变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 重庆市江北区建新南路10号附1(自编号404) | 重庆市江北区兴竹路18号3幢9-1 | 2020-01-20 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 苟光玉 | 2020-01-20 |
投资人变更 | 吴显群
谭有金
王显凤
管雨
段金凤
陈寅
彭大清
苟光玉
李成锐
杨海洲
周芸瑶 | 苟光玉
吴显群
谭有金
王显凤
管雨
段金凤
陈寅
彭大清
李成锐
杨海洲
周芸瑶 | 2020-01-20 |
名称变更 | 重庆江逸商务信息咨询有限公司 | 重庆江逸贷款信息咨询有限公司 | 2020-01-20 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2020-01-20 |
经营范围变更 | 一般项目:商务信息咨询;商业知识产权的保护;企业咨询;企业形象设计;企业营销策划;房地产信息咨询;房地产经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 贷款信息咨询;财务咨询;投资咨询(不含期货及证券);利用企业自有资金对外进行投资;商务信息咨询;企业形象设计;企业营销策划;房地产信息咨询;房地产经纪。** [国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营] | 2020-01-20 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2017-12-21 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 吴显群 | 2014-12-10 |
投资人变更 | 苟光玉 [新增]
吴显群
谭有金
王显凤
管雨
段金凤
陈寅
彭大清
李成锐 [新增]
杨海洲 [新增]
周芸瑶 [新增] | 吴显群
谭有金
苟进 [退出]
杨韩梅 [退出]
胡其红 [退出]
李志华 [退出]
王显凤
管雨
段金凤
李质敏 [退出]
陈寅
彭大清 | 2014-12-10 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2014-12-10 |
股东变更(股权转让) | 苟光玉,吴显群,谭有金,王显凤,管雨,段金凤,陈寅,彭大清,李成锐,杨海洲,周芸瑶 | 吴显群,谭有金,苟进,杨韩梅,胡其红,李志华,王显凤,管雨,段金凤,李质敏,陈寅,彭大清 | 2014-12-10 |
负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | 谭有金 | 苟进 | 2014-12-10 |
住所(营业场所、地址)变更 | 重庆市江北区兴竹路18号3幢9-1 | 重庆市江北区金源路53号3幢2-1 | 2014-07-14 |
股东变更(股权转让) | 吴显群,谭有金,苟进,杨韩梅,胡其红,李志华,王显凤,管雨,段金凤,李质敏,陈寅,彭大清 | 吴显群,蒲卫东,谭有金,苟进,杨韩梅,胡其红,李志华 | 2014-07-14 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 吴显群 | 2014-07-14 |
负责人变更 | 苟进 | 李志华 | 2014-07-14 |
地址变更 | 重庆市江北区兴竹路18号3幢9-1 | 重庆市江北区金源路53号3幢2-1 | 2014-07-14 |
投资人变更 | 吴显群
谭有金
苟进
杨韩梅
胡其红
李志华
王显凤 [新增]
管雨 [新增]
段金凤 [新增]
李质敏 [新增]
陈寅 [新增]
彭大清 [新增] | 吴显群
蒲卫东 [退出]
谭有金
苟进
杨韩梅
胡其红
李志华 | 2014-07-14 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2014-07-14 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2014-05-13 |
地址变更 | 重庆市江北区金源路53号3幢2-1 | 重庆市江北区洋河三村5号20-7 | 2013-10-22 |