变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 王延玲 出资 30万人民币;
郝砚格 出资 40万人民币;
闫晓君 出资 15万人民币;
王炜 出资 15万人民币; [新增] | 王延玲 出资 30万人民币;
郝砚格 出资 40万人民币;
闫晓君 出资 15万人民币;
孔建华 出资 15万人民币; [退出] | 2022-10-09 |
投资人变更 | 王延玲 出资 30万人民币;
郝砚格 出资 40万人民币;
闫晓君 出资 15万人民币;
孔建华 出资 15万人民币; [新增] | 王延玲 出资 30万人民币;
郝砚格 出资 40万人民币;
闫晓君 出资 15万人民币;
冯贞秀 出资 15万人民币; [退出] | 2021-10-26 |
经营范围变更 | 按资质承揽房地产价格评估、土地估价、房地产咨询及房产中介(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 按资质承揽房地产价格评估.房地产咨询及房产中介 | 2019-07-22 |
章程备案 | 2018-10-24公司章程第四章第七条郝砚格认缴40万元,实缴40万元,占注册资本40%出资时间为:2007年3月28日;2009年2月11日;2018年3月26日;2018年4月11日(受让);王延玲认缴30万元,实缴30万元,占注册资本30%,出资时间为2009年2月11日‘2018年3月26日;2018年4月11日(受让);闫晓君认缴15万元,实缴15万元,占注册资本的15%;出资时间2018年10月24日;冯贞秀认缴15万元,实缴15万元,占注册资本15%,出资时间为2018年10月24日。 | 无 | 2018-10-24 |
注册资本变更 | 100万人民币( + 42.85714% ) | 70万人民币 | 2018-05-03 |
高级管理人员备案 | 郝砚格 | 郝砚格 | 2018-05-03 |
高级管理人员备案 | 郝砚格 | 郝砚格
王廷玲 [退出]
李存瑞 [退出] | 2018-05-03 |
高级管理人员备案 | 王廷玲 [新增] | 谢建文 [退出] | 2018-05-03 |
法定代表人变更 | 郝砚格 | 郝砚格 | 2018-05-03 |
投资人变更 | 王廷玲 出资 30( + 71.42857% )万人民币;
郝砚格 出资 40( + 45.45455% )万人民币;
闫晓军 出资 15万人民币; [新增]
冯贞秀 出资 15万人民币; [新增] | 王廷玲 出资 17.5万人民币;
郝砚格 出资 27.5万人民币;
谢建文 出资 25万人民币; [退出] | 2018-05-03 |
高级管理人员备案 | 李存瑞
郝砚格
王廷玲 [新增] | 李存瑞
王再修 [退出]
郝砚格 | 2018-03-30 |
投资人变更 | 王廷玲 出资 17.5( + 75% )万人民币;
郝砚格 出资 27.5( + 37.5% )万人民币;
谢建文 出资 25万人民币; | 王廷玲 出资 10万人民币;
郝砚格 出资 20万人民币;
王再修 出资 15万人民币; [退出]
谢建文 出资 25万人民币; | 2018-03-30 |
章程备案 | - | 无 | 2018-03-30 |
投资人变更 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谢建文,25,***,郝砚格,20,***,王廷玲,10,***,王再修,15 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谢建文,25,***,郝砚格,20,***,黄宝林,5,***,王廷玲,5,***,王再修,15 | 2013-05-17 |
投资人变更 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谢建文,25( + 66.66667% ),***,郝砚格,20,***,黄宝林,5,***,王廷玲,5,***,王再修,15 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王再修,15,***,郝砚格,15,***,王廷玲,5,***,黄宝林,10,***,谢建文,25 | 2013-04-28 |
投资人变更 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谢建文,25( + 66.66667% ),***0,郝砚格,15,***,黄宝林,10,***,王廷玲,5,***,王再修,15 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谢建文,15,***,王再修,15,***,李存瑞,10,***0,郝砚格,15,***,王廷玲,5,***,黄宝林,10 | 2010-04-22 |
地址变更 | 邢台市桥西区育英街38号 | 邢台市桥西区中兴路9号 | 2010-03-30 |
投资人变更 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谢建文,15( + 50% ),***,王再修,15,***,李存瑞,10,***0,郝砚格,15,***,王廷玲,5,***,黄宝林,10 | 法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李存瑞,10,***,谢建文,15,***,王再修,15,***,郝砚格,15 | 2009-03-11 |
注册资本变更 | 70( + 27.27273% ) | 55 | 2009-03-11 |
经营期限 | 2007-03-29,2027-03-29 | 2007-03-29, | 2008-06-18 |