重庆渝洋农业发展有限公司,办公室地址位于长江上游地区经济中心、金融中心重庆,重庆市璧山区璧泉街道璧青北路719号 ,我公司主要提供种植销售:绿色植物、观赏植物,销售:农用产品、办公用品、卫生消毒用品,有害生物防治咨询及服务。
联系方式
- 公司地址:
- 重庆市璧山区璧泉街道璧青北路719号
- 经理:
- 李家远
- 经理手机:
- 189****0609 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 1207562843
- 邮政编码:
- 404100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 157****2668 |
手机号码 | 189****0609 |
相关产品
工商信息和基本资料
重庆渝洋农业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗祖明 | 50万 | |
李家远 | 50万 |
重庆渝洋农业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2016-03-24 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 李家远 | 2015-03-09 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-03-09 |
股东变更 | 李家远 罗祖明 [新增] | 李家远 杨首会 [退出] | 2015-03-09 |
股东变更(股权转让) | 李家远,罗祖明 | 李家远,杨首会 | 2015-03-09 |
股东变更(股权转让) | 李家远,杨首会 | 李家远,杨首会 | 2014-11-27 |
注册资本(资金数额)变更 | 100 | 3 | 2014-11-27 |
投资人变更 | 投资人信息变更 | 李家远 | 2014-11-27 |
注册资本变更 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2014-11-27 |
股东变更 | 李家远 杨首会 | 李家远 杨首会 | 2014-11-27 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2014-09-22 |
地址变更 | 重庆市璧山县璧泉街道璧青北路719号 | 重庆市璧山县璧城街道建设路34号 | 2014-01-15 |
名称变更 | 重庆渝洋农业发展有限公司 | 重庆洁宝有害生物防治有限公司 | 2014-01-15 |
一般经营项目变更 | 种植销售:绿色植物、观赏植物,销售:农用产品、办公用品、卫生消毒用品,有害生物防治咨询及服务。 | 有害生物防治咨询及服务,销售:卫生消毒用品(国家专项规定的除外);销售:办公用品;种植、销售:花卉、苗木。 | 2014-01-15 |
负责人变更 | 李家远 | 蔡万伦 | 2014-01-15 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2014-01-15 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2014-01-15 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2013-12-23 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2013-12-23 |
负责人变更 | 蔡万伦 | 唐远春 | 2013-12-23 |
其他事项备案 | ***** | *****97 | 2008-06-02 |
投资人变更 | 自然人股东变更 [新增] | 无 | 2008-06-02 |
高级管理人员备案 | 三会 [新增] | 无 | 2008-06-02 |
负责人变更 | 法定代表人情况 | 无 | 2008-06-02 |
注册资本变更 | 出资情况变更 | 出资情况变更 | 2008-06-02 |
一般经营项目变更 | 有害生物防治咨询及服务,销售:卫生消毒用品(国家专项规定的除外)。 | 有害生物防治咨询及服务。 | 2008-06-02 |
高级管理人员备案 | 三会 [新增] | 无 | 2007-11-12 |
负责人变更 | 法定代表人情况 | 无 | 2007-11-12 |
负责人变更 | 唐远春 | 马力 | 2007-11-12 |
重庆渝洋农业发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李家远 | 执行董事、经理 |
罗祖明 | 监事 |
本页是 [重庆渝洋农业发展有限公司] 在顺企网重庆黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。