惠州市华益房地产开发有限公司,办公室地址位于客家侨都、粤东重镇惠州,惠阳区淡水镇爱民路13号二楼,我公司主要提供房地产开发;物业管理。〓
联系方式
- 公司地址:
- 惠阳区淡水镇爱民路13号二楼 -
- 固定电话:
- 0752-3397898 未核实,仅供参考
- 经理:
- 梁楼云
- 电子邮件:
- huizhouhuayi@163.com
- 邮政编码:
- 516000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
惠州市华益房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
惠州市中鹏恒业实业有限公司 | 1000万 |
惠州市华益房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | - | 2021-11-25 |
法定代表人 | 梁英春 | - | 2021-11-25 |
法定代表人变更 | 梁英春 | 梁继业 | 2021-11-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-11-25 |
股东变更 | 惠州市中鹏恒业实业有限公司 | 惠州市惠阳区碧桂园房地产开发有限公司; [退出] 惠州市中鹏恒业实业有限公司 | 2021-11-25 |
高级管理人员备案 | 周伟胜(监事) [新增] 梁英春(执行董事) | 袁邦利(董事) [退出] 刘湘毅(董事) [退出] 梁楼云(董事) [退出] 梁英春(董事) 梁继业(董事长,董事) [退出] 袁子生(监事) [退出] 漆云(监事) [退出] | 2021-11-25 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-11-25 |
股东备案 | 梁继业,董事,董事长; 梁楼云,董事; 梁英春,董事; 刘湘毅,董事; 漆云,监事; 袁邦利,董事; [新增] 袁子生,监事 [新增] | 梁继业,董事,董事长; 梁楼云,董事; 梁英春,董事; 刘湘毅,监事; 漆云,监事; 孙楠楠,董事; [退出] 杨文杰,董事 [退出] | 2019-09-19 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-09-19 |
经营范围 | 房地产开发(持有效资质证书经营);建筑工程;装修装饰工程。 | 房地产开发(持有效资质证书经营);物业管理。 | 2019-09-19 |
法定代表人 | 梁继业 | 杨文杰 | 2018-04-02 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-12-12 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-12-12 |
章程备案 | 章程 | - | 2017-11-07 |
注册资本变更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2017-11-07 |
注册资本 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2017-11-07 |
法定代表人 | 杨文杰 | 梁楼云 | 2017-11-07 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-11-07 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2016-09-20 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-09-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-20 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-09-20 | |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-07-06 | |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-07-06 |
股东备案 | 梁楼云,执行董事,经理; 梁英春,监事 [新增] | 陈勇,监事; [退出] 梁楼云,执行董事,经理 | 2016-07-06 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-07-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-07-06 |
惠州市华益房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁楼云 | 执行董事,经理 |
梁英春 | 监事 |
本页是 [惠州市华益房地产开发有限公司] 在顺企网惠州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关房地产业