变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 张秋玉 | 林志岸 | 2017-01-16 |
组织机构备案 | 曾灿章(监事);张秋玉(执行董事兼经理); | 林志岸(执行董事兼经理);邹龙娥(监事); | 2017-01-16 |
经理备案 | 曾灿章(监事);张秋玉(执行董事兼经理); | 林志岸(执行董事兼经理);邹龙娥(监事); | 2017-01-16 |
董事备案 | 曾灿章(监事);张秋玉(执行董事兼经理); | 林志岸(执行董事兼经理);邹龙娥(监事); | 2017-01-16 |
监事备案 | 曾灿章(监事);张秋玉(执行董事兼经理); | 林志岸(执行董事兼经理);邹龙娥(监事); | 2017-01-16 |
股东变更 | 曾灿章;张秋玉; | 林志岸;邹龙娥; | 2017-01-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-01-16 |
监事备案 | 曾灿章(监事) [新增]
张秋玉(执行董事兼经理) [新增] | 林志岸(执行董事兼经理) [退出]
邹龙娥(监事) [退出] | 2017-01-16 |
董事备案 | 曾灿章(监事) [新增]
张秋玉(执行董事兼经理) [新增] | 林志岸(执行董事兼经理) [退出]
邹龙娥(监事) [退出] | 2017-01-16 |
经理备案 | 曾灿章(监事) [新增]
张秋玉(执行董事兼经理) [新增] | 林志岸(执行董事兼经理) [退出]
邹龙娥(监事) [退出] | 2017-01-16 |
组织机构备案 | 曾灿章(监事) [新增]
张秋玉(执行董事兼经理) [新增] | 林志岸(执行董事兼经理) [退出]
邹龙娥(监事) [退出] | 2017-01-16 |
监事备案 | 曾灿章,监事,选举, [新增]
张秋玉,执行董事兼经理,选举, [新增] | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹龙娥,监事,选举, [退出] | 2017-01-16 |
经理备案 | 曾灿章,监事,选举, [新增]
张秋玉,执行董事兼经理,选举, [新增] | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹龙娥,监事,选举, [退出] | 2017-01-16 |
组织机构备案 | 曾灿章,监事,选举, [新增]
张秋玉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹龙娥,监事,选举, [退出] | 2017-01-16 |
董事备案 | 曾灿章,监事,选举, [新增]
张秋玉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
邹龙娥,监事,选举, [退出] | 2017-01-16 |
财务负责人 | 张秋玉 | 林志岸 | 2017-01-16 |
股东变更 | 曾灿章; [新增]
张秋玉; [新增] | 林志岸; [退出]
邹龙娥; [退出] | 2017-01-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-15 |
资金数额变更 | 100 (单位:万元)( + 3233.33333% ) | 3 (单位:万元) | 2015-12-15 |
具体经营项目申报 | 广告业;代理印刷业务(不直接从事印刷);个人形象设计服务;模特服务;公司礼仪服务;名片印制服务;策划创意服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);文化艺术咨询服务;市场营销策划服务;电脑喷绘、晒图服务;字母、招牌板制造;标识、标志牌设计、安装服务;销售标识牌、指示牌;园林绿化工程服务;房屋建筑工程设计服务;路牌、路标、广告牌安装施工; | 计算机批发;计算机零配件零售;商品信息咨询服务;投资管理服务;企业管理咨询服务;纸张批发;照相器材批发;办公设备耗材零售;计算机零配件批发;打字机、复印机、文字处理机零售;企业形象策划服务;文具用品批发;体育用品及器材零售;照相器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;计算机零售;办公设备耗材批发;软件批发;市场营销策划服务;软件零售;五金产品批发; | 2015-12-15 |
主营项目类别 | 商务服务业 | 批发业 | 2015-12-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-15 |
名称变更 | 广州市嘉珀广告策划有限公司 | 广州兰石办公用品有限公司 | 2015-12-15 |
经理备案 | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邹龙娥,监事,选举, [新增] | 吴水明,监事,选举, [退出]
张博杰,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-12-14 |
财务负责人 | 林志岸 | 曾映玲 | 2015-12-14 |
法定代表人变更 | 林志岸 | 张博杰 | 2015-12-14 |
监事备案 | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邹龙娥,监事,选举, [新增] | 吴水明,监事,选举, [退出]
张博杰,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-12-14 |
董事备案 | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邹龙娥,监事,选举, [新增] | 吴水明,监事,选举, [退出]
张博杰,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-12-14 |
组织机构备案 | 林志岸,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
邹龙娥,监事,选举, [新增] | 吴水明,监事,选举, [退出]
张博杰,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-12-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-18 |
住所变更 | 广州市海珠区新港东路70号之四1楼1023房号 | 广州市海珠区江南大道中102号104号325 | 2015-11-18 |
具体经营项目申报 | 计算机批发;计算机零配件零售;商品信息咨询服务;投资管理服务;企业管理咨询服务;纸张批发;照相器材批发;办公设备耗材零售;计算机零配件批发;打字机、复印机、文字处理机零售;企业形象策划服务;文具用品批发;体育用品及器材零售;照相器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;计算机零售;办公设备耗材批发;软件批发;市场营销策划服务;软件零售;五金产品批发; | 批发和零售:办公用品、办公设备、体育用品、照相器材、五金交电、制冷设备、家用电器、计算机及配件、金属制品、汽车配件、摩托车配件、电子产品、计算机软硬件;会议服务;展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划;投资管理;花卉租赁;企业管理咨询;商品信息咨询。 | 2015-11-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-11-18 |
财务负责人 | 曾映玲 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-12 |
监事备案 | 吴水明,监事,选举, [新增]
张博杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 程欢,执行董事兼经理,,是 [退出]
徐剑辉,监事,, [退出]
张莹,监事,, [退出] | 2015-11-12 |
董事备案 | 吴水明,监事,选举, [新增]
张博杰,,, [新增]
张博杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 程欢,执行董事兼经理,,是 [退出]
徐剑辉,监事,, [退出]
张莹,监事,, [退出] | 2015-11-12 |
经理备案 | 吴水明,监事,选举, [新增]
张博杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 程欢,执行董事兼经理,,是 [退出]
徐剑辉,监事,, [退出]
张莹,监事,, [退出] | 2015-11-12 |
组织机构备案 | 吴水明,监事,选举, [新增]
张博杰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 程欢,执行董事兼经理,,是 [退出]
徐剑辉,监事,, [退出]
张莹,监事,, [退出] | 2015-11-12 |
法定代表人变更 | 张博杰 | 程欢 | 2015-11-12 |