湛江富智咨询有限公司,办公室地址位于粤西和北部湾经济圈的经济中心湛江,湛江市椹川大道龙潮路口,我公司主要提供商务咨询。〓
联系方式
- 公司地址:
- 湛江市椹川大道龙潮路口 -
- 固定电话:
- (0759)2250336 未核实,仅供参考
- 经理:
- 梁锐
- 邮政编码:
- 524000
- 地区编码:
- 440800
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
湛江富智咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
湛江市腾盛资产经营管理有限公司 | 60.094400万 |
湛江富智咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 湛江市霞山区椹川大道中85号之一 | 湛江市椹川大道龙潮路口 | 2022-08-01 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-08-01 |
法定代表人变更 | 何德尚 | 詹汉荣 | 2022-08-01 |
业务范围变更 | 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 商务咨询(除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务);自有物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-08-01 |
高级管理人员备案 | 何德尚(经理,执行董事) [新增] 陈培远(监事) | 詹汉荣(执行董事,经理) [退出] 陈培远(监事) | 2022-08-01 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2017-10-12 |
经营范围 | 商务咨询(除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务);自有物业租赁。 | 商务咨询(除证券和期货投资咨询、认证咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务,法律法规禁止的不得经营)。 | 2017-10-12 |
法定代表人 | 广东省湛江市麻章区麻章镇富通路377号 | 广东省湛江市赤坎区百园路37号205房 | 2017-07-20 |
法定代表人 | *****6 | *****6 | 2017-07-20 |
法定代表人 | 股东 | 湛江港务局 | 2017-07-20 |
法定代表人 | ***** | - | 2017-07-20 |
法定代表人 | 詹汉荣 | 梁锐 | 2017-07-20 |
股东备案 | 陈培远,监事; [新增] 梁锐,执行董事; [新增] 王叶春,经理 [新增] | - | 2011-11-03 |
经营范围变更 | 商务咨询(除证券和期货投资咨询、认证咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务,法律法规禁止的不得经营)。 | 生产、销售塑料编织包装系列产品。 | 2011-11-03 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-11-03 |
法定代表人变更 | 梁锐 | 王发田 | 2011-11-03 |
名称变更 | 湛江富智咨询有限公司 | 湛江富力塑料包装企业公司 | 2011-11-03 |
企业类型变更 | 1152 | 3100 | 2011-11-03 |
注册资本变更 | 60944( - 90.13228% ) | 609 | 2011-09-09 |
股东备案 | 湛江市腾盛资产经营管理有限公司 [新增] | 湛江港(集团)股份有限公司 [退出] | 2011-09-09 |
股东备案 | 投资者发生备案 [新增] | - | 2011-09-09 |
经营方式变更 | 生产、销售. | 生产、销售。 | 2006-10-24 |
法定代表人变更 | 王发田 | 张康登 | 2006-10-24 |
其他变更 | 0 | 250 | 2006-10-24 |
股东备案 | 湛江港(集团)股份有限公司 [新增] | 湛江港务局 [退出] | 2006-10-24 |
股东备案 | 投资者发生备案 [新增] | - | 2006-10-24 |
法定代表人变更 | 张康登 | 劳毅 | 2000-11-24 |
行业代码变更 | 1 | - | 1998-09-29 |
注册资本变更 | 609( - 4.3956% ) | 637 | 1998-09-29 |
名称变更 | 湛江富力塑料包装企业公司 | 湛江富力塑料包装企业有限公司 | 1998-09-29 |
法定代表人变更 | 劳毅 | 郭茂辉 | 1998-09-29 |
经营方式变更 | 生产、销售。 | - | 1998-09-29 |
住所变更 | 湛江市椹川大道龙潮路口 | 广东省湛江市霞赤四路龙潮路口 | 1998-09-29 |
经营范围变更 | 生产、销售塑料编织包装系列产品。 | 经营塑料编织系列产品,100%外销。 | 1998-09-29 |
股东备案 | 投资者发生备案 [新增] | - | 1998-09-29 |
股东备案 | 湛江港务局 | 香港历成贸易公司; [退出] 湛江港务局 | 1998-09-29 |
股东备案 | 郭茂辉,董事长; 许树朋,副董事长; 许树朋,副总经理; 张长鸣,总经理; [新增] 朱淇,副董事长 | 郭茂辉,董事长; 李进,总经理; [退出] 李越英,副总经理; [退出] 许树朋,副董事长; 许树朋,副总经理; 朱淇,副董事长 | 1993-11-25 |
股东备案 | 郭茂辉,董事长; 李进,总经理; 李越英,副总经理; [新增] 许树朋,副董事长; 许树朋,副总经理; 朱淇,副董事长 [新增] | 陈巨森,副董事长; [退出] 郭茂辉,董事长; 李进,副总经理; 李茂红,总经理; [退出] 许树朋,副董事长; 许树朋,副总经理 | 1993-09-29 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 1993-09-29 |
湛江富智咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁锐 | 执行董事 |
陈培远 | 监事 |
王叶春 | 经理 |
本页是 [湛江富智咨询有限公司] 在顺企网湛江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关其他商务公司