变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 章程 | - | 2021-08-12 |
住所 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑27栋首层B023号商铺之一(住所申报) | - | 2019-06-20 |
住所变更 | 3 ,1,440605,1 ,20,a0164015-0102-1000-e000-540f0a060115 | 1 ,1,440605,1 ,10,a0164015-0102-1000-e000-540f0a060115 | 2019-06-20 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-06-20 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑27栋首层B023号商铺之一(住所申报) | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑28栋首层C005号商铺之一(住所申报) | 2019-06-20 |
住所 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑28栋首层C005号商铺之一(住所申报) | - | 2018-05-28 |
住所变更 | 1 ,1,440605,1 ,10,a0164015-0102-1000-e000-540f0a060115 | 1 ,1,440605,1 ,50,a0164015-0102-1000-e000-538d0a060115 | 2018-05-28 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2018-05-28 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑28栋首层C005号商铺之一(住所申报) | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑28栋首层C005号商铺(住所申报) | 2018-05-28 |
住所 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑28栋首层C005号商铺(住所申报) | - | 2017-11-06 |
住所变更 | 1 ,1,440605,1 ,50,a0164015-0102-1000-e000-538d0a060115 | 1 ,1,440605,1 ,33,a0164015-0102-1000-e000-538d0a060115 | 2017-11-06 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-11-06 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路8号一德名苑28栋首层C005号商铺(住所申报) | 佛山市南海区桂城夏西东便围工业区(紫金城6号楼)二层214之二室 | 2017-11-06 |
住所 | 佛山市南海区桂城夏西东便围工业区(紫金城6号楼)二层214之二室 | - | 2016-03-02 |
住所变更 | 1 ,1,440605,1 ,33,a0164015-0102-1000-e000-538d0a060115 | 1 ,2015-05-01,2016-05-31,0,440605,1 ,99,a0164015-0102-1000-e000-538d0a060115 | 2016-03-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-03-02 |
住所/经营场所 | 佛山市南海区桂城夏西东便围工业区(紫金城6号楼)二层214之二室 | 佛山市南海区桂城夏西东便围工业区(紫金城6号楼)二层214室 | 2016-03-02 |
高级管理人员备案 | 张春文,执行董事,经理
张虹妹,监事 | 吴康华,执行董事,经理
张春文,监事
张春文,执行董事,经理
张虹妹,监事 | 2015-08-28 |
股东备案 | 张春文,执行董事,经理;
张虹妹,监事 | 吴康华,执行董事,经理; [退出]
张春文,监事;
张春文,执行董事,经理;
张虹妹,监事 | 2015-08-28 |
章程备案 | 章程 | - | 2015-08-28 |
经营范围 | 销售:干制海产品、五金百货、塑料制品、山茶油、农用薄膜、塑料原料;国内贸易;货物进出品、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般经营项目:销售:海味干货、五金百货、塑料制品、农用薄膜、塑料原料;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 许可经营项目:无。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营) | 2015-08-28 |
住所 | 佛山市南海区桂城夏西东便围工业区(紫金城6号楼)二层214室 | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区建设路46号商铺四二层之一 | 2015-08-28 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2014-02-27 |
经营范围变更 | 一般经营项目:销售:海味干货、五金百货、塑料制品、农用薄膜、塑料原料;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 许可经营项目:无。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营) | 销售:海味干货、五金百货、塑料制品、农用薄膜、塑料原料。 | 2013-05-09 |
法定代表人变更 | 张春文 | 吴康华 | 2013-01-04 |
股东备案 | 吴康华,执行董事,经理;
张春文,监事;
张春文,执行董事,经理;
张虹妹,监事 [新增] | 吴康华,执行董事,经理;
吴康华,执行董事,经理;
张春文,监事;
张春文,监事 | 2013-01-04 |
股东备案 | 吴康华,执行董事,经理;
吴康华,执行董事,经理;
张春文,监事;
张春文,监事 | 吴康华,执行董事,经理;
张春文,监事 | 2012-12-20 |
住所变更 | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会东区建设路46号商铺四二层之一 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路大沥桂江农产品综合批发市场内27号楼B022号 | 2012-12-20 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-12-20 |