变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 翟迪强 | - | 2021-05-18 |
高级管理人员备案 | 桑利,监事
卢少俊,经理
翟迪强,执行董事 | 杨涛,执行董事兼经理
桑利,监事 | 2021-05-18 |
股东备案 | 桑利,监事;
卢少俊,经理; [新增]
翟迪强,执行董事 [新增] | 杨涛,执行董事兼经理; [退出]
桑利,监事 | 2021-05-18 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2021-05-18 |
法定代表人变更 | 翟迪强 | 杨涛 | 2021-05-18 |
股东备案 | 桑利,监事;
卢少俊,经理; [新增]
翟迪强,执行董事 [新增] | 杨涛,执行董事兼经理; [退出]
桑利,监事 | 2021-05-17 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 2020-11-26 |
企业类型变更 | 6150 | 6180 | 2020-11-26 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2020-11-26 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2020-11-25 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | - | 2020-11-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2020-11-25 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 2020-11-25 |
企业类型变更 | 6150 | 6180 | 2020-11-25 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2020-11-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2020-11-24 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2020-11-24 |
企业类型变更 | 6150 | 6180 | 2020-11-24 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2020-10-26 |
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | - | 2020-10-26 |
住所 | 佛山市南海区狮山镇官窑群岗居委会官里路北大塘“元坛岗”22号自编1号(住所申报) | - | 2020-10-26 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | - | 2020-10-26 |
投资总额 | 12929.29 | - | 2020-10-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-10-26 |
注册资本变更 | 12929.29( + 11008% ) | 12800 | 2020-10-26 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 对工业、商业进行投资;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;社会经济咨询;物业管理;会议、展览及相关服务;供应链管理服务;货物运输代理;其他仓储业;其他专业咨询与调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2020-10-26 |
企业类型变更 | 6180 | 1152 | 2020-10-26 |
住所变更 | 佛山市南海区狮山镇官窑群岗居委会官里路北大塘“元坛岗”22号自编1号(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇官窑群岗居委会官里路北大塘“元坛岗”(佛山市南海大沥华銮贸易有限公司厂房)自编22号 | 2020-10-26 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-10-26 |
投资总额变更 | 12929.29 | - | 2020-10-26 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 对工业、商业进行投资;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;社会经济咨询;物业管理;会议、展览及相关服务;供应链管理服务;货物运输代理;其他仓储业;其他专业咨询与调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2020-10-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-10-23 |
住所变更 | 佛山市南海区狮山镇官窑群岗居委会官里路北大塘“元坛岗”22号自编1号(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇官窑群岗居委会官里路北大塘“元坛岗”(佛山市南海大沥华銮贸易有限公司厂房)自编22号 | 2020-10-23 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(对工业、商业进行投资);非居住房地产租赁;机械设备租赁;社会经济咨询服务(不含证券、期货投资咨询);物业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。 | 对工业、商业进行投资;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;社会经济咨询;物业管理;会议、展览及相关服务;供应链管理服务;货物运输代理;其他仓储业;其他专业咨询与调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2020-10-23 |
企业类型变更 | 6180 | 1152 | 2020-10-23 |
投资总额变更 | 12929.29 | - | 2020-10-23 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-10-23 |
经营范围 | 对工业、商业进行投资;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;社会经济咨询;物业管理;会议、展览及相关服务;供应链管理服务;货物运输代理;其他仓储业;其他专业咨询与调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | - | 2019-09-06 |
经营范围变更 | 对工业、商业进行投资;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;社会经济咨询;物业管理;会议、展览及相关服务;供应链管理服务;货物运输代理;其他仓储业;其他专业咨询与调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 对工业、商业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2019-09-06 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-09-06 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2017-04-05 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-04-05 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2017-04-05 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-04-05 |
高级管理人员备案 | 桑利,监事
杨涛,执行董事(法定代表人)兼经理 [新增] | 李美芬,监事
许明勇,经理,执行董事 | 2017-04-05 |
股东备案 | 桑利,监事; [新增]
杨涛,执行董事(法定代表人)兼经理 [新增] | 李美芬,监事; [退出]
许明勇,经理,执行董事 [退出] | 2017-04-05 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-04-05 |
企业类型变更 | 1152 | 1130 | 2017-04-05 |
法定代表人 | 杨涛 | 许明勇 | 2017-04-05 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-04-05 |
- | 12800 | - | 2017-03-14 |
注册资本变更 | 12800( + 167.15645% ) | 4791.200000 | 2017-03-14 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-03-14 |
注册资本(万元) | 12800 | 4791.200000 | 2017-03-14 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2016-03-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2016-03-08 |
企业类型变更 | 1130 | 1190 | 2016-03-08 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2016-03-08 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-03-08 |
- | 4791.2000 | - | 2015-12-17 |
注册资本变更 | 4791.2000( + 858.24% ) | 500 | 2015-12-17 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2015-12-17 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2015-12-17 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-12-17 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2015-12-17 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-12-17 |
注册资本(万元) | 4791.2000 | 500 | 2015-12-17 |