变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 刘连营:0.8%;
李俊华:12.2%;
周雅茹:57.8%;
蒋玲:13.2%;
杜全兵:16%; [新增] | 周雅茹:57.8%;
王萌:15.2%; [退出]
蒋玲:13.2%;
李俊华:12.2%;
刘连营:1.6%; | 2021-05-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-08 |
高级管理人员备案 | 李俊华
周雅茹
蒋玲
杜全兵 [新增] | 李俊华
周雅茹
蒋玲
王萌 [退出] | 2021-05-08 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2021-05-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-24 |
投资人变更 | 刘连营:1.6%;
王萌:15.2%;
李俊华:12.2%;
周雅茹:57.8%;
蒋玲:13.2%; | 周雅茹:39.4%;
林毅:17.2%; [退出]
王萌:15.2%;
蒋玲:13.2%;
李俊华:12.2%;
刘连营:1.6%;
韩治强:1.2%; [退出] | 2020-12-24 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-09-07 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-09-07 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-09-07 |
- | 100000018,100000021,100000020,100000022,100000023,100000007,100000003, | - | 2018-09-07 |
投资人变更 | 杨建设;
周雅茹;
蒋玲:13.2%;
林毅:17.2%;
王萌:15.2%;
李俊华:12.2%;
韩治强:1.2%;
刘连营:1.6%; | 刘连营;
王萌;
韩治强;
周雅茹;
林毅;
李俊华;
蒋玲;
杨建设; | 2018-09-07 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-05-08 |
章程备案变更 | - | - | 2017-05-08 |
高级管理人员备案变更 | 李俊华
周雅茹
蒋玲
王萌 [新增] | 李俊华
任成山 [退出]
蒋玲
周雅茹 | 2017-05-08 |
负责人变更变更 | 周雅茹 | 任成山 | 2017-05-08 |
投资人变更变更 | 刘连营;
王萌;
韩治强;
杨建设;
李俊华;
林毅;
蒋玲;
周雅茹; | 韩治强;
刘连营;
王萌;
杨建设;
林毅;
李俊华;
蒋玲;
任成山; [退出]
周雅茹; | 2017-05-08 |
变更 | 韩治强;刘连营;王萌;杨建设;林毅;李俊华;蒋玲;任成山;周雅茹; | 韩治强;王萌;刘连营;杨建设;高航;林毅;李俊华;蒋玲;任成山;周雅茹; | 2015-07-24 |
投资人变更变更 | 韩治强;
刘连营;
王萌;
杨建设;
林毅;
李俊华;
蒋玲;
任成山;
周雅茹; | 韩治强;
王萌;
刘连营;
杨建设;
高航; [退出]
林毅;
李俊华;
蒋玲;
任成山;
周雅茹; | 2015-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 韩治强;刘连营;王萌;杨建设;林毅;李俊华;蒋玲;任成山;周雅茹; | 韩治强;王萌;刘连营;杨建设;高航;林毅;李俊华;蒋玲;任成山;周雅茹; | 2015-07-24 |
高级管理人员备案 | 周雅茹 [新增]
蒋玲 [新增]
任成山 [新增]
李俊华 [新增] | 曹丰生 [退出]
李士杰 [退出] | 2015-06-09 |
其他事项备案 | *****5 | 66026199 | 2015-06-09 |
变更 | 任成山 | 曹丰生 | 2015-06-09 |
负责人变更变更 | 任成山 | 曹丰生 | 2015-06-09 |
投资人变更变更 | 韩治强;
王萌;
刘连营;
杨建设;
高航;
林毅;
李俊华;
蒋玲;
任成山;
周雅茹; | 周雅茹:22.3%;
林毅:16.53%;
李俊华:14.23%;
蒋玲:12.69%;
王萌:10.76%;
任成山:5%;
胡红梅:3.84%; [退出]
刘连营:37%;
杨建设:37%;
高航:37%;
常向前:37%; [退出]
韩治强:2.3%; | 2015-04-16 |
变更 | 韩治强;王萌;刘连营;杨建设;高航;林毅;李俊华;蒋玲;任成山;周雅茹; | 周雅茹:22.3%;林毅:16.53%;李俊华:14.23%;蒋玲:12.69%;王萌:10.76%;任成山:5%;胡红梅:3.84%;刘连营:37%;杨建设:37%;高航:37%;常向前:37%;韩治强:2.3%; | 2015-04-02 |
投资人变更变更 | 韩治强;
王萌;
刘连营;
杨建设;
高航;
林毅;
李俊华;
蒋玲;
任成山;
周雅茹; | 周雅茹:22.3%;
林毅:16.53%;
李俊华:14.23%;
蒋玲:12.69%;
王萌:10.76%;
任成山:5%;
胡红梅:3.84%; [退出]
刘连营:37%;
杨建设:37%;
高航:37%;
常向前:37%; [退出]
韩治强:2.3%; | 2015-04-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 韩治强;王萌;刘连营;杨建设;高航;林毅;李俊华;蒋玲;任成山;周雅茹; | 周雅茹:22.3%;林毅:16.53%;李俊华:14.23%;蒋玲:12.69%;王萌:10.76%;任成山:5%;胡红梅:3.84%;刘连营:37%;杨建设:37%;高航:37%;常向前:37%;韩治强:2.3%; | 2015-04-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 500 | 260 | 2014-12-29 |
变更 | 500 | 260 | 2014-12-29 |
注册资本变更变更 | 500( + 92.30769% ) | 260 | 2014-12-29 |
投资人变更 | 韩治强:2.3%;
常向前:37%;
高航:37%;
杨建设:37%;
刘连营:37%;
胡红梅:3.84%;
任成山:5%;
王萌:10.76%;
蒋玲:12.69%;
李俊华:14.23%;
林毅:16.53%;
周雅茹:22.3%; | 周雅茹:37%;
任成山:5%;
蒋玲:5%;
李俊华:5%;
林毅:5%;
任国强:7.69%; [退出]
曹丰生:32.3%; [退出]
吕占彪:7.69%; [退出]
梁跃平:7.69%; [退出]
胡红梅:3.84%;
高航:37%;
杨建设:37%;
常向前:37%;
刘连营:37%;
王萌:37%;
韩治强:2.3%; | 2013-04-28 |
投资人变更 | 周雅茹:37%; [新增]
任成山:5%; [新增]
蒋玲:5%; [新增]
李俊华:5%; [新增]
林毅:5%; [新增]
任国强:7.69%;
曹丰生:32.3%;
吕占彪:7.69%;
梁跃平:7.69%;
胡红梅:3.84%;
高航:37%;
杨建设:37%;
常向前:37%;
刘连营:37%;
王萌:37%;
韩治强:2.3%; | 任国强:10%;
曹丰生:42%;
吕占彪:10%;
梁跃平:10%;
胡红梅:5%;
高航:4%;
杨建设:4%;
常向前:4%;
刘连营:4%;
王萌:4%;
韩治强:3%; | 2013-04-23 |
实收资本变更 | 260( + 30% ) | 200 | 2013-04-23 |
经营范围变更 | 各类各等级水利工程建设监理;水土保持工程监理;水利工程建设环境保护监理;工程移民监理;技术咨询、信息交流。 | 各类各等级水利工程建设监理;水土保持工程监理(甲级);工程移民监理;技术咨询、信息交流。 | 2013-04-23 |
注册资本变更 | 260( + 30% ) | 200 | 2013-04-23 |
高级管理人员备案 | 曹丰生 [新增]
李士杰 | 李士杰 | 2013-03-29 |
负责人变更 | 曹丰生 | 高航 | 2013-03-29 |
地址变更 | 郑州市金水区城北路5号6楼 | 郑州市金水区国基路模型黄河试验基地综合楼3层 | 2013-03-29 |