变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 何光兴,董事
何家赞,监事
何效太,董事长
李敏仔,副经理
欧阳孔根,副董事长
欧阳文杰,董事
欧阳志礼,总经理 | 何光兴,监事
何家赞,副董事长
何效太,董事
李敏仔,副经理
罗锡建,董事长
欧阳孔根,董事
欧阳志礼,经理 | 2014-11-12 |
股东备案 | 何光兴,董事;
何家赞,监事;
何效太,董事长;
李敏仔,副经理;
欧阳孔根,副董事长;
欧阳文杰,董事; [新增]
欧阳志礼,总经理 | 何光兴,监事;
何家赞,副董事长;
何效太,董事;
李敏仔,副经理;
罗锡建,董事长; [退出]
欧阳孔根,董事;
欧阳志礼,经理 | 2014-11-12 |
法定代表人 | 何效太 | 罗锡建 | 2014-11-12 |
股东备案 | 何光兴,监事;
何家赞,副董事长;
何效太,董事;
李敏仔,副经理;
罗锡建,董事长; [新增]
欧阳孔根,董事;
欧阳志礼,经理 | 何光兴,监事;
何家赞,副董事长;
何效太,董事;
李敏仔,副总经理;
欧阳孔根,董事;
欧阳满荣,董事长; [退出]
欧阳志礼,总经理 | 2012-11-27 |
法定代表人变更 | 罗锡建 | 欧阳满荣 | 2012-11-27 |
法定代表人变更 | 欧阳满荣 | 罗国峰 | 2012-09-04 |
股东备案 | 何光兴,监事;
何家赞,副董事长;
何效太,董事;
李敏仔,副总经理;
欧阳孔根,董事;
欧阳满荣,董事长; [新增]
欧阳志礼,总经理 | 何光兴,监事;
何家赞,副董事长;
何效太,董事;
李敏仔,副总经理;
罗国峰,董事长; [退出]
欧阳孔根,董事;
欧阳志礼,总经理 | 2012-09-04 |
法定代表人变更 | 罗国峰 | 欧阳连弟 | 2012-03-22 |
股东备案 | 何光兴,监事; [新增]
何家赞,副董事长;
何效太,董事; [新增]
李敏仔,副总经理; [新增]
罗国峰,董事长; [新增]
欧阳孔根,董事;
欧阳志礼,总经理 | 何家赞,经理;
欧阳孔根,监事;
欧阳连弟,执行董事; [退出]
欧阳志礼,副经理 | 2012-03-22 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-05-07 |