变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 蔡风佳,总经理
董子豪,董事长
孔健岷,董事
龙甫钧,董事
孔健涛,副董事长
冯耀春,监事
苏伟力,监事
黄妍萍,董事
张维德,董事 | 黄妍萍,董事
蔡风佳,总经理
董子豪,董事长
孔健岷,董事
钟永添,董事
龙甫钧,董事
孔健涛,副董事长
冯耀春,监事
苏伟力,监事 | 2022-02-23 |
高级管理人员备案 | 黄妍萍,董事
蔡风佳,总经理
董子豪,董事长
孔健岷,董事
钟永添,董事
龙甫钧,董事
孔健涛,副董事长
冯耀春,监事
苏伟力,监事 | 蔡风佳,总经理
董子豪,董事长
孔健岷,董事
钟永添,董事
龙甫钧,董事
孔健涛,副董事长
徐锦添,董事
冯耀春,监事
苏伟力,监事 | 2020-10-30 |
股东备案 | 黄妍萍,董事; [新增]
蔡风佳,总经理;
董子豪,董事长;
孔健岷,董事;
钟永添,董事;
龙甫钧,董事;
孔健涛,副董事长;
冯耀春,监事;
苏伟力,监事 | 蔡风佳,总经理;
董子豪,董事长;
孔健岷,董事;
钟永添,董事;
龙甫钧,董事;
孔健涛,副董事长;
徐锦添,董事; [退出]
冯耀春,监事;
苏伟力,监事 | 2020-10-30 |
- | 董事会成员发生备案 | - | 2018-02-12 |
高级管理人员备案 | 蔡风佳,总经理
董子豪,董事长
冯耀春,监事
孔健涛,副董事长
孔健岷,董事
龙甫钧,董事
苏伟力,监事
徐锦添,董事
钟永添,董事 | 董子豪,董事长
冯耀春,监事
孔健涛,副董事长
孔健岷,董事
李建明,总经理
龙甫钧,董事
苏伟力,监事
徐锦添,董事
钟永添,董事 | 2018-02-12 |
股东备案 | 蔡风佳,总经理; [新增]
董子豪,董事长;
冯耀春,监事;
孔健涛,副董事长;
孔健岷,董事;
龙甫钧,董事;
苏伟力,监事;
徐锦添,董事;
钟永添,董事 | 董子豪,董事长;
冯耀春,监事;
孔健涛,副董事长;
孔健岷,董事;
李建明,总经理; [退出]
龙甫钧,董事;
苏伟力,监事;
徐锦添,董事;
钟永添,董事 | 2018-02-12 |
法定代表人 | 蔡风佳 | 李建明 | 2018-02-12 |
经营期限 | 2040-05-16 | 2017-05-16 | 2017-01-23 |
经营期限 | 2017-05-16 | 2016-05-16 | 2016-04-17 |
法定代表人 | 李建明 | 庄天助 | 2015-10-10 |
高级管理人员备案 | 董子豪,董事长
冯耀春,监事
孔健涛,副董事长
孔健岷,董事
李建明,总经理
龙甫钧,董事
苏伟力,监事
徐锦添,董事
钟永添,董事 | 董子豪,董事
孔健岷,董事
李伟鑑,监事
龙甫钧,董事
钟永添,董事
庄天助,董事长,总经理 | 2015-10-10 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-10-10 |
股东备案 | 董子豪,董事长;
冯耀春,监事; [新增]
孔健涛,副董事长; [新增]
孔健岷,董事;
李建明,总经理; [新增]
龙甫钧,董事;
苏伟力,监事; [新增]
徐锦添,董事; [新增]
钟永添,董事 | 董子豪,董事;
孔健岷,董事;
李伟鑑,监事; [退出]
龙甫钧,董事;
钟永添,董事;
庄天助,董事长,总经理 [退出] | 2015-10-10 |
住所 | 佛山市禅城区澜石大马路9号12座05单元 | - | 2015-08-24 |
住所变更 | 3 ,2017-01-09,1,440604,1 ,35,6ba12fbe-0100-1000-e000-039ec0a85893 | 1 ,2017-01-09,1,440604,1 ,218,6ba12fbe-0100-1000-e000-039ec0a85893 | 2015-08-24 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-08-24 |
住所/经营场所 | 佛山市禅城区澜石大马路9号12座05单元 | 佛山市禅城区季华六路11号1座恒福中心写字楼第19层02单元 | 2015-08-24 |
法定代表人 | 庄天助 | 黄少媚 | 2015-07-30 |
高级管理人员备案 | 董子豪,董事
孔健岷,董事
李伟鑑,监事
龙甫钧,董事
钟永添,董事
庄天助,董事长,总经理 | 董子豪,董事
黄少媚,董事长,总经理
孔健岷,董事
李伟鑑,监事
龙甫钧,董事
钟永添,董事 | 2015-07-30 |
股东备案 | 董子豪,董事;
孔健岷,董事;
李伟鑑,监事;
龙甫钧,董事;
钟永添,董事;
庄天助,董事长,总经理 [新增] | 董子豪,董事;
黄少媚,董事长,总经理; [退出]
孔健岷,董事;
李伟鑑,监事;
龙甫钧,董事;
钟永添,董事 | 2015-07-30 |
住所 | 佛山市禅城区季华六路11号1座恒福中心写字楼第19层02单元 | - | 2015-05-18 |
住所变更 | 1 ,2017-01-09,1,440604,1 ,218,6ba12fbe-0100-1000-e000-039ec0a85893 | 3 ,2017-01-09,1,440604,1 ,78,6ba12fbe-0100-1000-e000-039ec0a85893 | 2015-05-18 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2015-05-18 |
经营期限 | 2016-05-16 | 2015-05-16 | 2015-05-18 |
住所/经营场所 | 佛山市禅城区季华六路11号1座恒福中心写字楼第19层02单元 | 佛山市禅城区季华六路11号1座恒福中心写字楼第19层08单元 | 2015-05-18 |
法定代表人 | 黄少媚 | 苏仲强 | 2014-06-19 |
经营期限 | 2015-05-16 | 2014-05-16 | 2014-06-19 |
住所/经营场所 | 佛山市禅城区季华六路11号1座恒福中心写字楼第19层08单元 | 佛山市禅城区澜石大马路15号四楼408室 | 2014-06-19 |
住所 | 佛山市禅城区季华六路11号1座恒福中心写字楼第19层08单元 | - | 2014-06-19 |
高级管理人员备案 | 董子豪,董事
黄少媚,董事长,总经理
孔健岷,董事
李伟鑑,监事
龙甫钧,董事
钟永添,董事 | 董子豪,董事
黄少媚,董事,总经理
孔健岷,董事
李伟鑑,监事
苏仲强,董事长
钟永添,董事 | 2014-06-19 |
住所变更 | 3 ,2017-01-09,1,440604,1 ,78,6ba12fbe-0100-1000-e000-039ec0a85893 | 440600,1 ,0,a0164015-0102-1000-e000-506f0a060115 | 2014-06-19 |
股东备案 | 董子豪,董事;
黄少媚,董事长,总经理;
孔健岷,董事;
李伟鑑,监事;
龙甫钧,董事; [新增]
钟永添,董事 | 董子豪,董事;
黄少媚,董事,总经理;
孔健岷,董事;
李伟鑑,监事;
苏仲强,董事长; [退出]
钟永添,董事 | 2014-06-19 |
经营期限营业期限变更 | 2014-05-16 | 2013-05-16 | 2013-04-26 |
股东备案 | 董子豪,董事;
黄少媚,董事,总经理;
孔健岷,董事;
李伟鑑,监事; [新增]
苏仲强,董事长;
钟永添,董事 | 董子豪,董事;
黄少媚,董事;
孔健岷,董事;
苏仲强,董事长;
吴江,董事; [退出]
钟永添,监事 | 2012-05-17 |
经营期限营业期限变更 | 2013-05-16 | 2012-05-16 | 2012-05-17 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-08-25 |
经营期限营业期限变更 | 2012-05-16 | 2011-05-25 | 2011-05-18 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-01-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-10-21 |