变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 黄恩浩;
黄文刚; [新增]
蓝倩; [新增] | 黄恩浩; | 2018-05-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-05-15 |
财务负责人 | 黄恩浩 | 徐欣 | 2018-05-15 |
资金数额变更 | 100 (单位:万元)( + 100% ) | 50 (单位:万元) | 2018-05-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-05-15 |
具体经营项目申报 | 工程和技术研究和试验发展;材料科学研究、技术开发;化学工程研究服务;通信技术研究开发、技术服务;土木建筑工程研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;林业科学研究服务;文化研究;建材、装饰材料批发;办公设备耗材批发;五金产品批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子设备工程安装服务;信息电子技术服务;室内装饰、装修;提供施工设备服务;化工产品检测服务;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外); | 建材、装饰材料批发;办公设备耗材批发;五金产品批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子设备工程安装服务;信息电子技术服务;室内装饰、装修;提供施工设备服务;化工产品检测服务;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外); | 2018-05-15 |
主营项目类别 | 科技推广和应用服务业 | 批发业 | 2018-05-15 |
名称变更 | 广州市青云鹊科技有限公司 | 广州市常成贸易有限公司 | 2018-05-15 |
监事备案 | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举,是
黄文刚,监事,选举, [新增] | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举,是
余冬梅,监事,委派, [退出] | 2016-10-08 |
组织机构备案 | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举,是
黄文刚,监事,选举, [新增] | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举,是
余冬梅,监事,委派, [退出] | 2016-10-08 |
监事备案 | 黄恩浩(执行董事兼经理)
黄文刚(监事) [新增] | 黄恩浩(执行董事兼经理)
余冬梅(监事) [退出] | 2016-10-08 |
组织机构备案 | 黄恩浩(执行董事兼经理)
黄文刚(监事) [新增] | 黄恩浩(执行董事兼经理)
余冬梅(监事) [退出] | 2016-10-08 |
具体经营项目申报 | 建材、装饰材料批发;办公设备耗材批发;五金产品批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子设备工程安装服务;信息电子技术服务;室内装饰、装修;提供施工设备服务;化工产品检测服务;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外); | 建材、装饰材料批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公设备耗材批发;五金产品批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子设备工程安装服务;信息电子技术服务;室内装饰、装修;提供施工设备服务;化工产品零售(危险化学品除外);化工产品检测服务; | 2016-10-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-10-08 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区牛利岗北街168号之六106(不可作厂房使用) | 广州市天河区牛利岗北街168号之六106 | 2016-10-08 |
组织机构备案 | 黄恩浩(执行董事兼经理);黄文刚(监事); | 黄恩浩(执行董事兼经理);余冬梅(监事); | 2016-10-08 |
监事备案 | 黄恩浩(执行董事兼经理);黄文刚(监事); | 黄恩浩(执行董事兼经理);余冬梅(监事); | 2016-10-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-28 |
财务负责人 | 徐欣 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-28 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-12-28 |
具体经营项目申报 | 建材、装饰材料批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公设备耗材批发;五金产品批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子设备工程安装服务;信息电子技术服务;室内装饰、装修;提供施工设备服务;化工产品零售(危险化学品除外);化工产品检测服务; | 建材、装饰材料批发;办公设备耗材批发;五金产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;电子元器件批发;电子产品批发;电子设备工程安装服务;信息电子技术服务;室内装饰、装修;提供施工设备服务;百货零售(食品零售除外);化妆品及卫生用品批发;纺织品及针织品零售;日用灯具零售;家用视听设备零售;灯具零售;家具零售; | 2015-12-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-16 |
董事备案 | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
余冬梅,监事,委派, | 余冬梅,监事,委派,
朱冰姬,执行董事兼经理,委派,是 [退出] | 2015-04-16 |
经理备案 | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举, [新增]
余冬梅,监事,委派, | 余冬梅,监事,委派,
朱冰姬,执行董事兼经理,委派,是 [退出] | 2015-04-16 |
法定代表人变更 | 黄恩浩 | 朱冰姬 | 2015-04-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-04-16 |
组织机构备案 | 黄恩浩,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
余冬梅,监事,委派, | 余冬梅,监事,委派,
朱冰姬,执行董事兼经理,委派,是 [退出] | 2015-04-16 |
股东变更 | 黄恩浩,001,*****6,,0,0,0, , ; [新增] | 余冬梅,001,*****X,货币,0,0,10, , ; [退出]
朱冰姬,001,*****3,货币,0,0,40, , ; [退出] | 2015-04-16 |