佛山市南海区骏和投资股份有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,佛山市南海区九江镇沙口上街惠民路12号办公楼第四层,我公司主要提供以自有资金对实业进行投资。〓
联系方式
- 公司地址:
- 佛山市南海区九江镇沙口上街惠民路12号办公楼第四层
- 固定电话:
- 0757-81867863 未核实,仅供参考
- 经理:
- 关向荣
- 邮政编码:
- 528000
- 地区编码:
- 440600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0757-81867863 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 佛山市南海区骏和投资股份有限公司 |
简称: | 骏和投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 以自有资金对实业进行投资(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 9144060069245458XD |
发证机关: | 佛山市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-21 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年07月20日 |
注册资本: | 500万人民币元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 南海区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 佛山企业网 » 南海区 » 南海区九江镇 |
顺企编码: | 37089140 |
佛山市南海区骏和投资股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
谭耀光 | 4.52% | 人民币7.3159万元 |
崔文安 | 4.52% | 人民币7.3159万元 |
何影霞 | 4.52% | 人民币7.3159万元 |
李美英 | 4.08% | 人民币6.6046万元 |
陈志礼 | 4.07% | 人民币6.5843万元 |
周雪萍 | 4.07% | 人民币6.5843万元 |
林志开 | 3.47% | 人民币5.6258万元 |
钟锦棠 | 3.4% | 人民币5.5124万元 |
何焕莲 | 9.39% | 人民币15.2004万元 |
李棉辉 | 7.13% | 人民币11.5425万元 |
何新枝 | 6.12% | 人民币9.9019万元 |
李月卿 | 5.66% | 人民币9.1703万元 |
陈润年 | 5.65% | 人民币9.1444万元 |
陈冰冰 | 4.87% | 人民币7.8845万元 |
梁玉婵 | 4.87% | 人民币7.8845万元 |
何元生 | 4.87% | 人民币7.8845万元 |
李玉芳 | 4.87% | 人民币7.8845万元 |
邓幼冰 | 4.71% | 人民币7.6204万元 |
陈坤棠 | 4.71% | 人民币7.6204万元 |
刘莲青 | 4.52% | 人民币7.3159万元 |
佛山市南海区骏和投资股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | - | 2021-06-08 |
高级管理人员备案 | 邓燕珊,监事 邓幼冰,监事会主席,监事 关文姬,董事 关向荣,董事长 关向荣,总经理 黄港文,职工监事 李玉芳,董事 林建华,董事 钟柱文,董事 | 邓燕珊,监事 邓幼冰,监事(职工代表) [退出] 关文姬,董事 关向荣,董事长,总经理 林建华,董事 曾联芳,监事会主席 张禄基,董事 钟柱文,董事 | 2015-12-21 |
高级管理人员备案 | 邓燕珊,监事 邓幼冰,监事(职工代表) [新增] 关文姬,董事 关向荣,董事长,总经理 林建华,董事 曾联芳,监事会主席 张禄基,董事 钟柱文,董事 | 邓燕珊,监事 邓幼冰,监事会主席 关文姬,董事 关向荣,董事长,总经理 何新枝,监事 李玉芳,董事 谭耀光,董事 张禄基,董事 | 2015-12-21 |
股东备案 | 邓燕珊,监事; 邓幼冰,监事会主席,监事; [新增] 关文姬,董事; 关向荣,董事长; 关向荣,总经理; 黄港文,职工监事; [新增] 李玉芳,董事; [新增] 林建华,董事; 钟柱文,董事 | 邓燕珊,监事; 邓幼冰,监事(职工代表); [退出] 关文姬,董事; 关向荣,董事长,总经理; 林建华,董事; 曾联芳,监事会主席; [退出] 张禄基,董事; [退出] 钟柱文,董事 | 2015-12-21 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-12-21 |
股东备案 | 邓燕珊,监事; 邓幼冰,监事(职工代表); [新增] 关文姬,董事; 关向荣,董事长,总经理; 林建华,董事; [新增] 曾联芳,监事会主席; [新增] 张禄基,董事; 钟柱文,董事 [新增] | 邓燕珊,监事; 邓幼冰,监事会主席; [退出] 关文姬,董事; 关向荣,董事长,总经理; 何新枝,监事; [退出] 李玉芳,董事; [退出] 谭耀光,董事; [退出] 张禄基,董事 | 2015-12-21 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2014-08-27 |
章程备案 | 2012年1月16日章程修正案备案 | - | 2009-07-20 |
股东备案 | 股东发生备案 [新增] | - | 2009-07-20 |
章程备案 | 章程修正案 | 2012年1月16日章程修正案备案 | 2009-07-20 |
股东备案 | 邓燕珊,监事; 邓幼冰,监事会主席; [新增] 关文姬,董事; 关向荣,董事长,总经理; 何新枝,监事; 李玉芳,董事; 谭耀光,董事; 张禄基,董事 | 陈冰冰,监事主任; [退出] 邓燕珊,监事; 关文姬,董事; 关向荣,董事长,总经理; 何新枝,监事; 李玉芳,董事; 谭耀光,董事; 张禄基,董事 | 2009-07-20 |
佛山市南海区骏和投资股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邓幼冰 | 监事(职工代表) |
张禄基 | 董事 |
邓燕珊 | 监事 |
林建华 | 董事 |
关文姬 | 董事 |
关向荣 | 董事长,总经理 |
曾联芳 | 监事会主席 |
钟柱文 | 董事 |
佛山市南海区骏和投资股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
广东远航酒业集团有限公司 | 关正生 | 佛山市南海区九江镇沙口上街惠民路12号办公楼第8层 | 8.6386% |
本页是 [佛山市南海区骏和投资股份有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司