变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 王四海:100%; | 王四海;
张康康; [退出] | 2021-12-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-12-17 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-12-17 |
高级管理人员备案 | 王四海
孟文芳 [新增] | 王四海
田慧梅 [退出] | 2021-12-17 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2020-09-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-09-25 |
经营范围变更 | 汽车销售;二手车经销;汽车配件、汽车装饰用品的销售;汽车租赁;二类机动车维修;充电桩的安装与维修。 | 汽车销售;汽车租赁;汽车配件销售;二类机动车维修;二类机动车维修(小型车辆维修)。 | 2020-09-25 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,企业投资项目备案,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2020-09-25 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-07-12 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-07-12 |
经营范围变更 | 汽车销售;汽车租赁;汽车配件销售;二类机动车维修;二类机动车维修(小型车辆维修)。 | 汽车销售;汽车配件销售;二类机动车维修(小型车辆维修);保险兼业代理业务。 | 2018-07-12 |
- | 100000018,100000021,100000020,100000022,100000023,100000007,100000003, | - | 2018-07-12 |
投资人变更变更 | 王四海;
张康康; [新增] | 孙凯申; [退出]
王四海; | 2017-05-09 |
变更 | 王四海;孙凯申; | 王四海;范薇;孙凯申; | 2016-06-07 |
投资人变更变更 | 王四海;
孙凯申; | 王四海;
范薇; [退出]
孙凯申; | 2016-06-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 王四海;孙凯申; | 王四海;范薇;孙凯申; | 2016-06-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 长期 | 12 | 2015-08-31 |
变更 | 二类机动车维修(小型车辆维修);保险兼业代理业务;汽车销售;汽车配件销售。 | 二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期至2017年5月18日);保险兼业代理业务(许可证有效期至2014年3月5日);比亚迪品牌汽车及九座以下乘用车销售;汽车配件销售。 | 2015-08-31 |
变更 | 长期 | 12 | 2015-08-31 |
经营范围变更变更 | 二类机动车维修(小型车辆维修);保险兼业代理业务;汽车销售;汽车配件销售。 | 二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期至2017年5月18日);保险兼业代理业务(许可证有效期至2014年3月5日);比亚迪品牌汽车及九座以下乘用车销售;汽车配件销售。 | 2015-08-31 |
高级管理人员备案 | 王四海 [新增] | 梁利娜 [退出]
田慧梅 [退出] | 2014-08-21 |
投资人变更 | 孙凯申:; [新增]
范薇:;
王四海:; [新增] | 范薇:30%;
梁利娜:53.3%; [退出]
田慧梅:16.7%; [退出] | 2014-08-21 |
投资人变更变更 | - | - | 2014-08-21 |
变更 | 王四海 | 梁利娜 | 2014-08-21 |
负责人变更变更 | 王四海 | 梁利娜 | 2014-08-21 |