变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
工商登记联络员备案 | 梁锦梅 | - | 2022-07-27 |
- | 认缴出资数额备案 | - | 2022-07-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-07-27 |
股东变更 | 陆天才,
陈树鹏,
南环(广州)环境技术研究合伙企业(有限合伙) [新增] | 陆天才,
陈树鹏 | 2022-07-27 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;环境保护专用设备销售;水污染治理;大气污染治理;光污染治理服务;噪声与振动控制服务;工程管理服务;土壤污染治理与修复服务;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;非居住房地产租赁;固体废物治理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;农业专业及辅助性活动;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 | 固体废物治理节能技术推广服务;环保技术推广服务;环保技术开发服务;节能技术开发服务;节能技术转让服务;环保技术转让服务;能源管理服务;环保设备批发;水污染治理;大气污染治理;噪音污染治理服务;工程项目管理服务;土壤修复;工程环保设施施工;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;节能技术咨询、交流服务;环境评估;环保技术咨询、交流服务;光污染治理服务;工程技术咨询服务;物业管理;自有房地产经营活动 | 2022-07-27 |
注册资本变更 | 364.75万元(人民币)( + 20.77815% ) | 302万元(人民币) | 2022-07-27 |
股东变更 | 陈树鹏
陆天才 | 陈树鹏
冯姣 [退出]
陆天才 | 2019-09-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-19 |
具体经营项目申报 | 节能技术推广服务;环保技术推广服务;环保技术开发服务;节能技术开发服务;节能技术转让服务;环保技术转让服务;能源管理服务;环保设备批发;水污染治理;大气污染治理;噪音污染治理服务;工程项目管理服务;土壤修复;工程环保设施施工;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;节能技术咨询、交流服务;环境评估;环保技术咨询、交流服务;光污染治理服务;工程技术咨询服务;物业管理;自有房地产经营活动;固体废物治理 | 固体废物治理;环保技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;环境评估;环保技术开发服务;节能技术开发服务;节能技术转让服务;环保技术转让服务;能源管理服务;环保设备批发;水污染治理;大气污染治理;噪音污染治理服务;光污染治理服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;土壤修复;工程环保设施施工;污水处理及其再生利用;节能技术推广服务;环保技术推广服务;工程和技术研究和试验发展; | 2019-04-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-10 |
经理备案 | 陈树鹏 [新增] | 冯姣 [退出] | 2019-01-10 |
董事备案 | 陈树鹏 [新增] | 冯姣 [退出] | 2019-01-10 |
法定代表人变更 | 陈树鹏 | 冯姣 | 2019-01-10 |
组织机构备案 | 冯姣,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陆天才,监事,选举, | 陆天才,监事,选举,
郑云英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-12-21 |
经理备案 | 冯姣,执行董事兼经理,选举, [新增]
陆天才,监事,选举, | 陆天才,监事,选举,
郑云英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-12-21 |
董事备案 | 陈树鹏,执行董事兼经理,选举, [新增]
冯姣,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陆天才,监事,选举, | 陆天才,监事,选举,
郑云英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-12-21 |
董事备案 | 陈树鹏(执行董事兼经理) [新增]
冯姣(执行董事兼经理) [新增]
陆天才(监事) | 陆天才(监事)
郑云英(执行董事兼经理) [退出] | 2016-12-21 |
经理备案 | 冯姣(执行董事兼经理) [新增]
陆天才(监事) | 陆天才(监事)
郑云英(执行董事兼经理) [退出] | 2016-12-21 |
组织机构备案 | 冯姣(执行董事兼经理) [新增]
陆天才(监事) | 陆天才(监事)
郑云英(执行董事兼经理) [退出] | 2016-12-21 |
法定代表人变更 | 冯姣 | 郑云英 | 2016-12-21 |
组织机构备案 | 冯姣(执行董事兼经理);陆天才(监事); | 陆天才(监事);郑云英(执行董事兼经理); | 2016-12-21 |
经理备案 | 冯姣(执行董事兼经理);陆天才(监事); | 陆天才(监事);郑云英(执行董事兼经理); | 2016-12-21 |
董事备案 | 陈树鹏(执行董事兼经理);冯姣(执行董事兼经理);陆天才(监事); | 陆天才(监事);郑云英(执行董事兼经理); | 2016-12-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-12-21 |
营业期限变更 | 2013-03-25 至 | 2013-03-25 至 2017-01-08 | 2016-08-24 |
财务负责人 | 陈树鹏 | 财务负责人(变更前) | 2016-08-24 |
住所变更 | 广州市天河区华观路1933号之三(自编C栋)302号房 | 广州市天河区东圃二马路67号8、9房部位8-103、105房(仅限办公用途) | 2016-08-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-06-05 |
营业期限变更 | 2013-03-25 至 2017-01-08 | 2013-03-25 至 | 2015-06-05 |
住所变更 | 广州市天河区东圃二马路67号8、9房部位8-103、105房(仅限办公用途) | 广州市海珠区庭园路5号611房(仅作办公用途) | 2015-06-05 |