博罗县昌宁物业管理有限公司,办公室地址位于客家侨都、粤东重镇惠州,博罗县罗阳镇物资协作城B区俊雅豪庭1号楼4B,我公司主要提供物业管理、室内保洁服务。〓
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
博罗县昌宁物业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蒙元武 | 3万 |
博罗县昌宁物业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 刘凤霞(监事) [新增] 蒙元武(经理,执行董事) [新增] | 吴秀连(监事) [退出] 周海英(经理,执行董事) [退出] | 2022-05-10 |
股东变更 | 蒙元武 [新增] | 周海英 [退出] | 2022-05-10 |
工商登记联络员备案 | 蒙元武 | 胡东明 | 2022-05-10 |
法定代表人变更 | 蒙元武 | 周海英 | 2022-05-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周海英 | 胡东明 | 2019-02-20 |
驻在期限变更 | 长期 | 2020-01-14 | 2019-02-20 |
法定代表人 | 周海英 | 胡东明 | 2019-02-20 |
营业期限 | - | 2020-01-14 | 2019-02-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡东明 | 周海英 | 2017-06-20 |
法定代表人 | 胡东明 | 周海英 | 2017-06-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周海英 | 陈素杏 | 2014-03-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴秀连,监事 周海英,执行董事,经理 [新增] | 陈素杏,执行董事,经理 [退出] 吴秀连,监事 | 2014-03-10 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2014-03-10 |
股东备案 | 吴秀连,监事; 周海英,执行董事,经理 [新增] | 陈素杏,执行董事,经理; [退出] 吴秀连,监事 | 2014-03-10 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2014-03-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-03-10 |
法定代表人 | 周海英 | 陈素杏 | 2014-03-10 |
法定代表人 | 陈素杏 | 周海英 | 2014-03-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-03-10 |
自然人股东 | 2014-03-10 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈素杏,执行董事,经理 [新增] 吴秀连,监事 [新增] | 陈冰,监事 [退出] 周红英,执行董事,经理 [退出] | 2014-02-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈素杏 | 周红英 | 2014-02-25 |
法定代表人变更 | 陈素杏 | 周红英 | 2014-02-25 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2014-02-25 |
股东备案 | 陈素杏,执行董事,经理; [新增] 吴秀连,监事 [新增] | 陈冰,监事; [退出] 周红英,执行董事,经理 [退出] | 2014-02-25 |
股东备案 | 陈冰,监事; [新增] 周红英,执行董事,经理 | 黄玉兰,监事; [退出] 周红英,执行董事,经理 | 2010-10-25 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-10-25 |
本页是 [博罗县昌宁物业管理有限公司] 在顺企网惠州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关物业管理公司