惠州市兴业置业有限公司,办公室地址位于客家侨都、粤东重镇惠州,惠州市河南岸吊耕寮南岸公寓一楼,我公司主要提供实业投资[具体项目另行审批],物业管理,建筑装饰工程,水电安装工程,信息咨询服务[不含证券期货、金融、保险、人才中介业务及其他法律、行政法规禁止和限制的项目],日用品、建筑材料、五金交电的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 惠州市兴业置业有限公司 |
简称: | 兴业置业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 实业投资[具体项目另行审批],物业管理,建筑装饰工程,水电安装工程,信息咨询服务[不含证券期货、金融、保险、人才中介业务及其他法律、行政法规禁止和限制的项目],日用品、建筑材料、五金交电的销售。(以上需凭资质经营的项目持有效资质证书经营,此地址不设商场仓库经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可... |
营业执照号码: | 441300000060280 |
发证机关: | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-22 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年11月27日 |
注册资本: | 900万人民币元 (万元) |
所属分类: | 房产中介公司 » 惠城区房产中介公司 |
所属城市: | 惠州企业网 » 惠城区 » 惠城区河南岸 |
顺企编码: | 37050417 |
惠州市兴业置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄明光 | 510.0万 | |
郭林强 | 300.0万 | |
惠州市兴业投资有限公司 | 90万 |
惠州市兴业置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东备案 | 郭林强,总经理; [新增] 黄明光,执行董事; [新增] 林建东,监事 [新增] | 陈永辉,执行董事,总经理; [退出] 余秀影,监事 [退出] | 2015-07-24 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-07-24 |
法定代表人 | 黄明光 | 陈永辉 | 2015-07-24 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2015-07-24 | |
股东备案 | 陈永辉,执行董事,总经理; [新增] 余秀影,监事 | 郭林强,执行董事,总经理; [退出] 余秀影,监事 | 2013-09-22 |
法定代表人变更 | 陈永辉 | 郭林强 | 2013-09-22 |
注册资本变更 | 900( + 80% ) | 500 | 2013-09-22 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2013-09-22 |
经营范围变更 | 实业投资[具体项目另行审批],物业管理,建筑装饰工程,水电安装工程,信息咨询服务[不含证券期货、金融、保险、人才中介业务及其他法律、行政法规禁止和限制的项目],日用品、建筑材料、五金交电的销售。(以上需凭资质经营的项目持有效资质证书经营,此地址不设商场仓库经营) | 实业投资(具体项目另行审批);建筑装饰工程、水电安装工程(凭资质证书经营);经济信息咨询;销售:日用百货、建筑材料、五金交电。(涉及法律、行政法规禁止、限制的项目不得经营,不含商场、仓库) | 2013-03-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-07-30 |
股东备案 | 郭林强,执行董事,总经理; [新增] 余秀影,监事 | 郭梅芳,执行董事,总经理; [退出] 余秀影,监事 | 2012-07-30 |
法定代表人变更 | 郭林强 | 郭梅芳 | 2012-07-30 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-08-25 |
法定代表人变更 | 郭梅芳 | 黄岳伟 | 2010-08-25 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2010-08-25 |
股东备案 | 郭梅芳,执行董事,总经理; [新增] 余秀影,监事 | 黄岳伟,执行董事,总经理; [退出] 余秀影,监事 | 2010-08-25 |
经营期限变更 | - | 2014-11-30 | 2010-08-25 |
经营范围变更 | 实业投资(具体项目另行审批);建筑装饰工程、水电安装工程(凭资质证书经营);经济信息咨询;销售:日用百货、建筑材料、五金交电。(涉及法律、行政法规禁止、限制的项目不得经营,不含商场、仓库) | 物业管理,经济信息咨询服务,销售:日用百货。(上述经营范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(不含商场、仓库) | 2010-08-25 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2010-08-25 |
名称变更 | 惠州市兴业置业有限公司 | 惠州市兴业物业管理服务有限公司 | 2010-08-25 |
名称变更 | 惠州市兴业物业管理服务有限公司 | 惠州市惠安物业管理服务有限公司 | 2009-01-07 |
惠州市兴业置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
林建东 | 监事 |
黄明光 | 执行董事 |
郭林强 | 总经理 |
本页是 [惠州市兴业置业有限公司] 在顺企网惠州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关房产中介公司