东莞市金诚电子科技有限公司一直专业生产各种类型的水晶头,如电话线水晶头,网络线水晶头,还有相关的转接头,转换头.电话线、网络线和ADSL语音分离器以及电脑周边产品等等。公司一直以"客户为尊,技术创新,品质可靠,客户满意"为经营目标。"永远与客户心连心"为服务宗旨。通过不断地开发及完善,目前公司拥有一批专业人员,负责公司的产品技术研发;在管理上按OEC模式进行生产及控制。确保了产品高效率、高品质、低耗料状态下完成。目前本公司产品有符合美国UL公司的标准,UL认证号码
联系方式
- 公司地址:
- 东莞市塘厦镇四村昌盛街1号三楼301(注册地址)
- 固定电话:
- (0769) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张大财
- 邮政编码:
- 523000
- 地区编码:
- 441900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
东莞市金诚电子科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张大财 | 30万 |
东莞市金诚电子科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东备案 | 张大财(负责人) [新增] | - | 2015-05-13 |
章程备案 | 章程 | - | 2015-05-13 |
经营范围 | 研发、加工、销售:电子元器件、电子产品及配件、塑料制品、金属制品;产销:通用机械设备及配件。 | 研发、加工、销售:电子元器件、电子产品及配件、塑料制品、金属制品。 | 2015-05-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-11-07 |
法定代表人变更 | 周明放 | 曹阳 | 2008-11-07 |
股东备案 | 李秋利,监事; 周明放,执行董事,经理 [新增] | 曹阳,执行董事,经理; [退出] 李秋利,监事 | 2008-11-07 |
股东备案 | 曹阳,执行董事,经理; 李秋利,监事 [新增] | 曹阳,执行董事,经理; 李见龙,监事 [退出] | 2006-06-29 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2006-06-29 |
股东备案 | 曹阳,执行董事,经理; 李见龙,监事 | 曹阳,监事; 李见龙,执行董事,经理 | 2006-05-31 |
法定代表人变更 | 曹阳 | 李见龙 | 2006-05-31 |
本页是 [东莞市金诚电子科技有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。