府采购代理服务;采购代理服务 | 装卸搬运;道路货物运输代理;旅客票务代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);贸易代理;佣金代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车租赁;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;资产管理(不含许可审批项目);供应链管理;贸易咨询服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;移民咨询服务(不含就业、留学咨询);政府采购咨询服务;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;能源技术咨询服务;包装服务 | 2022-03-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-06-19 |
住所变更 | 广州市白云区新市街小坪西路12号G栋201房(自主申报) | 广州市白云区石槎路378号之三房 | 2019-06-19 |
营业期限变更 | 2013-06-17 至 | 2013-06-17 至 2016-12-14 | 2017-01-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-24 |
住所(经营场所)变更 | 广州市白云区石槎路378号之三房 | 广州市白云区石槎路693号T8-2 | 2017-01-24 |
营业期限变更 | 2013-06-17 至 2016-12-14 | 2013-06-17 至 2015-12-14 | 2016-01-04 |
财务负责人 | 李光哲 | 财务负责人(变更前) | 2016-01-04 |
营业期限变更 | 2013-06-17 至 2015-12-14 | 2013-06-17 至 | 2015-03-11 |
具体经营项目申报 | 装卸搬运;道路货物运输代理;旅客票务代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);贸易代理;佣金代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车租赁;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;资产管理(不含许可审批项目);供应链管理;贸易咨询服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;移民咨询服务(不含就业、留学咨询);政府采购咨询服务;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;能源技术咨询服务;包装服务; | 代办货物运输手续;代办仓储手续;货物运输信息咨询;人力装卸服务;货物进出口和技术进出口;批发和零售贸易。(不含危险化学品) | 2015-03-11 |
名称变更 | 广州祥田货运代理有限公司 | 广州惟得货运代理有限公司 | 2015-03-11 |
法定代表人变更 | 李光哲 | 黄云 | 2015-03-11 |
组织机构备案 | 李光哲,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
赵海燕,监事,选举, [新增] | 黄云,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
石强,监事,选举, [退出] | 2015-03-11 |
经理备案 | 李光哲,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
赵海燕,监事,选举, [新增] | 黄云,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
石强,监事,选举, [退出] | 2015-03-11 |
住所变更 | 广州市白云区石槎路693号T8-2 | 广州市白云区机场路111号114铺自编1FA17A房 | 2015-03-11 |
监事备案 | 李光哲,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
赵海燕,监事,选举, [新增] | 黄云,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
石强,监事,选举, [退出] | 2015-03-11 |