东莞市京典医疗投资有限公司,办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,东莞市大岭山镇农场社区振华东一巷013号(集群注册),我公司主要提供医疗投资。〓
联系方式
- 公司地址:
- 东莞市大岭山镇农场社区振华东一巷013号(集群注册)
- 固定电话:
- (0769)22760095 未核实,仅供参考
- 经理:
- 曾远常
- 电子邮件:
- 601598801@QQ.COM
- 邮政编码:
- 523000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 157****4856 |
电子邮箱 | 601598801@QQ.COM |
座机号码 | 0769-22760095 |
电子邮箱 | 472604521@QQ.COM |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东莞市京典医疗投资有限公司 |
简称: | 京典医疗投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 医疗投资(不从事医疗活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 441900000985381 |
发证机关: | 东莞市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-05 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年01月20日 |
注册资本: | 650万人民币元 (万元) |
所属分类: | 医疗仪器设备及器械厂 » 大岭山镇医疗仪器设备及器械厂 |
所属城市: | 东莞企业网 » 大岭山镇 |
顺企编码: | 37526697 |
东莞市京典医疗投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李雪丽 | 643.5万 | |
曾远常 | 6.5万 |
东莞市京典医疗投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 李雪丽(监事) 赖志鹏(经理,执行董事) [新增] | 李雪丽(监事) 曾远常(执行董事,经理) [退出] | 2022-07-14 |
住所变更 | 广东省东莞市大岭山镇金榄岭街六巷2号101室(集群注册) | 东莞市大岭山镇农场社区振华东一巷013号(集群注册) | 2022-07-14 |
法定代表人变更 | 赖志鹏 | 曾远常 | 2022-07-14 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-07-14 |
企业名称 | 东莞市京典魅力天使医疗投资有限公司 | - | 2021-09-07 |
名称变更 | 东莞市京典魅力天使医疗投资有限公司 | 东莞市京典医疗投资有限公司 | 2021-09-07 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-09-07 |
住所 | 东莞市大岭山镇农场社区振华东一巷013号(集群注册) | - | 2016-11-14 |
住所/经营场所 | 东莞市大岭山镇农场社区振华东一巷013号(集群注册) | 东莞市大岭山镇农场社区振华路82号 | 2016-11-14 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-07-05 | |
注册资本(万元) | 650 | 10 | 2016-07-05 |
注册资本变更 | 650( + 6400% ) | 10 | 2016-07-05 |
股东备案 | 李雪丽,监事; [新增] 曾远常,执行董事,经理 | 李毓霞,监事; [退出] 曾远常,执行董事,经理 | 2016-07-05 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-07-05 |
住所 | 东莞市大岭山镇农场社区振华路82号 | 东莞市东城区桑园工业区圃园路桑园综合市场二楼 | 2014-03-06 |
法定代表人变更 | 曾远常 | 田荣艳 | 2013-01-04 |
股东备案 | 李毓霞,监事; 曾远常,执行董事,经理 [新增] | 李毓霞,监事; 田荣艳,执行董事,经理 [退出] | 2013-01-04 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2013-01-04 |
法定代表人变更 | 田荣艳 | 李毓霞 | 2012-04-18 |
住所变更 | 东莞市东城区桑园工业区圃园路桑园综合市场二楼 | 东莞市莞城步步高桃苑七楼801 | 2012-04-18 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-04-18 |
经营范围变更 | 医疗投资(不从事医疗活动)。 | 销售:服装、皮具、鞋帽、箱包、饰品、电子产品、电脑配件、汽车用品、五金、卫浴、文具、玩具、日用品。(法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外) | 2012-04-18 |
股东备案 | 李毓霞,监事; 田荣艳,执行董事,经理 [新增] | 胡春丽,监事; [退出] 李毓霞,执行董事,经理 | 2012-04-18 |
名称变更 | 东莞市京典医疗投资有限公司 | 东莞市潮人贸易有限公司 | 2012-04-18 |
东莞市京典医疗投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李雪丽 | 监事 |
曾远常 | 执行董事,经理 |
东莞市京典医疗投资有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
东莞长安爱雅健口腔门诊部有限公司 | 曾远常 | 东莞市长安镇中惠新城加洲园B205/B206 | 100% |
本页是 [东莞市京典医疗投资有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。